EP3229112 - GRILLE MÉTALLIQUE, ÉCRAN TACTILE, APPAREIL D'AFFICHAGE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN ÉCRAN TACTILE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 27.08.2021 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 13.11.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.09.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 09.08.2017 | Dernier événement Tooltip | 27.08.2021 | Retrait de la demande | publié le 29.09.2021 [2021/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BOE Technology Group Co., Ltd. No. 10 Jiuxianqiao Rd. Chaoyang District Beijing 100015 / CN | Pour tous les Etats désignés Hefei Xinsheng Optoelectronics Technology Co. Ltd Xinzhan Industrial Park Hefei, Anhui 230012 / CN | [2017/41] | Inventeur(s) | 01 /
XIE, Xiaodong No.9 Dize Road BDA Beijing 100176 / CN | 02 /
HU, Ming No.9 Dize Road BDA Beijing 100176 / CN | 03 /
TU, Zhizhong No.9 Dize Road BDA Beijing 100176 / CN | 04 /
ZHANG, Ming No.9 Dize Road BDA Beijing 100176 / CN | 05 /
WANG, Qingpu No.9 Dize Road BDA Beijing 100176 / CN | 06 /
LI, Kefeng No.9 Dize Road BDA Beijing 100176 / CN | [2017/41] | Mandataire(s) | Gesthuysen Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Huyssenallee 68 45128 Essen / DE | [N/P] |
Précédent [2017/41] | Gesthuysen Patent- und Rechtsanwälte Patentanwälte Huyssenallee 100 45128 Essen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15790434.3 | 30.04.2015 | [2017/41] | WO2015CN77945 | Numéro de priorité, date | CN201410735309 | 04.12.2014 Format original publié: CN201410735309 | [2017/41] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016086583 | Date: | 09.06.2016 | Langue: | ZH | [2016/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3229112 | Date: | 11.10.2017 | Langue: | EN | [2017/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 09.06.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.08.2018 | Classification | IPC: | G06F3/041 | [2017/41] | CPC: |
G06F3/0443 (EP,US);
G06F3/0412 (EP,CN,US);
G06F3/044 (CN);
G06F3/0446 (EP,US);
G06F2203/04103 (EP,US);
G06F2203/04111 (EP,US);
G06F2203/04112 (EP,CN,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/41] | Titre | Allemand: | METALLGITTER, BERÜHRUNGSBILDSCHIRM, ANZEIGEVORRICHTUNG UND BERÜHRUNGSBILDSCHIRMHERSTELLUNGSVERFAHREN | [2017/41] | Anglais: | METAL GRID, TOUCH SCREEN, DISPLAY APPARATUS AND TOUCH SCREEN MANUFACTURING METHOD | [2017/41] | Français: | GRILLE MÉTALLIQUE, ÉCRAN TACTILE, APPAREIL D'AFFICHAGE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN ÉCRAN TACTILE | [2017/41] | Entrée dans la phase régionale | 16.11.2015 | Traduction produite | 16.11.2015 | Taxe nationale de base payée | 16.11.2015 | Taxe de recherche payée | 16.11.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.11.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.11.2015 | Requête en examen déposée [2017/41] | 16.11.2015 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 13.03.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.11.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.03.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.08.2021 | Demande retirée par le demandeur [2021/39] | 23.08.2021 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 19.10.2021 | 19.10.2021 | Date des procédures orales (annulées) | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]WO2014185388 (MITSUBISHI PAPER MILLS LTD [JP]) [X] 1-4,8,14 * paragraph [0001] - paragraph [0005]; figures 11,12 * [I] 5-7,9-13,15; | US2016092004 [ ] (YOSHIKI TAKENOBU [JP]); | [XI]EP2725463 (LG DISPLAY CO LTD [KR]) [X] 1-3,8,9,11,14,15 * abstract * * paragraph [0032] - paragraph [0076] * [I] 4-7,10,12; | [XI]US2011018838 (LEE CHIH YEN [TW]) [X] 1-4,8,9,11-14 * abstract * * paragraph [0021] - paragraph [0031] * [I] 5-7,10,15; | [XI]EP2662758 (LG INNOTEK CO LTD [KR]) [X] 1-3,7-9,11,14 * abstract * * paragraph [0034] - paragraph [0055] * * paragraph [0063] - paragraph [0092] * [I] 4-6,10,12,13,15 | Recherche internationale | [X]CN103777810 (LG DISPLAY CO LTD) [X] 1, 10, 17 * , claim 1 *; | [A]CN104123037 (YECHENG PHOTOELECTRIC SENZHEN CO LTD, et al) [A] 1-18 * , the whole document *; | [PX]CN104375710 (HEFEI XINSHENG OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD, et al) [PX] 1-18* the whole document * |