EP3371900 - PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE GESTION DE LIAISON OPTIQUE POUR OBTENIR UN NIVEAU DE PUISSANCE OPTIQUE POUR UNE LIAISON OPTIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2018/37] | PROCÉDÉ ET FONCTION DE GESTION DE LIAISON OPTIQUE POUR OBTENIR UN NIVEAU DE PUISSANCE OPTIQUE POUR UNE LIAISON OPTIQUE | ||
[2023/46] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.07.2024 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.11.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 27.11.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.08.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 13.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 19.07.2024 | Demande réputée retirée | publié le 21.08.2024 [2024/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | [2018/37] | Inventeur(s) | 01 /
FORSLUND, Anders Forsbrogatan 15 S-931 42 Skellefteå / SE | 02 /
JOHANSSON, Mats Götalandsvägen 204 S-125 35 Älvsjö / SE | 03 /
REHNSTRÖM, Tom Södergatan 41 S-195 47 Märsta / SE | 04 /
VON GOES, Hans Ensittarvägen 15 S-112 64 Stockholm / SE | [2018/37] | Mandataire(s) | Ericsson Patent Development Torshamnsgatan 21-23 164 80 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2018/37] | Valea AB Box 7086 103 87 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15807714.9 | 04.11.2015 | [2018/37] | WO2015SE51165 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017078583 | Date: | 11.05.2017 | Langue: | EN | [2017/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3371900 | Date: | 12.09.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.05.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.05.2017 | Classification | IPC: | H04B10/079 | [2018/37] | CPC: |
H04B10/079 (EP,US);
H04B10/0775 (US);
H04B10/564 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/37] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND OPTISCHE LINKVERWALTUNGSSYSTEM ZUR GEWINNUNG EINES OPTISCHEN LEISTUNGSPEGELS FÜR EINE OPTISCHE VERBINDUNG | [2023/46] | Anglais: | METHOD AND OPTICAL LINK MANAGEMENT SYSTEM FOR OBTAINING OPTICAL POWER LEVEL FOR AN OPTICAL LINK | [2023/46] | Français: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE GESTION DE LIAISON OPTIQUE POUR OBTENIR UN NIVEAU DE PUISSANCE OPTIQUE POUR UNE LIAISON OPTIQUE | [2023/46] |
Précédent [2018/37] | VERFAHREN UND OPTISCHE LINKVERWALTUNGSFUNKTION ZUR GEWINNUNG EINES OPTISCHEN LEISTUNGSPEGELS FÜR EINE OPTISCHE VERBINDUNG | ||
Précédent [2018/37] | METHOD AND OPTICAL LINK MANAGEMENT FUNCTION FOR OBTAINING OPTICAL POWER LEVEL FOR AN OPTICAL LINK | ||
Précédent [2018/37] | PROCÉDÉ ET FONCTION DE GESTION DE LIAISON OPTIQUE POUR OBTENIR UN NIVEAU DE PUISSANCE OPTIQUE POUR UNE LIAISON OPTIQUE | Entrée dans la phase régionale | 23.03.2018 | Taxe nationale de base payée | 23.03.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.03.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 23.03.2018 | Requête en examen déposée [2018/37] | 23.03.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 26.09.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.11.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.04.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.08.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.02.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.11.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.03.2024 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2024/34] | 16.04.2024 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2024/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.11.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2023 | 09   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO03085897 (QUALCOMM INC [US]) [A] 1-20 * paragraphs [1007] - [1009] - [1012] , [1027] - [1031]; figure 1; tables 1,2 *; | [Y]US2005207754 (YAMAGUCHI KATSUJI [JP], et al) [Y] 1-20* paragraphs [0012] - [0022] - [0039] - [0070]; figures 2,3 *; | [Y]WO2006003164 (SIEMENS AG [DE], et al) [Y] 1-20 * paragraphs [0019] - [0026]; figures 3,4 *; | [A]US2008002973 (YAMABANA TETSUJI [JP], et al) [A] 1-20 * paragraphs [0022] - [0024]; figure 3 *; | [Y]WO2012112801 (QUALCOMM INC [US], et al) [Y] 1-20 * paragraphs [0143] - [0165]; figures 7,7a *; | [A]WO2015133946 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]) [A] 1-20 * page 7, line 10 - page 12, line 35 * * page 25, lines 5-20 *; | [Y] - VARVARIGOS E A ET AL, "The slow start power controlled MAC protocol for mobile ad hoc networks and its performance analysis", AD HOC NETWORKS, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 7, no. 6, doi:10.1016/J.ADHOC.2008.10.001, ISSN 1570-8705, (20090801), pages 1136 - 1149, (20081015), XP026038013 [Y] 1-20 * 1. Introduction 4. slow start power controlled MAC protocol 7. Conclusions and future work;; figure 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.adhoc.2008.10.001 |