EP3156011 - ENDOPROTHÈSE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.02.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 22.06.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.03.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 21.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 06.08.2024 | Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés National Cerebral and Cardiovascular Center 5-7-1, Fujishiro-dai Suita, Osaka 565-8565 / JP | Pour tous les Etats désignés The School Corporation Kansai University 3-3-35 Yamate-cho Suita-shi, Osaka 564-8680 / JP | [2017/16] | Inventeur(s) | 01 /
NAKAYAMA, Yasuhide c/o National Cerebral and Cardiovascular Center 5-7-1 Fujishiro-dai Suita-shi Osaka 565-8565 / JP | 02 /
SATO, Tetsu c/o National Cerebral and Cardiovascular Center 5-7-1 Fujishiro-dai Suita-shi Osaka 565-8565 / JP | 03 /
MORIWAKI, Takeshi c/o National Cerebral and Cardiovascular Center 5-7-1 Fujishiro-dai Suita-shi Osaka 565-8565 / JP | 04 /
TAJIKAWA, Tsutomu c/o Faculty of Engineering Science Kansai University 3-3-35 Yamate-cho Suita-shi Osaka 564-8680 / JP | [2017/16] | Mandataire(s) | Müller Hoffmann & Partner Patentanwälte mbB St.-Martin-Straße 58 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2017/16] | Müller Hoffmann & Partner Patentanwälte mbB St.-Martin-Strasse 58 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15807438.5 | 11.06.2015 | [2017/16] | WO2015JP66805 | Numéro de priorité, date | JP20140121080 | 12.06.2014 Format original publié: JP 2014121080 | [2017/16] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015190541 | Date: | 17.12.2015 | Langue: | JA | [2015/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3156011 | Date: | 19.04.2017 | Langue: | EN | [2017/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 17.12.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.01.2018 | Classification | IPC: | A61F2/07, A61F2/91 | [2018/07] | CPC: |
A61F2/91 (EP,US);
A61F2/04 (US);
A61F2/07 (EP,US);
A61F2002/072 (EP,US);
A61F2210/0014 (EP,US);
A61F2230/0017 (EP,US);
|
Précédent IPC [2017/16] | A61F2/82, A61F2/07 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/16] | Titre | Allemand: | STENT | [2017/16] | Anglais: | STENT | [2017/16] | Français: | ENDOPROTHÈSE | [2017/16] | Entrée dans la phase régionale | 21.12.2016 | Traduction produite | 21.12.2016 | Taxe nationale de base payée | 21.12.2016 | Taxe de recherche payée | 21.12.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.12.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 21.12.2016 | Requête en examen déposée [2017/16] | 21.12.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 27.07.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.06.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.09.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.02.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.07.2024 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.06.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.06.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 26.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2024 | 10   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US6334868 (HAM KEVIN [US]) [X] 5* column 2, line 66 - column 4, line 16; figures 1-5B *; | [X]EP1550477 (JAPAN GOVERNMENT [JP], et al) [X] 5 * paragraphs [0040] - [0045] - [0063]; figures 1-18C *; | [XY]US2009182413 (BURKART DUSTIN C [US], et al) [X] 1,4,5,7 * paragraphs [0040] - [0043] - [0055]; figures 2A-7 * [Y] 2,3; | [XY]EP2596766 (KYOTO MEDICAL PLANNING CO LTD [JP]) [X] 5,7 * paragraphs [0039] - [0044] - [0074] - [0076]; figures 1-13 * [Y] 2,3; | [X]WO2013139286 (SHANGHAI MICROPORT MEDICAL GROUP CO LTD [CN]) [X] 5-7 * the whole document * | Recherche internationale | [A]WO2006118248 (JAPAN SCIENCE & TECH AGENCY [JP], et al) [A] 1-7 * , entire text; all drawings (Familv: none) *; | [Y]JP2011156083 (NIPPON ZEON CO) [Y] 2, 6 * , paragraphs [0001], [0021] to [0097]; fig. 1 to 6 (Family: none) *; | [A]WO2012011269 (KYOTO MEDICAL PLANNING CO LTD [JP], et al) [A] 1-7* , entire text; all drawings & US 2013/0131778 A1 & WO 2012/011269 A1 & EP 2596766 A1 *; | [XY]WO2013191005 (PIOLAX MEDICAL DEVICES INC [JP]) [X] 1, 3-5, 7 * , paragraphs [0001], [0011], [0021] to [0043]; fig. 5 to 6 (Family: none) * [Y] 2, 6; | [A]JP2014508569 (W.L. Gore & Associates, Inc.) [A] 1-7 * , entire text; all drawings & US 2012/0303112 A1 & WO 2012/096716 A2 * |