EP3145183 - DISPOSITIF D'AFFICHAGE ET PROCÉDÉ D'AFFICHAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 17.01.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 14.09.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.02.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 31.10.2016 | Dernier événement Tooltip | 17.01.2020 | Retrait de la demande | publié le 19.02.2020 [2020/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 570-6207 / JP | [2017/12] | Inventeur(s) | 01 /
KASAZUMI, Kenichi c/o Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 540-6207 / JP | 02 /
MORI, Toshiya c/o Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 540-6207 / JP | [2017/12] | Mandataire(s) | Vigand, Philippe, et al Novagraaf International SA Chemin de l'Echo 3 1213 Onex - Genève / CH | [2017/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15792581.9 | 08.05.2015 | [2017/12] | WO2015JP02337 | Numéro de priorité, date | JP20140098815 | 12.05.2014 Format original publié: JP 2014098815 | [2017/12] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015174050 | Date: | 19.11.2015 | Langue: | JA | [2015/46] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3145183 | Date: | 22.03.2017 | Langue: | EN | [2017/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 19.11.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.05.2017 | Classification | IPC: | H04N13/04, B60K35/00, B60R16/02, G01C21/36, G02B27/01, G02B27/22, G09G5/36 | [2017/12] | CPC: |
H04N13/365 (EP,US);
H04N13/398 (EP,US);
B60K35/00 (EP,US);
B60K35/213 (EP,US);
B60K35/29 (EP,US);
B60K35/81 (EP,US);
B60R16/02 (EP,US);
G01C21/36 (US);
G02B27/01 (EP,US);
G02B27/0101 (US);
G02B30/34 (US);
G09G5/36 (EP,US);
H04N13/106 (EP,US);
H04N13/30 (EP,US);
B60K2360/18 (EP,US);
B60K2360/27 (EP,US);
B60K2360/334 (EP,US);
B60K2360/347 (EP,US);
B60R2300/107 (US);
B60R2300/205 (US);
B60R2300/8086 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/12] | Titre | Allemand: | ANZEIGEVORRICHTUNG UND ANZEIGEVERFAHREN | [2017/12] | Anglais: | DISPLAY DEVICE AND DISPLAY METHOD | [2017/12] | Français: | DISPOSITIF D'AFFICHAGE ET PROCÉDÉ D'AFFICHAGE | [2017/12] | Entrée dans la phase régionale | 21.10.2016 | Traduction produite | 21.10.2016 | Taxe nationale de base payée | 21.10.2016 | Taxe de recherche payée | 21.10.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.10.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.10.2016 | Requête en examen déposée [2017/12] | 21.10.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.11.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.09.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.01.2020 | Demande retirée par le demandeur [2020/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5883739 (ASHIHARA JUN [JP], et al) [A] 1-11 * abstract * * column 3, line 15 - column 8, line 38 ** figures 1-19 * | Recherche internationale | [Y]JP2005067515 (DENSO CORP) [Y] 1-11 * , paragraphs [0005] to [0008], [0044]; fig. 2 (Family: none) *; | [Y]JP2005301144 (DENSO CORP) [Y] 6-9* , paragraphs [0041] to [0043], [0045], [0048], [0049], [0055], [0056]; fig. 4, 5 (Family: none) *; | [Y]JP2011121401 (TOSHIBA CORP) [Y] 2, 4-9 * , paragraphs [0072] to [0075]; fig. 6 & WO 2011/070759 A1 & US 2012/0268351 A1 *; | [Y]JP2011253097 (TOSHIBA CORP) [Y] 1-11 * , paragraphs [0012], [0014], [0049], [0054] to [0057], [0080]; fig. 7 & US 2011/0298693 A1 * |