EP3227380 - VULCANISATION DYNAMIQUE D'UNE COMPOSITION DE MÉLANGE, PROCÉDÉS DE FABRICATION DE CORRESPONDANTS ET ARTICLES LA COMPRENANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.07.2020 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.08.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.03.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.09.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.06.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dow Global Technologies LLC 2040 Dow Center Midland, MI 48674 / US | [2017/41] | Inventeur(s) | 01 /
HU, Yushan 11311 Palm Bay Street Pearland, Texas 77584 / US | 02 /
WALTON, Kim L. 219 Huckleberry Drive Lake Jackson, Texas 77566 / US | [2017/41] | Mandataire(s) | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Précédent [2019/36] | Boult Wade Tennant LLP 5th Floor, Salisbury Square House 8, Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | ||
Précédent [2017/41] | Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 15805049.2 | 23.11.2015 | [2017/41] | WO2015US62093 | Numéro de priorité, date | US201462086354P | 02.12.2014 Format original publié: US 201462086354 P | [2017/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016089647 | Date: | 09.06.2016 | Langue: | EN | [2016/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3227380 | Date: | 11.10.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.06.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3227380 | Date: | 04.09.2019 | Langue: | EN | [2019/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.06.2016 | Classification | IPC: | C08L23/08, B29C35/02, C08J3/24, C08F4/6592, C08L23/12, C08L23/14 | [2019/14] | CPC: |
C08L23/0876 (EP,CN,KR,US);
C08L23/12 (KR,US);
B29C35/02 (US);
C08F4/65927 (US);
C08J3/24 (KR);
C08J3/242 (US);
C08K5/0025 (KR);
C08L23/142 (US);
C08L23/16 (KR);
C08L53/00 (KR);
C08L2205/025 (CN);
C08L2205/03 (EP,CN,US);
C08L2205/035 (EP,CN,KR,US);
C08L2205/08 (EP,CN,KR,US);
C08L2312/00 (EP,CN,KR,US);
C08L2314/06 (US)
(-)
| C-Set: |
C08L23/0876, C08L23/12, C08L23/16, C08L23/12, C08L53/00 (US,EP);
C08L23/0876, C08L23/12, C08L23/16, C08L53/00 (CN);
C08L23/0876, C08L23/12, C08L53/00 (CN,EP,US)
|
Précédent IPC [2017/41] | C08L23/08 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/41] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DYNAMISCHE VULKANISATION EINER MISCHZUSAMMENSETZUNGEN, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON UND ARTIKEL DAMIT | [2017/41] | Anglais: | DYNAMIC VULCANIZATION OF A BLEND COMPOSITION, METHODS OF MANUFACTURE THEREOF AND ARTICLES COMPRISING THE SAME | [2017/41] | Français: | VULCANISATION DYNAMIQUE D'UNE COMPOSITION DE MÉLANGE, PROCÉDÉS DE FABRICATION DE CORRESPONDANTS ET ARTICLES LA COMPRENANT | [2017/41] | Entrée dans la phase régionale | 27.06.2017 | Taxe nationale de base payée | 27.06.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.06.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.06.2017 | Requête en examen déposée [2017/41] | 27.06.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.01.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.03.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.07.2019 | Taxe de délivrance payée | 23.07.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.07.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 05.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 23.11.2015 | AL | 04.09.2019 | AT | 04.09.2019 | CY | 04.09.2019 | CZ | 04.09.2019 | DK | 04.09.2019 | EE | 04.09.2019 | ES | 04.09.2019 | FI | 04.09.2019 | HR | 04.09.2019 | IT | 04.09.2019 | LT | 04.09.2019 | LV | 04.09.2019 | MC | 04.09.2019 | MK | 04.09.2019 | MT | 04.09.2019 | NL | 04.09.2019 | PL | 04.09.2019 | RO | 04.09.2019 | RS | 04.09.2019 | SE | 04.09.2019 | SI | 04.09.2019 | SK | 04.09.2019 | SM | 04.09.2019 | TR | 04.09.2019 | IE | 23.11.2019 | LU | 23.11.2019 | CH | 30.11.2019 | LI | 30.11.2019 | BG | 04.12.2019 | NO | 04.12.2019 | GR | 05.12.2019 | IS | 05.01.2020 | PT | 06.01.2020 | [2022/31] |
Précédent [2022/27] | HU | 23.11.2015 | |
AL | 04.09.2019 | ||
AT | 04.09.2019 | ||
CY | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
MT | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
TR | 04.09.2019 | ||
IE | 23.11.2019 | ||
LU | 23.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2021/34] | HU | 23.11.2015 | |
AL | 04.09.2019 | ||
AT | 04.09.2019 | ||
CY | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
MT | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
IE | 23.11.2019 | ||
LU | 23.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 23.11.2015 | |
AL | 04.09.2019 | ||
AT | 04.09.2019 | ||
CY | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
IE | 23.11.2019 | ||
LU | 23.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CY | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
IE | 23.11.2019 | ||
LU | 23.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/46] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
IE | 23.11.2019 | ||
LU | 23.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
LU | 23.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
LU | 23.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
LU | 23.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/34] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/27] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 04.09.2019 | |
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/20] | AL | 04.09.2019 | |
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
Précédent [2020/15] | AL | 04.09.2019 | |
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
Précédent [2020/12] | ES | 04.09.2019 | |
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
Précédent [2020/10] | FI | 04.09.2019 | |
LT | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
Précédent [2020/09] | FI | 04.09.2019 | |
LT | 04.09.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
Précédent [2020/08] | LT | 04.09.2019 | |
NO | 04.12.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]WO0228957 (SOLVAY ENGINEERED POLYMERS [US]) [Y] 1-10 * page 6, line 16 - page 7, line 25 *; | [A]US2004102581 (DANG VU A [US], et al) [A] 1-10 * paragraphs [0003] , [0005] , [0006] , [0122] , [0124] * * page 8 - page 9; tables 1,2 *; | [YD]US2011313106 (SHAN COLIN LI PI [US], et al) [YD] 1-10 * claim 1 * * paragraphs [0004] , [0005] , [0009] , [0091] , [0155] - [0185] *; | [A]WO2012044730 (DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC [US], et al) [A] 1-10 * claims 1,6,10 ** paragraphs [0001] , [0005] , [0070] * | par le demandeur | US5504172 | US5783638 | US5919983 | WO0001745 | US6525157 | US6960635 | US7199203 | US2011152499 | US8076147 | US2011313106 | US2011313108 | US8785554 | - Modern Plastics Encyclopedia/89, (198810), vol. 65, pages 86 - 92 | - J. BRANDERUP, E. IMMERGUT, E. GRULKE,, Polymer Handbook, 4th ed.,, WILEY, (1999), pages 1 - 76 | - WILLIAMS; WARD, JOURNAL OF POLYMER SCIENCE, POLYMER LETTERS, (1968), vol. 6, no. 621 | - WILLIAMS; WARD, J. POLYM. SC., POLYM. LET., (1968), vol. 6, page 621 |