EP3191952 - CROISEMENT DE COMMANDE ET DE DÉCOUVERTE D'APPLICATION DE DISPOSITIF [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.08.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 21.09.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 13.05.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 16.06.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 07.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | [2017/29] | Inventeur(s) | 01 /
SINGH, Arunjeet Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 02 /
GANDHI, Kunal Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 03 /
TEJANI, Sameer Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 04 /
MCKENNA, Sean Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 05 /
SHEEHAN, John M. Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 06 /
KAZA, Akhilesh Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | [2017/29] | Mandataire(s) | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2017/29] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15772089.7 | 11.09.2015 | [2017/29] | WO2015US49547 | Numéro de priorité, date | US201462049979P | 12.09.2014 Format original publié: US 201462049979 P | US201414508801 | 07.10.2014 Format original publié: US201414508801 | [2017/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016040721 | Date: | 17.03.2016 | Langue: | EN | [2016/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3191952 | Date: | 19.07.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.03.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3191952 | Date: | 24.10.2018 | Langue: | EN | [2018/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.03.2016 | Classification | IPC: | G06F9/50 | [2017/29] | CPC: |
G06F9/5044 (EP,US);
G06F9/547 (CN);
H04L67/10 (US);
G06F9/5055 (EP,US);
H04L67/51 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/29] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNGSÜBERGREIFENDE ANWENDUNGSENTDECKUNG UND STEUERUNG | [2017/29] | Anglais: | CROSS DEVICE APPLICATION DISCOVERY AND CONTROL | [2017/29] | Français: | CROISEMENT DE COMMANDE ET DE DÉCOUVERTE D'APPLICATION DE DISPOSITIF | [2017/29] | Entrée dans la phase régionale | 07.02.2017 | Taxe nationale de base payée | 07.02.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.02.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.03.2016 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 07.02.2017 | Requête en examen déposée [2017/29] | 07.02.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 01.11.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.05.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.08.2018 | Taxe de délivrance payée | 10.08.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 10.08.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 25.07.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 11.09.2015 | AL | 24.10.2018 | AT | 24.10.2018 | CY | 24.10.2018 | CZ | 24.10.2018 | DK | 24.10.2018 | EE | 24.10.2018 | ES | 24.10.2018 | FI | 24.10.2018 | HR | 24.10.2018 | IT | 24.10.2018 | LT | 24.10.2018 | LV | 24.10.2018 | MC | 24.10.2018 | MK | 24.10.2018 | MT | 24.10.2018 | PL | 24.10.2018 | RO | 24.10.2018 | RS | 24.10.2018 | SE | 24.10.2018 | SI | 24.10.2018 | SK | 24.10.2018 | SM | 24.10.2018 | TR | 24.10.2018 | BG | 24.01.2019 | NO | 24.01.2019 | GR | 25.01.2019 | IS | 24.02.2019 | PT | 24.02.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 11.09.2015 | |
AL | 24.10.2018 | ||
AT | 24.10.2018 | ||
CY | 24.10.2018 | ||
CZ | 24.10.2018 | ||
DK | 24.10.2018 | ||
EE | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
MC | 24.10.2018 | ||
MT | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RO | 24.10.2018 | ||
RS | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
SI | 24.10.2018 | ||
SK | 24.10.2018 | ||
SM | 24.10.2018 | ||
TR | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
Précédent [2021/33] | HU | 11.09.2015 | |
AL | 24.10.2018 | ||
AT | 24.10.2018 | ||
CY | 24.10.2018 | ||
CZ | 24.10.2018 | ||
DK | 24.10.2018 | ||
EE | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
MC | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RO | 24.10.2018 | ||
RS | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
SI | 24.10.2018 | ||
SK | 24.10.2018 | ||
SM | 24.10.2018 | ||
TR | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 24.10.2018 | |
AT | 24.10.2018 | ||
CY | 24.10.2018 | ||
CZ | 24.10.2018 | ||
DK | 24.10.2018 | ||
EE | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
MC | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RO | 24.10.2018 | ||
RS | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
SI | 24.10.2018 | ||
SK | 24.10.2018 | ||
SM | 24.10.2018 | ||
TR | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 24.10.2018 | |
AT | 24.10.2018 | ||
CZ | 24.10.2018 | ||
DK | 24.10.2018 | ||
EE | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
MC | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RO | 24.10.2018 | ||
RS | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
SI | 24.10.2018 | ||
SK | 24.10.2018 | ||
SM | 24.10.2018 | ||
TR | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 24.10.2018 | |
AT | 24.10.2018 | ||
CZ | 24.10.2018 | ||
DK | 24.10.2018 | ||
EE | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RO | 24.10.2018 | ||
RS | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
SI | 24.10.2018 | ||
SK | 24.10.2018 | ||
SM | 24.10.2018 | ||
TR | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 24.10.2018 | |
AT | 24.10.2018 | ||
CZ | 24.10.2018 | ||
DK | 24.10.2018 | ||
EE | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RO | 24.10.2018 | ||
RS | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
SI | 24.10.2018 | ||
SK | 24.10.2018 | ||
SM | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 24.10.2018 | |
AT | 24.10.2018 | ||
CZ | 24.10.2018 | ||
DK | 24.10.2018 | ||
EE | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RO | 24.10.2018 | ||
RS | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
SK | 24.10.2018 | ||
SM | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 24.10.2018 | |
AT | 24.10.2018 | ||
CZ | 24.10.2018 | ||
DK | 24.10.2018 | ||
EE | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RO | 24.10.2018 | ||
RS | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
SM | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/35] | AL | 24.10.2018 | |
AT | 24.10.2018 | ||
CZ | 24.10.2018 | ||
DK | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RS | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/34] | AL | 24.10.2018 | |
AT | 24.10.2018 | ||
DK | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RS | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 24.10.2018 | |
AT | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RS | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/25] | AT | 24.10.2018 | |
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RS | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/24] | AT | 24.10.2018 | |
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/23] | AT | 24.10.2018 | |
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/22] | FI | 24.10.2018 | |
LT | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/21] | FI | 24.10.2018 | |
LT | 24.10.2018 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/20] | LT | 24.10.2018 | |
NO | 24.01.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]US2013339454 (WALKER MICHAEL [GB], et al) [X] 1-4,6-15 * abstract * * paragraphs [0008] , [0030] , [0038] , [0039] , [0041] , [0043] , [0049] , [0052] , [0053] , [0080]; figures 2,8 *[I] 5 |