EP3129671 - ENSEMBLE DE POULIE À MÉCANISME DE DÉCOUPLAGE ORIENTÉ RADIALEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.03.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.04.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.12.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 13.01.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 07.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dayco IP Holdings, LLC 1650 Research Drive, Suite 200 Troy, MI 48083 / US | [N/P] |
Précédent [2017/07] | Pour tous les Etats désignés Dayco IP Holdings, LLC 1650 Research Drive Suite 200 Troy, MI 48083 / US | Inventeur(s) | 01 /
LANNUTTI, Anthony, Eugene 110 N. 85th Avenue Fayetteville, AR 72704 / US | [2019/20] |
Précédent [2017/08] | 01 /
LANNUTTI, Anthony, Eugene 190 W. Cimarron PL, Unit 1055 Farmington, AR 72730-7039 / US | ||
Précédent [2017/07] | 01 /
LANNUTTI, Anthony, Eugene 110 North 85th Avenue Fayetteville, AR 72704 / US | Mandataire(s) | Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [2017/07] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15776989.4 | 25.03.2015 | [2017/07] | WO2015US22355 | Numéro de priorité, date | US201414247323 | 08.04.2014 Format original publié: US201414247323 | [2017/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015156998 | Date: | 15.10.2015 | Langue: | EN | [2015/41] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3129671 | Date: | 15.02.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.10.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3129671 | Date: | 15.05.2019 | Langue: | EN | [2019/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 15.10.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.03.2018 | Classification | IPC: | F16D41/063, F16H55/36, F16D41/061 | [2018/16] | CPC: |
F16D41/06 (EP,KR,US);
F02B61/00 (KR,US);
F02B63/00 (KR,US);
F02B67/06 (EP,KR,US);
F16D41/061 (EP,US);
F16D41/066 (EP,KR,US);
|
Précédent IPC [2017/07] | F16D41/063 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/07] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | RIEMENSCHEIBENANORDNUNG MIT RADIAL AUSGERICHTETEM ENTKOPPLUNGSMECHANISMUS | [2017/07] | Anglais: | PULLEY ASSEMBLY WITH RADIALLY ORIENTED DECOUPLING MECHANISM | [2017/07] | Français: | ENSEMBLE DE POULIE À MÉCANISME DE DÉCOUPLAGE ORIENTÉ RADIALEMENT | [2017/07] | Entrée dans la phase régionale | 07.11.2016 | Taxe nationale de base payée | 07.11.2016 | Taxe de recherche payée | 07.11.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.11.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.11.2016 | Requête en examen déposée [2017/07] | 07.11.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 18.06.2017 | Perte de droit, date d'effet juridique: Revendications | 18.07.2017 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Revendications {1} | 04.10.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.12.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.04.2019 | Taxe de délivrance payée | 04.04.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.04.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 18.02.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 25.03.2015 | AL | 15.05.2019 | AT | 15.05.2019 | CY | 15.05.2019 | CZ | 15.05.2019 | DK | 15.05.2019 | EE | 15.05.2019 | ES | 15.05.2019 | FI | 15.05.2019 | HR | 15.05.2019 | IT | 15.05.2019 | LT | 15.05.2019 | LV | 15.05.2019 | MC | 15.05.2019 | MK | 15.05.2019 | MT | 15.05.2019 | NL | 15.05.2019 | PL | 15.05.2019 | RO | 15.05.2019 | RS | 15.05.2019 | SE | 15.05.2019 | SI | 15.05.2019 | SK | 15.05.2019 | SM | 15.05.2019 | TR | 15.05.2019 | BG | 15.08.2019 | NO | 15.08.2019 | GR | 16.08.2019 | IS | 15.09.2019 | PT | 15.09.2019 | [2022/31] |
Précédent [2022/30] | HU | 25.03.2015 | |
AL | 15.05.2019 | ||
AT | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
MT | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2022/28] | HU | 25.03.2015 | |
AL | 15.05.2019 | ||
AT | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
MT | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/50] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 15.05.2019 | |
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 15.05.2019 | |
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 15.05.2019 | |
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 15.05.2019 | |
FI | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 15.05.2019 | |
FI | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | Citations: | Recherche | [X]US2005261092 (OCHIAI YOSHIHIRO [JP], et al) [X] 1-20* figures 1,4-6 * | Recherche internationale | [Y]US5638931 (KERR JOHN HUGH [CA]) [Y] 13 * entire document *; | [A]US2010072017 (JOKI MARK A [US], et al) [A] 1-20 * entire document *; | [A]US8021253 (DELL JAMES W [CA], et al) [A] 1-20* entire document *; | [XY]US2013161150 (MCCRARY PAUL T [US]) [X] 1, 8-10, 12, 14, 19 * entire document * [Y] 13; | [A]US2013237351 (MARION PATRICK [CA]) [A] 1-20 * entire document * |