EP3194696 - POIGNÉE CONFORTABLE À FLEUR DE LA SURFACE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 13.05.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.02.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.02.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.09.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 27.04.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.06.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 07.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 07.09.2024 | Nouvelle entrée: Paiement de la taxe de recours après opposition | 07.09.2024 | Changement: numéro du recours | 07.09.2024 | Nouvelle entrée: date de réception de l'acte de recours | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG Steeger Strasse 17 42551 Velbert / DE | [2017/30] | Inventeur(s) | 01 /
BARTELS, Markus Gelbelstrasse 21 45472 Mülheim / DE | 02 /
PORADA, Martin Uellendahlerstrasse 179 42109 Wuppertal / DE | 03 /
RHEIN, Michael Fuchskuhlenweg 41 41199 Mönchengladbach / DE | 04 /
CHRISTENSEN, Mario Vonscheidts Hof 43 45470 Mülheim / DE | [2017/30] | Mandataire(s) | Bals, Rüdiger, et al Bals & Vogel Patentanwälte PartGmbB Konrad-Zuse-Str. 4 44801 Bochum / DE | [2022/24] |
Précédent [2017/30] | Bals, Rüdiger, et al Bals & Vogel Universitätsstrasse 142 44799 Bochum / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15771049.2 | 15.09.2015 | [2017/30] | WO2015EP71142 | Numéro de priorité, date | DE20142010524U | 18.09.2014 Format original publié: DE 202014010524 U | DE201510104545 | 25.03.2015 Format original publié: DE102015104545 | [2017/30] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016041996 | Date: | 24.03.2016 | Langue: | DE | [2016/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3194696 | Date: | 26.07.2017 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 24.03.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3194696 | Date: | 15.06.2022 | Langue: | DE | [2022/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.03.2016 | Classification | IPC: | E05B85/10 | [2017/30] | CPC: |
E05B85/107 (EP,CN,US);
B60Q1/2669 (US);
E05B77/04 (US);
E05B79/20 (US);
E05B81/90 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/30] | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FLÄCHENBÜNDIGER KOMFORTGRIFF | [2017/30] | Anglais: | FLUSH COMFORT HANDLE | [2017/30] | Français: | POIGNÉE CONFORTABLE À FLEUR DE LA SURFACE | [2017/30] | Entrée dans la phase régionale | 18.04.2017 | Taxe nationale de base payée | 18.04.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.04.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.04.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.04.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 18.04.2017 | Requête en examen déposée [2017/30] | 25.04.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.08.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.02.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.06.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.03.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.05.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.09.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.01.2022 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 24.02.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.04.2022 | Taxe de délivrance payée | 29.04.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.04.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
15.03.2023
16.03.2023
ADMISSIBLE Minebea AccessSolutions Italia S.p.A. Via Torino 31 10044 Pianezza (TO) / IT Mandataire de l'opposant Riebling, Peter Patentanwalt Postfach 31 60 88113 Lindau / DE | [2024/25] |
Précédent [2023/16] | |||
Opposant(s) | 01
15.03.2023
16.03.2023
ADMISSIBLE U-Shin Italia S.P.A. Via Torino 31 10044 Pianezza / IT Mandataire de l'opposant Riebling, Peter Patentanwalt Postfach 31 60 88113 Lindau / DE | 04.04.2023 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 04.08.2023 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 06.06.2024 | Date des procédures orales | 07.08.2024 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 07.08.2024 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | Recours après opposition | 05.09.2024 | Recours reçu No. T1158/24 | 03.09.2024 | Taxe de recours payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.09.2015 | AL | 15.06.2022 | CY | 15.06.2022 | CZ | 15.06.2022 | DK | 15.06.2022 | EE | 15.06.2022 | ES | 15.06.2022 | FI | 15.06.2022 | HR | 15.06.2022 | IT | 15.06.2022 | LT | 15.06.2022 | LV | 15.06.2022 | MC | 15.06.2022 | MK | 15.06.2022 | MT | 15.06.2022 | NL | 15.06.2022 | PL | 15.06.2022 | RO | 15.06.2022 | RS | 15.06.2022 | SE | 15.06.2022 | SI | 15.06.2022 | SK | 15.06.2022 | SM | 15.06.2022 | AT | 15.09.2022 | BG | 15.09.2022 | GB | 15.09.2022 | IE | 15.09.2022 | LU | 15.09.2022 | NO | 15.09.2022 | GR | 16.09.2022 | BE | 30.09.2022 | CH | 30.09.2022 | LI | 30.09.2022 | IS | 15.10.2022 | PT | 17.10.2022 | [2024/41] |
Précédent [2024/27] | HU | 15.09.2015 | |
AL | 15.06.2022 | ||
CY | 15.06.2022 | ||
CZ | 15.06.2022 | ||
DK | 15.06.2022 | ||
EE | 15.06.2022 | ||
ES | 15.06.2022 | ||
FI | 15.06.2022 | ||
HR | 15.06.2022 | ||
IT | 15.06.2022 | ||
LT | 15.06.2022 | ||
LV | 15.06.2022 | ||
MC | 15.06.2022 | ||
MK | 15.06.2022 | ||
NL | 15.06.2022 | ||
PL | 15.06.2022 | ||
RO | 15.06.2022 | ||
RS | 15.06.2022 | ||
SE | 15.06.2022 | ||
SI | 15.06.2022 | ||
SK | 15.06.2022 | ||
SM | 15.06.2022 | ||
AT | 15.09.2022 | ||
BG | 15.09.2022 | ||
GB | 15.09.2022 | ||
IE | 15.09.2022 | ||
LU | 15.09.2022 | ||
NO | 15.09.2022 | ||
GR | 16.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
IS | 15.10.2022 | ||
PT | 17.10.2022 | ||
Précédent [2024/21] | HU | 15.09.2015 | |
AL | 15.06.2022 | ||
CY | 15.06.2022 | ||
CZ | 15.06.2022 | ||
DK | 15.06.2022 | ||
EE | 15.06.2022 | ||
ES | 15.06.2022 | ||
FI | 15.06.2022 | ||
HR | 15.06.2022 | ||
IT | 15.06.2022 | ||
LT | 15.06.2022 | ||
LV | 15.06.2022 | ||
MC | 15.06.2022 | ||
NL | 15.06.2022 | ||
PL | 15.06.2022 | ||
RO | 15.06.2022 | ||
RS | 15.06.2022 | ||
SE | 15.06.2022 | ||
SI | 15.06.2022 | ||
SK | 15.06.2022 | ||
SM | 15.06.2022 | ||
AT | 15.09.2022 | ||
BG | 15.09.2022 | ||
GB | 15.09.2022 | ||
IE | 15.09.2022 | ||
LU | 15.09.2022 | ||
NO | 15.09.2022 | ||
GR | 16.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
IS | 15.10.2022 | ||
PT | 17.10.2022 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 15.09.2015 | |
AL | 15.06.2022 | ||
CZ | 15.06.2022 | ||
DK | 15.06.2022 | ||
EE | 15.06.2022 | ||
ES | 15.06.2022 | ||
FI | 15.06.2022 | ||
HR | 15.06.2022 | ||
IT | 15.06.2022 | ||
LT | 15.06.2022 | ||
LV | 15.06.2022 | ||
MC | 15.06.2022 | ||
NL | 15.06.2022 | ||
PL | 15.06.2022 | ||
RO | 15.06.2022 | ||
RS | 15.06.2022 | ||
SE | 15.06.2022 | ||
SI | 15.06.2022 | ||
SK | 15.06.2022 | ||
SM | 15.06.2022 | ||
AT | 15.09.2022 | ||
BG | 15.09.2022 | ||
GB | 15.09.2022 | ||
IE | 15.09.2022 | ||
LU | 15.09.2022 | ||
NO | 15.09.2022 | ||
GR | 16.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
IS | 15.10.2022 | ||
PT | 17.10.2022 | ||
Précédent [2024/11] | AL | 15.06.2022 | |
CZ | 15.06.2022 | ||
DK | 15.06.2022 | ||
EE | 15.06.2022 | ||
ES | 15.06.2022 | ||
FI | 15.06.2022 | ||
HR | 15.06.2022 | ||
IT | 15.06.2022 | ||
LT | 15.06.2022 | ||
LV | 15.06.2022 | ||
MC | 15.06.2022 | ||
NL | 15.06.2022 | ||
PL | 15.06.2022 | ||
RO | 15.06.2022 | ||
RS | 15.06.2022 | ||
SE | 15.06.2022 | ||
SI | 15.06.2022 | ||
SK | 15.06.2022 | ||
SM | 15.06.2022 | ||
AT | 15.09.2022 | ||
BG | 15.09.2022 | ||
GB | 15.09.2022 | ||
IE | 15.09.2022 | ||
LU | 15.09.2022 | ||
NO | 15.09.2022 | ||
GR | 16.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
IS | 15.10.2022 | ||
PT | 17.10.2022 | ||
Précédent [2024/09] | AL | 15.06.2022 | |
CZ | 15.06.2022 | ||
DK | 15.06.2022 | ||
EE | 15.06.2022 | ||
ES | 15.06.2022 | ||
FI | 15.06.2022 | ||
HR | 15.06.2022 | ||
LT | 15.06.2022 | ||
LV | 15.06.2022 | ||
MC | 15.06.2022 | ||
NL | 15.06.2022 | ||
PL | 15.06.2022 | ||
RO | 15.06.2022 | ||
RS | 15.06.2022 | ||
SE | 15.06.2022 | ||
SI | 15.06.2022 | ||
SK | 15.06.2022 | ||
SM | 15.06.2022 | ||
AT | 15.09.2022 | ||
BG | 15.09.2022 | ||
GB | 15.09.2022 | ||
IE | 15.09.2022 | ||
LU | 15.09.2022 | ||
NO | 15.09.2022 | ||
GR | 16.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
IS | 15.10.2022 | ||
PT | 17.10.2022 | ||
Précédent [2023/47] | AL | 15.06.2022 | |
CZ | 15.06.2022 | ||
DK | 15.06.2022 | ||
EE | 15.06.2022 | ||
ES | 15.06.2022 | ||
FI | 15.06.2022 | ||
HR | 15.06.2022 | ||
LT | 15.06.2022 | ||
LV | 15.06.2022 | ||
MC | 15.06.2022 | ||
NL | 15.06.2022 | ||
PL | 15.06.2022 | ||
RO | 15.06.2022 | ||
RS | 15.06.2022 | ||
SE | 15.06.2022 | ||
SI | 15.06.2022 | ||
SK | 15.06.2022 | ||
SM | 15.06.2022 | ||
BG | 15.09.2022 | ||
GB | 15.09.2022 | ||
IE | 15.09.2022 | ||
LU | 15.09.2022 | ||
NO | 15.09.2022 | ||
GR | 16.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
IS | 15.10.2022 | ||
PT | 17.10.2022 | ||
Précédent [2023/42] | AL | 15.06.2022 | |
CZ | 15.06.2022 | ||
DK | 15.06.2022 | ||
EE | 15.06.2022 | ||
ES | 15.06.2022 | ||
FI | 15.06.2022 | ||
HR | 15.06.2022 | ||
LT | 15.06.2022 | ||
LV | 15.06.2022 | ||
MC | 15.06.2022 | ||
NL | 15.06.2022 | ||
PL | 15.06.2022 | ||
RO | 15.06.2022 | ||
RS | 15.06.2022 | ||
SE | 15.06.2022 | ||
SI | 15.06.2022 | ||
SK | 15.06.2022 | ||
SM | 15.06.2022 | ||
BG | 15.09.2022 | ||
IE | 15.09.2022 | ||
LU | 15.09.2022 | ||
NO | 15.09.2022 | ||
GR | 16.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
IS | 15.10.2022 | ||
PT | 17.10.2022 | ||
Précédent [2023/35] | AL | 15.06.2022 | |
CZ | 15.06.2022 | ||
DK | 15.06.2022 | ||
EE | 15.06.2022 | ||
ES | 15.06.2022 | ||
FI | 15.06.2022 | ||
HR | 15.06.2022 | ||
LT | 15.06.2022 | ||
LV | 15.06.2022 | ||
MC | 15.06.2022 | ||
NL | 15.06.2022 | ||
PL | 15.06.2022 | ||
RO | 15.06.2022 | ||
RS | 15.06.2022 | ||
SE | 15.06.2022 | ||
SI | 15.06.2022 | ||
SK | 15.06.2022 | ||
SM | 15.06.2022 | ||
BG | 15.09.2022 | ||
IE | 15.09.2022 | ||
LU | 15.09.2022 | ||
NO | 15.09.2022 | ||
GR | 16.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
IS | 15.10.2022 | ||
PT | 17.10.2022 | ||
Précédent [2023/33] | AL | 15.06.2022 | |
CZ | 15.06.2022 | ||
DK | 15.06.2022 | ||
EE | 15.06.2022 | ||
ES | 15.06.2022 | ||
FI | 15.06.2022 | ||
HR | 15.06.2022 | ||
LT | 15.06.2022 | ||
LV | 15.06.2022 | ||
MC | 15.06.2022 | ||
NL | 15.06.2022 | ||
PL | 15.06.2022 | ||
RO | 15.06.2022 | ||
RS | 15.06.2022 | ||
SE | 15.06.2022 | ||
SI | 15.06.2022 | ||
SK | 15.06.2022 | ||
SM | 15.06.2022 | ||
BG | 15.09.2022 | ||
IE | 15.09.2022 | ||
LU | 15.09.2022 | ||
NO | 15.09.2022 | ||
GR | 16.09.2022 | ||
IS | 15.10.2022 | ||
PT | 17.10.2022 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 15.06.2022 | |
CZ | 15.06.2022 | ||
DK | 15.06.2022 | ||
EE | 15.06.2022 | ||
ES | 15.06.2022 | ||
FI | 15.06.2022 | ||
HR | 15.06.2022 | ||
LT | 15.06.2022 | ||
LV | 15.06.2022 | ||
MC | 15.06.2022 | ||
NL | 15.06.2022 | ||
PL | 15.06.2022 | ||
RO | 15.06.2022 | ||
RS | 15.06.2022 | ||
SE | 15.06.2022 | ||
SI | 15.06.2022 | ||
SK | 15.06.2022 | ||
SM | 15.06.2022 | ||
BG | 15.09.2022 | ||
LU | 15.09.2022 | ||
NO | 15.09.2022 | ||
GR | 16.09.2022 | ||
IS | 15.10.2022 | ||
PT | 17.10.2022 | ||
Précédent [2023/25] | AL | 15.06.2022 | |
CZ | 15.06.2022 | ||
DK | 15.06.2022 | ||
EE | 15.06.2022 | ||
ES | 15.06.2022 | ||
FI | 15.06.2022 | ||
HR | 15.06.2022 | ||
LT | 15.06.2022 | ||
LV | 15.06.2022 | ||
MC | 15.06.2022 | ||
NL | 15.06.2022 | ||
PL | 15.06.2022 | ||
RO | 15.06.2022 | ||
RS | 15.06.2022 | ||
SE | 15.06.2022 | ||
SI | 15.06.2022 | ||
SK | 15.06.2022 | ||
SM | 15.06.2022 | ||
BG | 15.09.2022 | ||
NO | 15.09.2022 | ||
GR | 16.09.2022 | ||
IS | 15.10.2022 | ||
PT | 17.10.2022 | ||
Précédent [2023/22] | AL | 15.06.2022 | |
CZ | 15.06.2022 | ||
DK | 15.06.2022 | ||
EE | 15.06.2022 | ||
ES | 15.06.2022 | ||
FI | 15.06.2022 | ||
HR | 15.06.2022 | ||
LT | 15.06.2022 | ||
LV | 15.06.2022 | ||
MC | 15.06.2022 | ||
NL | 15.06.2022 | ||
PL | 15.06.2022 | ||
RO | 15.06.2022 | ||
RS | 15.06.2022 | ||
SE | 15.06.2022 | ||
SK | 15.06.2022 | ||
SM | 15.06.2022 | ||
BG | 15.09.2022 | ||
NO | 15.09.2022 | ||
GR | 16.09.2022 | ||
IS | 15.10.2022 | ||
PT | 17.10.2022 | ||
Précédent [2023/21] | AL | 15.06.2022 | |
CZ | 15.06.2022 | ||
DK | 15.06.2022 | ||
EE | 15.06.2022 | ||
ES | 15.06.2022 | ||
FI | 15.06.2022 | ||
HR | 15.06.2022 | ||
LT | 15.06.2022 | ||
LV | 15.06.2022 | ||
NL | 15.06.2022 | ||
PL | 15.06.2022 | ||
RO | 15.06.2022 | ||
RS | 15.06.2022 | ||
SE | 15.06.2022 | ||
SK | 15.06.2022 | ||
SM | 15.06.2022 | ||
BG | 15.09.2022 | ||
NO | 15.09.2022 | ||
GR | 16.09.2022 | ||
IS | 15.10.2022 | ||
PT | 17.10.2022 | ||
Précédent [2023/17] | AL | 15.06.2022 | |
CZ | 15.06.2022 | ||
EE | 15.06.2022 | ||
ES | 15.06.2022 | ||
FI | 15.06.2022 | ||
HR | 15.06.2022 | ||
LT | 15.06.2022 | ||
LV | 15.06.2022 | ||
NL | 15.06.2022 | ||
PL | 15.06.2022 | ||
RO | 15.06.2022 | ||
RS | 15.06.2022 | ||
SE | 15.06.2022 | ||
SK | 15.06.2022 | ||
SM | 15.06.2022 | ||
BG | 15.09.2022 | ||
NO | 15.09.2022 | ||
GR | 16.09.2022 | ||
IS | 15.10.2022 | ||
PT | 17.10.2022 | ||
Précédent [2023/12] | CZ | 15.06.2022 | |
EE | 15.06.2022 | ||
ES | 15.06.2022 | ||
FI | 15.06.2022 | ||
HR | 15.06.2022 | ||
LT | 15.06.2022 | ||
LV | 15.06.2022 | ||
NL | 15.06.2022 | ||
PL | 15.06.2022 | ||
RO | 15.06.2022 | ||
RS | 15.06.2022 | ||
SE | 15.06.2022 | ||
SK | 15.06.2022 | ||
SM | 15.06.2022 | ||
BG | 15.09.2022 | ||
NO | 15.09.2022 | ||
GR | 16.09.2022 | ||
IS | 15.10.2022 | ||
PT | 17.10.2022 | ||
Précédent [2023/11] | CZ | 15.06.2022 | |
EE | 15.06.2022 | ||
ES | 15.06.2022 | ||
FI | 15.06.2022 | ||
HR | 15.06.2022 | ||
LT | 15.06.2022 | ||
LV | 15.06.2022 | ||
NL | 15.06.2022 | ||
PL | 15.06.2022 | ||
RO | 15.06.2022 | ||
RS | 15.06.2022 | ||
SE | 15.06.2022 | ||
SK | 15.06.2022 | ||
SM | 15.06.2022 | ||
BG | 15.09.2022 | ||
NO | 15.09.2022 | ||
GR | 16.09.2022 | ||
PT | 17.10.2022 | ||
Précédent [2023/09] | CZ | 15.06.2022 | |
EE | 15.06.2022 | ||
ES | 15.06.2022 | ||
FI | 15.06.2022 | ||
HR | 15.06.2022 | ||
LT | 15.06.2022 | ||
LV | 15.06.2022 | ||
NL | 15.06.2022 | ||
RO | 15.06.2022 | ||
RS | 15.06.2022 | ||
SE | 15.06.2022 | ||
SK | 15.06.2022 | ||
SM | 15.06.2022 | ||
BG | 15.09.2022 | ||
NO | 15.09.2022 | ||
GR | 16.09.2022 | ||
PT | 17.10.2022 | ||
Précédent [2023/08] | ES | 15.06.2022 | |
FI | 15.06.2022 | ||
HR | 15.06.2022 | ||
LT | 15.06.2022 | ||
LV | 15.06.2022 | ||
NL | 15.06.2022 | ||
RS | 15.06.2022 | ||
SE | 15.06.2022 | ||
BG | 15.09.2022 | ||
NO | 15.09.2022 | ||
GR | 16.09.2022 | ||
Précédent [2023/02] | FI | 15.06.2022 | |
HR | 15.06.2022 | ||
LT | 15.06.2022 | ||
LV | 15.06.2022 | ||
NL | 15.06.2022 | ||
RS | 15.06.2022 | ||
SE | 15.06.2022 | ||
BG | 15.09.2022 | ||
NO | 15.09.2022 | ||
GR | 16.09.2022 | ||
Précédent [2022/50] | FI | 15.06.2022 | |
HR | 15.06.2022 | ||
LT | 15.06.2022 | ||
LV | 15.06.2022 | ||
RS | 15.06.2022 | ||
SE | 15.06.2022 | ||
BG | 15.09.2022 | ||
NO | 15.09.2022 | ||
GR | 16.09.2022 | ||
Précédent [2022/49] | FI | 15.06.2022 | |
HR | 15.06.2022 | ||
LT | 15.06.2022 | ||
LV | 15.06.2022 | ||
SE | 15.06.2022 | ||
BG | 15.09.2022 | ||
NO | 15.09.2022 | ||
GR | 16.09.2022 | ||
Précédent [2022/47] | FI | 15.06.2022 | |
LT | 15.06.2022 | ||
SE | 15.06.2022 | ||
NO | 15.09.2022 | Cité dans | Recherche internationale | [X]DE4002963 ; | [XAI]WO2008129003 (FINGSCHEIDT GMBH FRIEDR [DE], et al); | [X]GB2477085 (JAGUAR CARS [GB]); | [XI]DE102010016869 (HUF HUELSBECK & FUERST GMBH [DE]); | [A]US2013076048 (AERTS JORIS [NL], et al) | Opposition | US2239301 | DE3311111 | DE4002963 | DE20007426U | JP2004244991 | EP1186734 | WO2008129003 | GB2477085 | DE102010016869 | US2012049455 | DE102011009524 | US2013076048 | EP3263812 |