EP3133351 - SYSTÈME DE CHAUFFAGE À MODE DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE UTILISANT DES FLUX D'EAU À COUCHES MULTIPLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.03.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.04.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.12.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 14.04.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.01.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 18.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Prusov, Petr Anatolyevich ul. Luchevaya 14 Moskovskaya obl. Serpukhov 142203 / RU | [2017/08] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2017/08] | Mandataire(s) | Jeck, Anton Jeck, Fleck & Partner mbB Patentanwälte Klingengasse 2 71665 Vaihingen/Enz / DE | [2021/18] |
Précédent [2017/08] | Jeck, Anton Jeck & Fleck Patentanwälte Klingengasse 2 71665 Vaihingen/Enz / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15779818.2 | 19.02.2015 | [2017/08] | WO2015RU00104 | Numéro de priorité, date | RU20140114719 | 15.04.2014 Format original publié: RU 2014114719 | RU20140114724 | 15.04.2014 Format original publié: RU 2014114724 | RU20140118847 | 12.05.2014 Format original publié: RU 2014118847 | RU20140124528 | 17.06.2014 Format original publié: RU 2014124528 | [2017/08] | Langue de dépôt | RU | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015160279 | Date: | 22.10.2015 | Langue: | RU | [2015/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3133351 | Date: | 22.02.2017 | Langue: | EN | [2017/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3133351 | Date: | 05.05.2021 | Langue: | DE | [2021/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | RU | 22.10.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.05.2017 | Classification | IPC: | F24D3/02, F24D3/12, F24D12/02 | [2017/25] | CPC: |
F24D3/02 (EP,US);
F24D12/02 (EP,US);
F24D3/12 (EP,US);
F24D2200/08 (EP,US);
Y02B30/00 (EP,US)
|
Précédent IPC [2017/08] | F24D3/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/08] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HEIZSYSTEM MIT EINEM ENERGIE-UNABHÄNGIGEN MODUS UND MEHRSCHICHTIGEN WASSERSTRÖMUNGEN | [2017/08] | Anglais: | HEATING SYSTEM WITH ENERGY-INDEPENDENT MODE USING MULTIPLE-LAYER STREAMS OF WATER | [2017/08] | Français: | SYSTÈME DE CHAUFFAGE À MODE DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE UTILISANT DES FLUX D'EAU À COUCHES MULTIPLES | [2017/08] | Entrée dans la phase régionale | 12.05.2016 | Traduction produite | 15.11.2016 | Taxe nationale de base payée | 15.11.2016 | Taxe de recherche payée | 15.11.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.11.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.05.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.11.2016 | Requête en examen déposée [2017/08] | 11.12.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.04.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.08.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.12.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.03.2021 | Taxe de délivrance payée | 25.03.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.03.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 08.02.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 01.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2018 | 04   M06   Taxe payée le   13.08.2018 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 19.02.2015 | AL | 05.05.2021 | CY | 05.05.2021 | CZ | 05.05.2021 | DK | 05.05.2021 | EE | 05.05.2021 | ES | 05.05.2021 | FI | 05.05.2021 | HR | 05.05.2021 | IT | 05.05.2021 | LT | 05.05.2021 | LV | 05.05.2021 | MC | 05.05.2021 | MK | 05.05.2021 | MT | 05.05.2021 | NL | 05.05.2021 | PL | 05.05.2021 | RO | 05.05.2021 | RS | 05.05.2021 | SE | 05.05.2021 | SI | 05.05.2021 | SK | 05.05.2021 | SM | 05.05.2021 | TR | 05.05.2021 | BG | 05.08.2021 | NO | 05.08.2021 | GR | 06.08.2021 | IS | 05.09.2021 | PT | 06.09.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/29] | HU | 19.02.2015 | |
AL | 05.05.2021 | ||
CY | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
IT | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
MK | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
TR | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 19.02.2015 | |
AL | 05.05.2021 | ||
CY | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
IT | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
MK | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2024/20] | HU | 19.02.2015 | |
AL | 05.05.2021 | ||
CY | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
IT | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 19.02.2015 | |
AL | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
IT | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/44] | AL | 05.05.2021 | |
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
IT | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 05.05.2021 | |
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
IT | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 05.05.2021 | |
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 05.05.2021 | |
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/23] | CZ | 05.05.2021 | |
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/10] | CZ | 05.05.2021 | |
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | CZ | 05.05.2021 | |
DK | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/08] | CZ | 05.05.2021 | |
DK | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/07] | ES | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/04] | ES | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2021/52] | ES | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2021/51] | ES | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2021/50] | FI | 05.05.2021 | |
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2021/49] | FI | 05.05.2021 | |
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
Précédent [2021/47] | FI | 05.05.2021 | |
LT | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
Précédent [2021/46] | FI | 05.05.2021 | |
LT | 05.05.2021 | Citations: | Recherche | [XI]DE425873 (SULZER AKT GES FA GEB) [X] 1 * the whole document * [I] 2; | [XI]RU2012120636 (PRUSOV, PETR ANATOLYEVICH) [X] 1 * the whole document * [I] 2; | [A]WO8802463 (SCHICHL KARL [DE]) [A] 1,2 * the whole document *; | [A]US6299071 (FIEDRICH JOACHIM [US]) [A] 1 * the whole document *; | [A]WO2005098318 (BAUER ALBERT [DE]) [A] 1 * the whole document *; | [A]FR366790 (MEYER PAUL [FR]) [A] 1 * the whole document * | Recherche internationale | [A]RU2012120636 (PRUSOV PETR ANATOLEVICH) [A] 1-2; | [A]RU2011138794 (PRUSOV PETR ANATOLEVICH) [A] 1-2; | [A]RU2012125176 (PRUSOV PETR ANATOLEVICH) [A] 1-2; | [A]RU2382283 (OOO NAUCHNOE PROIZV OB VERKHNE [RU]) [A] 1-2; | [A]RU42291U (MALAFEEV KIRILL EVNENEVICH et al.) [A] 1-2; | [A]RU2272221 (RUDIN MIKHAIL FEDOROVICH) [A] 1-2; | [A]RU1809251 (OD INZH STR INST [SU]) [A] 1-2; | [A]DE10057410 (BAUER ALBERT [DE]) [A] 1-2; | [A]CN102297469 (TU JIMIN et al) [A] 1-2 |