14.03.2022
Notification relative à l'expiration du délai d'opposition
Recherche / Examen
1
19.05.2021
Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE
Recherche / Examen
1
09.04.2021
Décision de délivrance d'un brevet européen
Recherche / Examen
3
25.03.2021
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
25.03.2021
Traduction des revendications en anglais
Recherche / Examen
5
25.03.2021
Soumission des traductions des revendications
Recherche / Examen
1
25.03.2021
Traduction des revendications en français
Recherche / Examen
6
25.03.2021
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
08.12.2020
Données bibliographiques de la demande de brevet européen
Recherche / Examen
2
08.12.2020
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen
Recherche / Examen
5
08.12.2020
Intention de délivrance (signatures)
Recherche / Examen
1
08.12.2020
Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre)
Recherche / Examen
90
08.12.2020
Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation)
Recherche / Examen
90
13.08.2020
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
13.08.2020
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
6
13.08.2020
Revendications
Recherche / Examen
6
13.08.2020
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
13.08.2020
Réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
4
29.06.2020
Document concernant la représentation
Recherche / Examen
3
17.04.2020
Annexe à la notification
Recherche / Examen
13
17.04.2020
Notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
10.04.2020
Début d'examen
Recherche / Examen
1
06.11.2019
Réponse à la demande de renseignement quant à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
1
23.10.2019
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
23.10.2019
Demande de renseignement quant au traitement du dossier
Recherche / Examen
1
23.10.2019
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
18.02.2019
Lettre relative à la procédure de prélèvement automatique
Recherche / Examen
1
05.04.2018
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe
Recherche / Examen
2
02.03.2018
Confirmation de la révocation de l'ordre de prélèvement automatique
Recherche / Examen
1
27.02.2018
Lettre relative à la procédure de prélèvement automatique
Recherche / Examen
1
13.02.2018
Lettre accompagnant la copie des résultats de la recherche de priorité
Recherche / Examen
12
13.02.2018
Réponse à la demande de copie des résultats de la recherche de priorité
Recherche / Examen
1
20.12.2017
Demande de copie des résultats de la recherche(priorité)
Recherche / Examen
1
11.12.2017
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
2
11.12.2017
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
6
11.12.2017
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
5
11.12.2017
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
6
11.12.2017
Description modifiée déposée après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
6
11.12.2017
Description modifiée avec annotations
Recherche / Examen
6
11.12.2017
Modifications reçues avant l'examen quant au fond
Recherche / Examen
7
11.12.2017
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
2
07.06.2017
Invitation à confirmer le maintien de la demande/corriger les irrégularités dans l'opinion écrite/modifier la demande
Recherche / Examen
1
18.05.2017
Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne
Recherche / Examen
1
18.05.2017
Avis relatif au rapport de recherche européenne
Recherche / Examen
8
18.05.2017
Informations sur la stratégie de recherche
Recherche / Examen
1
18.05.2017
Rapport supplémentaire de recherche européen
Recherche / Examen
2
02.05.2017
Début de recherche
Recherche / Examen
1
21.02.2017
Brève notification au demandeur/mandataire
Recherche / Examen
1
14.02.2017
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
14.02.2017
Demande de renseignement quant au traitement du dossier
Recherche / Examen
1
14.02.2017
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
02.02.2017
Irrégularités dans une demande de renseignement
Recherche / Examen
1
25.01.2017
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
25.01.2017
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
25.01.2017
Questions concernant la demande
Recherche / Examen
1
25.01.2017
Notification relative à la publication à venir
Recherche / Examen
2
14.12.2016
Notification concernant une modification possible de la demande/paiement des taxes de revendication
Recherche / Examen
2
29.11.2016
CDS mise à jour - modifications concernant le mandataire du demandeur
Recherche / Examen
1
25.11.2016
Dépôt concernant la représentation
Recherche / Examen
1
31.10.2016
Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité
Recherche / Examen
5
31.10.2016
Traduction du rapport préliminaire international sur la brevetabilité
Recherche / Examen
7
09.06.2016
Informations concernant le traitement anticipé
Recherche / Examen
2
12.05.2016
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
2
12.05.2016
Abrégé
Recherche / Examen
1
12.05.2016
Pièce-jointe
Recherche / Examen
1
12.05.2016
Revendications
Recherche / Examen
6
12.05.2016
Description
Recherche / Examen
54
12.05.2016
Dessins
Recherche / Examen
27
12.05.2016
Requête d'entrée dans la phase européenne
Recherche / Examen
5
11.11.2015
Document de priorité (transmis électroniquement)
Recherche / Examen
27
11.11.2015
Document de priorité (transmis électroniquement)
Recherche / Examen
60
11.11.2015
Document de priorité (transmis électroniquement)
Recherche / Examen
30
11.11.2015
Document de priorité (transmis électroniquement)
Recherche / Examen
24
22.10.2015
Copie du rapport de recherche international
Recherche / Examen
2
22.10.2015
Copie de la traduction du rapport de recherche international
Recherche / Examen
2
22.10.2015
Pamphlet de la publication internationale
Recherche / Examen
62