EP3201139 - DISPOSITIF ET PROCEDE DE FILTRATION DE L'EAU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.02.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 10.03.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.07.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.09.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.07.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 31.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Deltacore GmbH Volksgartenstraße 14 4600 Wels / AT | [2021/30] |
Précédent [2017/32] | Pour tous les Etats désignés Deltacore GmbH Perlhofgasse 2/2/8 2372 Giesshübl bei Wien / AT | Inventeur(s) | 01 /
EL KHIAR, Hakim Bosamarin 21e 6000 Koper / SI | 02 /
BRANDT, Vili Poljanski n. 32 1000 Ljubljana / SI | 03 /
GLAVINA, Martin Bosamarin 13a 6000 Koper / SI | [2017/32] | Mandataire(s) | Hübscher & Partner Patentanwälte GmbH Spittelwiese 4 4020 Linz / AT | [2023/15] |
Précédent [2017/32] | Patentanwaltskanzlei Hübscher Spittelwiese 4 4020 Linz / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 15787432.2 | 30.09.2015 | [2017/32] | WO2015AT50245 | Numéro de priorité, date | AT20140050698 | 01.10.2014 Format original publié: AT 506982014 | [2017/32] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016049675 | Date: | 07.04.2016 | Langue: | DE | [2016/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3201139 | Date: | 09.08.2017 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 07.04.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3201139 | Date: | 12.04.2023 | Langue: | DE | [2023/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.04.2016 | Classification | IPC: | C02F1/44, C02F1/78, C02F9/00, B01D65/02 | [2017/32] | CPC: |
C02F1/444 (EP,AT);
B01D61/16 (EP);
B01D61/18 (EP);
B01D65/02 (EP);
C02F1/78 (EP,AT);
C02F9/00 (EP);
B01D2311/04 (EP);
B01D2311/12 (EP);
B01D2321/04 (EP,AT);
B01D2321/18 (EP);
B01D61/145 (EP);
C02F2209/03 (EP);
| C-Set: |
C02F9/00, C02F1/78, C02F1/444 (EP);
B01D2311/04, B01D2311/12 (EP) | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/32] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR FILTRATION VON WASSER | [2017/32] | Anglais: | DEVICE AND METHOD FOR FILTERING WATER | [2017/32] | Français: | DISPOSITIF ET PROCEDE DE FILTRATION DE L'EAU | [2017/32] | Entrée dans la phase régionale | 30.03.2017 | Taxe nationale de base payée | 30.03.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.03.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.03.2017 | Requête en examen déposée [2017/32] | 30.03.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 16.11.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.09.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 16.04.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.04.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 21.06.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.07.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.11.2022 | Taxe de délivrance payée | 25.11.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.11.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 15.01.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 06.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2022 | 08   M06   Taxe payée le   06.03.2023 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 12.04.2023 | CZ | 12.04.2023 | DK | 12.04.2023 | EE | 12.04.2023 | ES | 12.04.2023 | FI | 12.04.2023 | IT | 12.04.2023 | LT | 12.04.2023 | LV | 12.04.2023 | MC | 12.04.2023 | NL | 12.04.2023 | PL | 12.04.2023 | RO | 12.04.2023 | RS | 12.04.2023 | SE | 12.04.2023 | SK | 12.04.2023 | SM | 12.04.2023 | NO | 12.07.2023 | GR | 13.07.2023 | IS | 12.08.2023 | PT | 14.08.2023 | BE | 30.09.2023 | CH | 30.09.2023 | FR | 30.09.2023 | GB | 30.09.2023 | IE | 30.09.2023 | LU | 30.09.2023 | [2024/36] |
Précédent [2024/34] | AL | 12.04.2023 | |
CZ | 12.04.2023 | ||
DK | 12.04.2023 | ||
EE | 12.04.2023 | ||
ES | 12.04.2023 | ||
FI | 12.04.2023 | ||
IT | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
MC | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RO | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
SK | 12.04.2023 | ||
SM | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
CH | 30.09.2023 | ||
FR | 30.09.2023 | ||
GB | 30.09.2023 | ||
IE | 30.09.2023 | ||
LU | 30.09.2023 | ||
Précédent [2024/33] | AL | 12.04.2023 | |
CZ | 12.04.2023 | ||
DK | 12.04.2023 | ||
EE | 12.04.2023 | ||
ES | 12.04.2023 | ||
FI | 12.04.2023 | ||
IT | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
MC | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RO | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
SK | 12.04.2023 | ||
SM | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
GB | 30.09.2023 | ||
IE | 30.09.2023 | ||
LU | 30.09.2023 | ||
Précédent [2024/28] | AL | 12.04.2023 | |
CZ | 12.04.2023 | ||
DK | 12.04.2023 | ||
EE | 12.04.2023 | ||
ES | 12.04.2023 | ||
FI | 12.04.2023 | ||
IT | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
MC | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RO | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
SK | 12.04.2023 | ||
SM | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
LU | 30.09.2023 | ||
Précédent [2024/26] | AL | 12.04.2023 | |
CZ | 12.04.2023 | ||
DK | 12.04.2023 | ||
EE | 12.04.2023 | ||
ES | 12.04.2023 | ||
FI | 12.04.2023 | ||
IT | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RO | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
SK | 12.04.2023 | ||
SM | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
LU | 30.09.2023 | ||
Précédent [2024/25] | AL | 12.04.2023 | |
CZ | 12.04.2023 | ||
DK | 12.04.2023 | ||
EE | 12.04.2023 | ||
ES | 12.04.2023 | ||
FI | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RO | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
SK | 12.04.2023 | ||
SM | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
LU | 30.09.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AL | 12.04.2023 | |
CZ | 12.04.2023 | ||
DK | 12.04.2023 | ||
EE | 12.04.2023 | ||
ES | 12.04.2023 | ||
FI | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RO | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
SK | 12.04.2023 | ||
SM | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2024/08] | AL | 12.04.2023 | |
ES | 12.04.2023 | ||
FI | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
SK | 12.04.2023 | ||
SM | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2024/03] | AL | 12.04.2023 | |
ES | 12.04.2023 | ||
FI | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2024/01] | AL | 12.04.2023 | |
ES | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2023/51] | AL | 12.04.2023 | |
ES | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AL | 12.04.2023 | |
ES | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2023/48] | ES | 12.04.2023 | |
NL | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2023/46] | ES | 12.04.2023 | |
NL | 12.04.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2023/43] | NL | 12.04.2023 | Cité dans | Recherche internationale | [X]EP1088792 (ASAHI CHEMICAL IND [JP]) [X] 1,3 * paragraphs [0038] , [0135]; figure 2 *; | [X]JP2003285059 (JFE ENG KK, et al) [X] 1,3* abstract *; | [X]US2013313191 (WOLF WAYNE [US], et al) [X] 1-3 * the whole document *; | [X] - SARTOR M ET AL, "Demonstration of a new hybrid process for the decentralised drinking and service water production from surface water in Thailand", no. 222, doi:10.1016/J.DESAL.0000.00.000, ISSN 0011-9164, (20081231), pages 528 - 540, DESALINATION, URL: http://www.desline.com/71c-tc.shtml, (20070425), XP002500398 [X] 1 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/J.DESAL.0000.00.000 | Examen | WO0027510 | WO2012051517 | par le demandeur | US5244585 | CA2389284 | US2005139530 | US8419947 |