EP3209208 - APPAREIL D'IMAGERIE RADIOGRAPHIQUE MOBILE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.10.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.11.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.07.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.07.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 21.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Carestream Health, Inc. 150 Verona Street Rochester, NY 14608 / US | [2017/35] | Inventeur(s) | 01 /
FICARRA, Michael c/o Carestream Health, Inc. Patent Legal Staff 150 Verona Street Rochester, NY 14608 / US | 02 /
OGLE, James, H., Jr. c/o Carestream Health, Inc. Patent Legal Staff 150 Verona Street Rochester, NY 14608 / US | 03 /
WENDLANDT, William, C. c/o Carestream Health, Inc. Patent Legal Staff 150 Verona Street Rochester, NY 14608 / US | [2019/34] |
Précédent [2017/35] | 01 /
FICARRA, Michael c/o Carestream Health Inc. Patent Legal Staff 150 Verona Street Rochester, NY 14608 / US | ||
02 /
OGLE, James H. Jr. c/o Carestream Health Inc. Patent Legal Staff 150 Verona Street Rochester, NY 14608 / US | |||
03 /
WENDLANDT, William C. c/o Carestream Health Inc. Patent Legal Staff 150 Verona Street Rochester, NY 14608 / US | Mandataire(s) | Klang, Alexander H. Wagner & Geyer Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | [2019/49] |
Précédent [2017/35] | Klang, Alexander H. Wagner & Geyer Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15787842.2 | 21.10.2015 | [2017/35] | WO2015US56644 | Numéro de priorité, date | US201462067083P | 22.10.2014 Format original publié: US 201462067083 P | [2017/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016064993 | Date: | 28.04.2016 | Langue: | EN | [2016/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3209208 | Date: | 30.08.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.04.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3209208 | Date: | 04.12.2019 | Langue: | EN | [2019/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.04.2016 | Classification | IPC: | A61B6/00, A61B6/10 | [2017/35] | CPC: |
A61B6/4458 (EP,CN,US);
A61B6/547 (EP,CN,US);
A61B6/102 (EP,CN,US);
A61B6/105 (US);
A61B6/44 (US);
A61B6/4405 (EP,CN,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/35] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MOBILE RÖNTGENBILDGEBUNGSVORRICHTUNG | [2017/35] | Anglais: | MOBILE RADIOGRAPHIC IMAGING APPARATUS | [2017/35] | Français: | APPAREIL D'IMAGERIE RADIOGRAPHIQUE MOBILE | [2017/35] | Entrée dans la phase régionale | 20.04.2017 | Taxe nationale de base payée | 20.04.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.04.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.04.2017 | Requête en examen déposée [2017/35] | 20.04.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 11.12.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.07.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.10.2019 | Taxe de délivrance payée | 28.10.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.10.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 07.09.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 21.10.2015 | AL | 04.12.2019 | AT | 04.12.2019 | CY | 04.12.2019 | CZ | 04.12.2019 | DK | 04.12.2019 | EE | 04.12.2019 | ES | 04.12.2019 | FI | 04.12.2019 | HR | 04.12.2019 | IT | 04.12.2019 | LT | 04.12.2019 | LV | 04.12.2019 | MC | 04.12.2019 | MK | 04.12.2019 | MT | 04.12.2019 | NL | 04.12.2019 | PL | 04.12.2019 | RO | 04.12.2019 | RS | 04.12.2019 | SE | 04.12.2019 | SI | 04.12.2019 | SK | 04.12.2019 | SM | 04.12.2019 | TR | 04.12.2019 | BG | 04.03.2020 | NO | 04.03.2020 | GR | 05.03.2020 | IS | 04.04.2020 | PT | 29.04.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 21.10.2015 | |
AL | 04.12.2019 | ||
AT | 04.12.2019 | ||
CY | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
IT | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
MT | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
PL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
TR | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2021/31] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
IT | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
PL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
IT | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
PL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
PL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/47] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/40] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Précédent [2020/34] | AL | 04.12.2019 | |
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 04.12.2019 | |
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Précédent [2020/26] | FI | 04.12.2019 | |
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Précédent [2020/23] | FI | 04.12.2019 | |
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 04.12.2019 | |
LT | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NO | 04.03.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE102004042063 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1-20 * the whole document *; | [XI]US2007211847 (GRAUMANN RAINER [DE], et al) [X] 12-20 * paragraph [0022] - paragraph [0033] * [I] 1-11; | [XI]US7597473 (GRAUMANN RAINER [DE], et al) [X] 1 * column 6, line 28 - line 47 * * column 6, line 64 - column 9, line 31 * [I] 2-20; | [A]WO2013072810 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL]) [A] 1-20* page 5, line 16 - page 10, line l * | par le demandeur | US8568028 |