EP3172155 - UNITÉ DE DISTRIBUTION DE PRODUITS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.08.2021 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 28.08.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.05.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.09.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.04.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 13.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rotzinger AG Rinaustrasse 30 4303 Kaiseraugst / CH | [2017/22] | Inventeur(s) | 01 /
PHILIPP, Kurt Belchenstrasse 23 79639 Grenzach-Wyhlen / DE | [2017/22] | Mandataire(s) | Braun, André jr., et al Braunpat AG Peter Merian-Strasse 28 4052 Basel / CH | [N/P] |
Précédent [2020/40] | Braun, André jr., et al Braunpat Braun Eder AG Holeestrasse 87 4054 Basel / CH | ||
Précédent [2017/22] | Braun, André jr. Braunpat Braun Eder AG Reussstrasse 22 4054 Basel / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 15767417.7 | 07.07.2015 | [2017/22] | WO2015EP65443 | Numéro de priorité, date | CH20140013814 | 24.07.2014 Format original publié: CH 138142014 | [2017/22] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2016012229 | Date: | 28.01.2016 | Langue: | DE | [2016/04] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3172155 | Date: | 31.05.2017 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 28.01.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3172155 | Date: | 30.09.2020 | Langue: | DE | [2020/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.03.2016 | Classification | IPC: | B65G47/64, B65G47/53 | [2017/22] | CPC: |
B65G47/647 (EP,US);
B65B35/24 (US);
B65B35/44 (US);
B65G21/10 (US);
B65G47/52 (CH);
B65G47/53 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/22] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PRODUKTAUSTRAGEEINHEIT | [2017/22] | Anglais: | PRODUCT DISTRIBUTION UNIT | [2017/22] | Français: | UNITÉ DE DISTRIBUTION DE PRODUITS | [2017/22] | Entrée dans la phase régionale | 24.02.2017 | Taxe nationale de base payée | 24.02.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.02.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.01.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.02.2017 | Requête en examen déposée [2017/22] | 07.09.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.09.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.01.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.02.2019 | Invitation d'indiquer la base de modifications (Délai : M01) | 25.03.2019 | Réponse à une invitation dindiquer la base de modifications | 09.05.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.07.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.04.2020 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 24.04.2020 | 24.04.2020 | Date des procédures orales (annulées) | 06.05.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.08.2020 | Taxe de délivrance payée | 25.08.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.08.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 01.07.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.07.2015 | AL | 30.09.2020 | CY | 30.09.2020 | CZ | 30.09.2020 | DK | 30.09.2020 | EE | 30.09.2020 | ES | 30.09.2020 | FI | 30.09.2020 | HR | 30.09.2020 | IT | 30.09.2020 | LT | 30.09.2020 | LV | 30.09.2020 | MC | 30.09.2020 | MK | 30.09.2020 | MT | 30.09.2020 | NL | 30.09.2020 | PL | 30.09.2020 | RO | 30.09.2020 | RS | 30.09.2020 | SE | 30.09.2020 | SI | 30.09.2020 | SK | 30.09.2020 | SM | 30.09.2020 | BG | 30.12.2020 | NO | 30.12.2020 | GR | 31.12.2020 | IS | 30.01.2021 | PT | 01.02.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 07.07.2015 | |
AL | 30.09.2020 | ||
CY | 30.09.2020 | ||
CZ | 30.09.2020 | ||
DK | 30.09.2020 | ||
EE | 30.09.2020 | ||
ES | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
IT | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
MC | 30.09.2020 | ||
MK | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
PL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SI | 30.09.2020 | ||
SK | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
IS | 30.01.2021 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 07.07.2015 | |
AL | 30.09.2020 | ||
CY | 30.09.2020 | ||
CZ | 30.09.2020 | ||
DK | 30.09.2020 | ||
EE | 30.09.2020 | ||
ES | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
IT | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
MC | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
PL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SI | 30.09.2020 | ||
SK | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
IS | 30.01.2021 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Précédent [2023/27] | HU | 07.07.2015 | |
AL | 30.09.2020 | ||
CZ | 30.09.2020 | ||
DK | 30.09.2020 | ||
EE | 30.09.2020 | ||
ES | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
IT | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
MC | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
PL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SI | 30.09.2020 | ||
SK | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
IS | 30.01.2021 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 30.09.2020 | |
CZ | 30.09.2020 | ||
DK | 30.09.2020 | ||
EE | 30.09.2020 | ||
ES | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
IT | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
MC | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
PL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SI | 30.09.2020 | ||
SK | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
IS | 30.01.2021 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Précédent [2022/18] | AL | 30.09.2020 | |
CZ | 30.09.2020 | ||
DK | 30.09.2020 | ||
EE | 30.09.2020 | ||
ES | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
IT | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
MC | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
PL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SI | 30.09.2020 | ||
SK | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 30.09.2020 | |
CZ | 30.09.2020 | ||
DK | 30.09.2020 | ||
EE | 30.09.2020 | ||
ES | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
IT | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
PL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SI | 30.09.2020 | ||
SK | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AL | 30.09.2020 | |
CZ | 30.09.2020 | ||
DK | 30.09.2020 | ||
EE | 30.09.2020 | ||
ES | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
IT | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
PL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SI | 30.09.2020 | ||
SK | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
IS | 30.01.2021 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AL | 30.09.2020 | |
CZ | 30.09.2020 | ||
DK | 30.09.2020 | ||
EE | 30.09.2020 | ||
ES | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
IT | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
PL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SK | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
IS | 30.01.2021 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 30.09.2020 | |
CZ | 30.09.2020 | ||
DK | 30.09.2020 | ||
EE | 30.09.2020 | ||
ES | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
PL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SK | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
IS | 30.01.2021 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 30.09.2020 | |
CZ | 30.09.2020 | ||
EE | 30.09.2020 | ||
ES | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
PL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SK | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
IS | 30.01.2021 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 30.09.2020 | |
CZ | 30.09.2020 | ||
EE | 30.09.2020 | ||
ES | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
PL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
IS | 30.01.2021 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Précédent [2021/23] | CZ | 30.09.2020 | |
EE | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Précédent [2021/22] | CZ | 30.09.2020 | |
EE | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 30.09.2020 | |
HR | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Précédent [2021/20] | FI | 30.09.2020 | |
HR | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
Précédent [2021/10] | FI | 30.09.2020 | |
HR | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
Précédent [2021/08] | FI | 30.09.2020 | |
SE | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 30.09.2020 | |
NO | 30.12.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [X]GB2119337 (SIG SCHWEIZ INDUSTRIEGES) [X] 1-4,8 * abstract * * page 1 - page 2 * * figures 1-5 *; | [X]EP0558123 (EUROSICMA SRL [IT]) [X] 1-3,8-10 * abstract * * column 1 - column 6 * * figures 1-8 *; | [X]EP0666230 (SAPAL PLIEUSES AUTOMATIQUES [CH]) [X] 1-10 * abstract * * column 1 - column 6 * * figures 1-9 *; | [I]EP0786425 (WILHELM HOGENKAMP VERPACKUNGST [DE]) [I] 1-9 * abstract * * page 5 - page 7 * * figures 1-8 *; | [A]WO2013116801 (SPAN TECH LLC [US]) [A] 1-10* the whole document * |