EP3145842 - SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE RÉALISATION D'ESPACE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.07.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 13.08.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.04.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 17.08.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 24.02.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 30.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Intelligrated Headquarters LLC 7901 Innovation Way Mason, OH 45040 / US | [2021/37] |
Précédent [2017/13] | Pour tous les Etats désignés Intelligrated Headquarters LLC 7901 Innovation Way Mason, OH 45040 / US | Inventeur(s) | 01 /
NEISER, Raymond R. 1708 Clough Pike Batavia, Ohio 45103 / US | 02 /
RESNICK, Brian J. 4437 Bromyard Avenue West Chester, Ohio 45241 / US | 03 /
BUERKLE, Ralf 3549 Red Oak Road Oregonia, Ohio 45054 / US | [2017/13] | Mandataire(s) | Haseltine Lake Kempner LLP Cheapside House 138 Cheapside London EC2V 6BJ / GB | [2021/37] |
Précédent [2017/13] | Mannion, Daniel James, et al Kilburn & Strode LLP 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 15795706.9 | 22.05.2015 | [2017/13] | WO2015US32096 | Numéro de priorité, date | US201462002708P | 23.05.2014 Format original publié: US 201462002708 P | [2017/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015179722 | Date: | 26.11.2015 | Langue: | EN | [2015/47] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3145842 | Date: | 29.03.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.11.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3145842 | Date: | 15.09.2021 | Langue: | EN | [2021/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 26.11.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.04.2018 | Classification | IPC: | B65G47/31, B65G43/00, B65G43/08, B65G43/10 | [2018/20] | CPC: |
B65G43/10 (EP,US);
B65G21/14 (US);
B65G37/00 (US);
B65G43/08 (EP,US);
B65G47/26 (US);
B65G47/30 (US);
|
Précédent IPC [2017/13] | B65G47/31, B65G43/00, B65G43/08 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/13] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | LÜCKENBILDUNGSSYSTEME UND -VERFAHREN | [2017/13] | Anglais: | GAPPING SYSTEMS AND METHODS | [2017/13] | Français: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE RÉALISATION D'ESPACE | [2017/13] | Entrée dans la phase régionale | 30.11.2016 | Taxe nationale de base payée | 30.11.2016 | Taxe de recherche payée | 30.11.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.11.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.11.2016 | Requête en examen déposée [2017/13] | 30.11.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.11.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.08.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.01.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.04.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.07.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 05.08.2021 | Taxe de délivrance payée | 05.08.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.06.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 22.05.2015 | AL | 15.09.2021 | AT | 15.09.2021 | CY | 15.09.2021 | CZ | 15.09.2021 | DK | 15.09.2021 | EE | 15.09.2021 | ES | 15.09.2021 | FI | 15.09.2021 | HR | 15.09.2021 | IT | 15.09.2021 | LT | 15.09.2021 | LV | 15.09.2021 | MC | 15.09.2021 | MK | 15.09.2021 | MT | 15.09.2021 | NL | 15.09.2021 | PL | 15.09.2021 | RO | 15.09.2021 | RS | 15.09.2021 | SE | 15.09.2021 | SI | 15.09.2021 | SK | 15.09.2021 | SM | 15.09.2021 | BG | 15.12.2021 | NO | 15.12.2021 | GR | 16.12.2021 | IS | 15.01.2022 | PT | 17.01.2022 | IE | 22.05.2022 | LU | 22.05.2022 | BE | 31.05.2022 | CH | 31.05.2022 | LI | 31.05.2022 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 22.05.2015 | |
AL | 15.09.2021 | ||
AT | 15.09.2021 | ||
CY | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
MK | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
IE | 22.05.2022 | ||
LU | 22.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Précédent [2024/20] | HU | 22.05.2015 | |
AL | 15.09.2021 | ||
AT | 15.09.2021 | ||
CY | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
IE | 22.05.2022 | ||
LU | 22.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 22.05.2015 | |
AL | 15.09.2021 | ||
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
IE | 22.05.2022 | ||
LU | 22.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Précédent [2023/25] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
IE | 22.05.2022 | ||
LU | 22.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Précédent [2023/20] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
IE | 22.05.2022 | ||
LU | 22.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Précédent [2023/10] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
LU | 22.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
LU | 22.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Précédent [2023/08] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
LU | 22.05.2022 | ||
Précédent [2023/06] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Précédent [2022/25] | AT | 15.09.2021 | |
CZ | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 15.09.2021 | |
CZ | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 15.09.2021 | |
CZ | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 15.09.2021 | |
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
Précédent [2022/10] | FI | 15.09.2021 | |
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | FI | 15.09.2021 | |
LT | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
Précédent [2022/08] | FI | 15.09.2021 | |
LT | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
Précédent [2022/07] | LT | 15.09.2021 | |
NO | 15.12.2021 | Citations: | Recherche | [A]US5738202 (YDOATE EDWARD [US], et al) [A] 3-8 * columns 1-12; figures 1-10 *; | [A]WO2004039706 (RAPISTAN SYS ADVERTISING CORP [US]) [A] 3-8 * pages 1-20; figures 1-11 *; | [A]US6763931 (BREHM CHRISTOPHER R [US]) [A] 2* columns 1-8; figures 1-4 *; | [X]US2008023302 (GROOM CHRISTOPHER W [US]) [X] 2 * pages 1-5; figures 1-8 *; | [A]JP4175491B (OKURA YUSOKI CO LTD) [A] 3-8 * figures 1-10 *; | [A]US2009171501 (HILLS STEVEN L [US]) [A] 2 * pages 1-5; figures 1-6 *; | [X]EP2522602 (TOYOKANETSUSOLUTIONS KABUSHIKI KAISHA [JP]) [X] 2 * columns 1-13; figures 1-9 * | Recherche internationale | [X]US2009171501 (HILLS STEVEN L [US]) [X] 1-20 * See paragraphs [0017], [0019], [0022]-[0024]; claims 1, 2, 10, 16 and figures 1-3. *; | [A]US2010200365 (PRESSLER ERIC M [US], et al) [A] 1-20 * See paragraph [0014] and figure 1. *; | [A]US6648125 (BERSHADSKY BORIS [US]) [A] 1-20 * See column 3, line 57 - column 4. line 65 and figure 1. *; | [A]US4934510 (LUTGENDORF PIETER H [NL]) [A] 1-20 * See column 2, line 33 - column 3. line 31 and figures 5. 6. *; | [A]EP0812789 (JOA CURT G INC [US]) [A] 1-20 * See column 4, line 38 - column 5, line 35 and figure 1. * |