EP3209504 - AMÉLIORATIONS DE PAPIERS ET DOCUMENTS DE SÉCURITÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.11.2019 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 30.11.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 15.07.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.07.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Portals De La Rue Limited Overton Mill Station Road Overton Hampshire RG25 3JG / GB | [2019/08] |
Précédent [2018/38] | Pour tous les Etats désignés Portals De La Rue Limited Overton Mill Station Road Overton Hampshire RG25 3ST / GB | ||
Précédent [2018/24] | Pour tous les Etats désignés Portals De La Rue Limited Overton Mill Sation Road Overton Hampshire RG25 3ST / GB | ||
Précédent [2017/35] | Pour tous les Etats désignés De La Rue International Limited De La Rue House Jays Close Basingstoke, Hampshire RG22 4BS / GB | Inventeur(s) | 01 /
HENDERSON, Peter McLean 31 Wellow Drive Frome Somerset BA11 2DU / GB | 02 /
SUGDON, Matthew Charles 38 Ilsley Road Basingstoke Hampshire RG24 9RU / GB | 03 /
STEWART, Georgina c/o De La Rue International Limited De La Rue House Jays Close Basingstoke Hampshire RG22 4BS / GB | [2017/43] |
Précédent [2017/35] | 01 /
HENDERSON, Peter McLean 31 Wellow Drive Frome Somerset BA11 2DU / GB | ||
02 /
SUGDON, Matthew Charles 38 Ilsley Road Basingstoke Hampshire RG24 9RU / GB | |||
03 /
STEWART, Georgina Jasmine Cottage 42 London Street Whitchurch Hampshire RG28 7LN / GB | Mandataire(s) | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Précédent [2019/01] | Boult Wade Tennant LLP Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Précédent [2017/35] | Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 15791341.9 | 21.10.2015 | [2017/35] | WO2015GB53140 | Numéro de priorité, date | GB20140018854 | 23.10.2014 Format original publié: GB 201418854 | [2017/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016063050 | Date: | 28.04.2016 | Langue: | EN | [2016/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3209504 | Date: | 30.08.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.04.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3209504 | Date: | 02.01.2019 | Langue: | EN | [2019/01] | Type: | B8 Page de titre du fascicule corrigée | N°: | EP3209504 | Date: | 27.03.2019 | [2019/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.04.2016 | Classification | IPC: | B42D25/45, D21H21/40, B42D25/346, B42D25/24, D21H27/30, D21H21/42, D21H21/48 | [2018/27] | CPC: |
B42D25/24 (EP);
D21H21/40 (EP,GB);
B42D25/30 (GB);
B42D25/333 (EP);
B42D25/346 (EP,GB);
B42D25/351 (EP);
B42D25/36 (GB);
B42D25/382 (EP);
B42D25/387 (EP);
B42D25/45 (EP);
D21H21/42 (EP,GB);
D21H21/44 (GB);
|
Précédent IPC [2017/35] | B42D25/45, D21H21/40, B42D25/346, B42D25/24 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/35] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERBESSERUNGEN AN SICHERHEITSPAPIEREN UND -DOKUMENTEN | [2017/35] | Anglais: | IMPROVEMENTS IN SECURITY PAPERS AND DOCUMENTS | [2017/35] | Français: | AMÉLIORATIONS DE PAPIERS ET DOCUMENTS DE SÉCURITÉ | [2017/35] | Entrée dans la phase régionale | 11.04.2017 | Taxe nationale de base payée | 11.04.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.04.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.04.2017 | Requête en examen déposée [2017/35] | 11.04.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.11.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.07.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.11.2018 | Taxe de délivrance payée | 20.11.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.11.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 03.10.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 02.01.2019 | AT | 02.01.2019 | CY | 02.01.2019 | CZ | 02.01.2019 | DK | 02.01.2019 | EE | 02.01.2019 | FI | 02.01.2019 | HR | 02.01.2019 | LT | 02.01.2019 | LV | 02.01.2019 | MC | 02.01.2019 | MK | 02.01.2019 | MT | 02.01.2019 | RO | 02.01.2019 | RS | 02.01.2019 | SK | 02.01.2019 | SM | 02.01.2019 | TR | 02.01.2019 | BG | 02.04.2019 | NO | 02.04.2019 | GR | 03.04.2019 | IS | 02.05.2019 | PT | 02.05.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | AL | 02.01.2019 | |
AT | 02.01.2019 | ||
CY | 02.01.2019 | ||
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
MT | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
RS | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
SM | 02.01.2019 | ||
TR | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 02.01.2019 | |
AT | 02.01.2019 | ||
CY | 02.01.2019 | ||
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
RS | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
SM | 02.01.2019 | ||
TR | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 02.01.2019 | |
AT | 02.01.2019 | ||
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
RS | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
SM | 02.01.2019 | ||
TR | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 02.01.2019 | |
AT | 02.01.2019 | ||
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
RS | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
SM | 02.01.2019 | ||
TR | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 02.01.2019 | |
AT | 02.01.2019 | ||
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
RS | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
SM | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 02.01.2019 | |
AT | 02.01.2019 | ||
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
RS | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/48] | AT | 02.01.2019 | |
DK | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
RS | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/46] | AT | 02.01.2019 | |
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
RS | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/39] | FI | 02.01.2019 | |
HR | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
RS | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/38] | FI | 02.01.2019 | |
LT | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/37] | FI | 02.01.2019 | |
LT | 02.01.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/33] | FI | 02.01.2019 | |
LT | 02.01.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [XA]WO0039391 (RUE DE INT LTD [GB], et al) [X] 47-49 * Abstract; pages 9,10; figures 1-11 *[A] 1-46; | [XI]GB2433470 (RUE DE INT LTD [GB]) [X] 1,36,47-49 * page 23, lines 8-23; figures 8,17,19,22,24 * [I] 2-35,37-46; | [XA]WO2012153116 (DW SPINKS EMBOSSING LTD [GB], et al) [X] 47-49 * Abstract; pages 4,10-13; figures 1a,1b * [A] 1-46 |