EP3206922 - APPAREIL DE COMMANDE DE FORCE DE FREINAGE/POUSSÉE DE VÉHICULE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.07.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.08.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 13.03.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.02.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.12.2017 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 21.07.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.06.2017 | Dernier événement Tooltip | 03.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, MK | publié le 05.08.2020 [2020/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 1 Toyota-cho Toyota-shi, Aichi 471-8571 / JP | [2017/34] | Inventeur(s) | 01 /
HARADA, Hiroshi c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi 471-8571 / JP | 02 /
TAKI, Naoki c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi 471-8571 / JP | 03 /
UECHI, Masaaki c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi 471-8571 / JP | 04 /
KONDO, Kumiko c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi 471-8571 / JP | 05 /
HAYASHI, Hideaki c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi 471-8571 / JP | 06 /
KIMURA, Akio c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi 471-8571 / JP | 07 /
SAKAGUCHI, Atsutoshi c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi 471-8571 / JP | 08 /
KAWASAKI, Toshifumi c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi 471-8571 / JP | 09 /
FUTATSUGI, Tomohiko c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi 471-8571 / JP | [2017/34] | Mandataire(s) | TBK Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [2017/34] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15778768.0 | 18.09.2015 | [2017/34] | WO2015JP04809 | Numéro de priorité, date | JP20140212686 | 17.10.2014 Format original publié: JP 2014212686 | [2017/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016059753 | Date: | 21.04.2016 | Langue: | EN | [2016/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3206922 | Date: | 23.08.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.04.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3206922 | Date: | 05.09.2018 | Langue: | EN | [2018/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.04.2016 | Classification | IPC: | B60T7/22, B60W30/09, B60W30/14, B60W30/16 | [2017/34] | CPC: |
B60W30/09 (EP,US);
B60T7/22 (EP,US);
B60T8/175 (EP,US);
B60W10/06 (EP,US);
B60W10/18 (EP,US);
B60W10/184 (EP,US);
B60W30/146 (EP,US);
B60W30/162 (EP,US);
B60T2201/022 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/34] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | STEUERUNGSVORRICHTUNG DER BREMS-/FAHRKRAFT EINES FAHRZEUGS | [2017/34] | Anglais: | VEHICULAR BRAKING/DRIVING-FORCE CONTROL APPARATUS | [2017/34] | Français: | APPAREIL DE COMMANDE DE FORCE DE FREINAGE/POUSSÉE DE VÉHICULE | [2017/34] | Entrée dans la phase régionale | 18.07.2016 | Taxe nationale de base payée | 18.07.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.07.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.07.2016 | Requête en examen déposée [2017/34] | 18.07.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 12.12.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.02.2018 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 14.03.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.07.2018 | Taxe de délivrance payée | 19.07.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.07.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 06.06.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.09.2015 | AL | 05.09.2018 | AT | 05.09.2018 | CY | 05.09.2018 | CZ | 05.09.2018 | DK | 05.09.2018 | EE | 05.09.2018 | ES | 05.09.2018 | FI | 05.09.2018 | HR | 05.09.2018 | IT | 05.09.2018 | LT | 05.09.2018 | LV | 05.09.2018 | MC | 05.09.2018 | MK | 05.09.2018 | NL | 05.09.2018 | PL | 05.09.2018 | RO | 05.09.2018 | RS | 05.09.2018 | SE | 05.09.2018 | SI | 05.09.2018 | SK | 05.09.2018 | SM | 05.09.2018 | TR | 05.09.2018 | IE | 18.09.2018 | LU | 18.09.2018 | MT | 18.09.2018 | BE | 30.09.2018 | CH | 30.09.2018 | LI | 30.09.2018 | BG | 05.12.2018 | NO | 05.12.2018 | GR | 06.12.2018 | IS | 05.01.2019 | PT | 05.01.2019 | [2020/31] |
Précédent [2020/30] | HU | 18.09.2015 | |
AL | 05.09.2018 | ||
AT | 05.09.2018 | ||
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
SM | 05.09.2018 | ||
TR | 05.09.2018 | ||
IE | 18.09.2018 | ||
LU | 18.09.2018 | ||
MT | 18.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 05.09.2018 | |
AT | 05.09.2018 | ||
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
SM | 05.09.2018 | ||
TR | 05.09.2018 | ||
IE | 18.09.2018 | ||
LU | 18.09.2018 | ||
MT | 18.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 05.09.2018 | |
AT | 05.09.2018 | ||
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
SM | 05.09.2018 | ||
IE | 18.09.2018 | ||
LU | 18.09.2018 | ||
MT | 18.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 05.09.2018 | |
AT | 05.09.2018 | ||
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
SM | 05.09.2018 | ||
IE | 18.09.2018 | ||
LU | 18.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Précédent [2019/38] | AL | 05.09.2018 | |
AT | 05.09.2018 | ||
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
SM | 05.09.2018 | ||
IE | 18.09.2018 | ||
LU | 18.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 05.09.2018 | |
AT | 05.09.2018 | ||
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
SM | 05.09.2018 | ||
IE | 18.09.2018 | ||
LU | 18.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Précédent [2019/34] | AL | 05.09.2018 | |
AT | 05.09.2018 | ||
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
SM | 05.09.2018 | ||
IE | 18.09.2018 | ||
LU | 18.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Précédent [2019/33] | AL | 05.09.2018 | |
AT | 05.09.2018 | ||
CZ | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
SM | 05.09.2018 | ||
IE | 18.09.2018 | ||
LU | 18.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Précédent [2019/30] | AL | 05.09.2018 | |
AT | 05.09.2018 | ||
CZ | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
SM | 05.09.2018 | ||
LU | 18.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 05.09.2018 | |
AT | 05.09.2018 | ||
CZ | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
SM | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Précédent [2019/23] | AL | 05.09.2018 | |
AT | 05.09.2018 | ||
CZ | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
Précédent [2019/22] | AL | 05.09.2018 | |
CZ | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
Précédent [2019/21] | AL | 05.09.2018 | |
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
Précédent [2019/20] | AL | 05.09.2018 | |
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 05.09.2018 | |
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
Précédent [2019/11] | FI | 05.09.2018 | |
HR | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
Précédent [2019/10] | FI | 05.09.2018 | |
LT | 05.09.2018 | ||
RS | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 05.09.2018 | |
LT | 05.09.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 05.09.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [A]JP2011126319 (MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS) [A] 1-6 * paragraphs [0008] , [0011] , [0016] * * paragraphs [0035] , [0036] *; | [A]DE102004051909 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1 * claims 1-13 * |