01.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.08.2022 [2022/31] |
03.06.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.07.2022 [2022/27] |
23.07.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.08.2021 [2021/34] |
09.07.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.08.2021 [2021/32] |
28.05.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 30.06.2021 [2021/26] |
09.10.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.11.2020 [2020/46] |
07.08.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 09.09.2020 [2020/37] |
31.07.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.09.2020 [2020/36] |
31.07.2020 |
Changement - Extinction dans un Etat contractant |
publié le 02.09.2020 [2020/36] |
24.07.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.08.2020 [2020/35] |
17.07.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.08.2020 [2020/34] |
10.07.2020 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 12.08.2020 [2020/33] |
05.06.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.07.2020 [2020/28] |
29.05.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.07.2020 [2020/27] |
22.05.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.06.2020 [2020/26] |
15.05.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.06.2020 [2020/25] |
08.05.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.06.2020 [2020/24] |
01.05.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.06.2020 [2020/23] |
24.04.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.05.2020 [2020/22] |
10.04.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.05.2020 [2020/20] |
06.03.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.04.2020 [2020/15] |
21.02.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.03.2020 [2020/13] |
14.02.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.03.2020 [2020/12] |
31.01.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.03.2020 [2020/10] |
24.01.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.02.2020 [2020/09] |
17.01.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.02.2020 [2020/08] |
02.08.2019 |
Délivrance (prévue) |
publié le 04.09.2019 [2019/36] |
26.07.2019 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
26.07.2019 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
24.07.2019 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
21.03.2019 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
01.03.2019 |
Changement - classification |
publié le 03.04.2019 [2019/14] |
01.03.2019 |
Changement - classification |
publié le 03.04.2019 [2019/14] |
16.11.2018 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
09.02.2018 |
Changement : État(s) autorisant la validation |
publié le 14.03.2018 [2018/11] |
09.02.2018 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 14.03.2018 [2018/11] |
29.01.2018 |
Modification par le demandeur |
|
16.11.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
08.09.2017 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 11.10.2017 [2017/41] |
08.09.2017 |
La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie |
|
08.09.2017 |
Requête en examen présentée |
publié le 11.10.2017 [2017/41] |
15.08.2017 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
19.07.2017 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
11.07.2017 |
Changement - mandataire |
|
11.07.2017 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
30.06.2017 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
28.06.2017 |
Changement - mandataire |
|
28.06.2017 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
17.06.2016 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
10.06.2016 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
15.12.2015 |
Données PCT avant la publication européenne |
|