EP3237850 - DEBITMÈTRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 16.02.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.09.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 18.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 16.02.2018 | Retrait de la demande | publié le 21.03.2018 [2018/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Endress+Hauser Flowtec AG Kägenstrasse 7 4153 Reinach / CH | [2017/44] | Inventeur(s) | 01 /
KRETZLER, Timo Mühlenstraße 70 79589 Binzen / DE | 02 /
KOLLMER, Daniel Breitmattstr. 6 79689 Maulburg / DE | [2017/44] | Mandataire(s) | Andres, Angelika Maria Endress+Hauser Group Services (Deutschland) AG+Co. KG Colmarer Straße 6 79576 Weil am Rhein / DE | [N/P] |
Précédent [2017/44] | Andres, Angelika Maria Endress+Hauser (Deutschland) AG+Co. KG PatServe Colmarer Strasse 6 79576 Weil am Rhein / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15795196.3 | 18.11.2015 | [2017/44] | WO2015EP76924 | Numéro de priorité, date | DE201410119512 | 23.12.2014 Format original publié: DE102014119512 | [2017/44] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016102123 | Date: | 30.06.2016 | Langue: | DE | [2016/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3237850 | Date: | 01.11.2017 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 30.06.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.06.2016 | Classification | IPC: | G01F1/66, G01F15/02, G01F15/04 | [2017/44] | CPC: |
G01F1/666 (EP,CN,US);
G01N29/036 (US);
G01F1/588 (US);
G01F1/60 (US);
G01F15/022 (EP,CN,US);
G01F15/043 (EP,CN,US);
G01N29/222 (US);
G01N2291/021 (US);
G01N2291/022 (US);
G01N2291/02836 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/44] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DURCHFLUSSMESSGERÄT | [2017/44] | Anglais: | FLOWMETER | [2017/44] | Français: | DEBITMÈTRE | [2017/44] | Entrée dans la phase régionale | 17.05.2017 | Taxe nationale de base payée | 17.05.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.05.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.05.2017 | Requête en examen déposée [2017/44] | 17.05.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 30.01.2018 | Demande retirée par le demandeur [2018/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE4317187 (KOLB HANS PROF DR [DE]) [A] 1-11 * column 6, line 12 - line 58 *; | [X]JP2004077248 (TOKYO GAS CO LTD) [X] 1,3-7 * abstract *; | [XI]US2011037598 (DAY DONALD [US]) [X] 1,3,8-11 * paragraph [0014] - paragraph [0026]; figures 1-3 * [I] 2; | [A]DE102009054308 (AQUA FAIR GMBH [DE]) [A] 1-7 * paragraph [0013] ** abstract * | par le demandeur | DE102007007812 |