EP3197615 - APPAREIL D'INSPECTION ET PROCÉDÉ D'INSPECTION D'UNE FEUILLE DANS UNE PRESSE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.03.2021 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.04.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.12.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 30.06.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SACMI - Cooperativa Meccanici Imola - Societa' Cooperativa Via Provinciale Selice 17/A 40026 Imola - BO / IT | [2017/31] | Inventeur(s) | 01 /
BERGAMI, Stefano Via Madonnina 1715 I-40024 Castel San Pietro Terme (Bologna) / IT | 02 /
ALBONETTI, Danilo Via Giardino 11/B I-40026 Imola (Bologna) / IT | [2017/31] | Mandataire(s) | Villanova, Massimo, et al Luppi Intellectual Property Srl Viale Corassori, 54 41124 Modena / IT | [2020/19] |
Précédent [2017/31] | Villanova, Massimo, et al Luppi Crugnola & Partners S.r.l. Viale Corassori, 54 41124 Modena / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 15790666.0 | 24.09.2015 | [2017/31] | WO2015IB57349 | Numéro de priorité, date | IT2014MO00274 | 25.09.2014 Format original publié: IT MO20140274 | [2017/31] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016046777 | Date: | 31.03.2016 | Langue: | EN | [2016/13] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3197615 | Date: | 02.08.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.03.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3197615 | Date: | 06.05.2020 | Langue: | EN | [2020/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 31.03.2016 | Classification | IPC: | B21D28/06, B21D28/26, B21D43/00, B21D43/02, G01B11/00, B21D51/44 | [2017/31] | CPC: |
B21D28/265 (EP,CN);
B21D28/06 (EP,CN);
B21D43/003 (EP,CN);
B21D43/021 (EP,CN);
B21D43/023 (EP,CN);
B21D51/44 (EP,CN)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/31] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | INSPEKTIONSVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR INSPEKTION EINER BAHN IN EINER PRESSE | [2017/31] | Anglais: | INSPECTION APPARATUS AND METHOD FOR INSPECTING A SHEET IN A PRESS | [2017/31] | Français: | APPAREIL D'INSPECTION ET PROCÉDÉ D'INSPECTION D'UNE FEUILLE DANS UNE PRESSE | [2017/31] | Entrée dans la phase régionale | 24.04.2017 | Taxe nationale de base payée | 24.04.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.04.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.11.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.12.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.03.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 30.03.2020 | Taxe de délivrance payée | 30.03.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.02.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 24.09.2015 | AL | 06.05.2020 | AT | 06.05.2020 | CY | 06.05.2020 | CZ | 06.05.2020 | DK | 06.05.2020 | EE | 06.05.2020 | ES | 06.05.2020 | FI | 06.05.2020 | HR | 06.05.2020 | LT | 06.05.2020 | LV | 06.05.2020 | MC | 06.05.2020 | MK | 06.05.2020 | MT | 06.05.2020 | NL | 06.05.2020 | PL | 06.05.2020 | RO | 06.05.2020 | RS | 06.05.2020 | SE | 06.05.2020 | SI | 06.05.2020 | SK | 06.05.2020 | SM | 06.05.2020 | TR | 06.05.2020 | BG | 06.08.2020 | NO | 06.08.2020 | GR | 07.08.2020 | IS | 06.09.2020 | PT | 07.09.2020 | GB | 24.09.2020 | IE | 24.09.2020 | LU | 24.09.2020 | BE | 30.09.2020 | CH | 30.09.2020 | FR | 30.09.2020 | LI | 30.09.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 24.09.2015 | |
AL | 06.05.2020 | ||
AT | 06.05.2020 | ||
CY | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
MT | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
TR | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
GB | 24.09.2020 | ||
IE | 24.09.2020 | ||
LU | 24.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
Précédent [2021/38] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
GB | 24.09.2020 | ||
IE | 24.09.2020 | ||
LU | 24.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
IE | 24.09.2020 | ||
LU | 24.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
LU | 24.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
Précédent [2021/35] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
LU | 24.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
Précédent [2021/27] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
LU | 24.09.2020 | ||
Précédent [2021/23] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 06.05.2020 | |
DK | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 06.05.2020 | |
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 06.05.2020 | |
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2020/51] | FI | 06.05.2020 | |
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 06.05.2020 | |
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 06.05.2020 | |
LT | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 06.05.2020 | |
NO | 06.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
Précédent [2020/46] | IS | 06.09.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0265208 (SPARTANICS [US]) [A] 1-18 * abstract *; | [A]JPH02103409 (IWATE PREF GOV CHIYUUSHIYOU KI) [A] 1-18* abstract *; | [XDI]JP2001058230 (AMADA CO LTD) [XD] 1-6,12-18 * abstract * [I] 7-11; | [A]EP1970667 (TRUMPF WERKZEUGMASCHINEN GMBH [DE]) [A] 1-18 * abstract *; | [A]JP2012086256 (ASAHI SEIKI MFG) [A] 1-18 * figures 1-12 * | par le demandeur | US4628578 | JP2001058230 |