EP3161592 - PLATE-FORME DE TEST POUR ÉCRAN TACTILE DISPOSANT DE COMPOSANTS PERMETTANT D'ASSURER UNE CONDUCTIVITÉ À UNE POINTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.01.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 31.03.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 19.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 11.01.2019 | Demande réputée retirée | publié le 13.02.2019 [2019/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés T-Mobile USA, Inc. 12920 SE 38th Street Bellevue, WA 98006-1350 / US | [2017/18] | Inventeur(s) | 01 /
JENKINSON, David, Ross c/o T-mobile USA Inc. 12920 SE 38th Street Bellevue, WA 98006-1350 / US | [2017/18] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2017/18] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15812804.1 | 15.06.2015 | [2017/18] | WO2015US35844 | Numéro de priorité, date | US201414314339 | 25.06.2014 Format original publié: US201414314339 | [2017/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015200025 | Date: | 30.12.2015 | Langue: | EN | [2015/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3161592 | Date: | 03.05.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.12.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 30.12.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.01.2018 | Classification | IPC: | G06F3/041, G06F11/22 | [2018/08] | CPC: |
G06F3/0488 (EP);
G06F11/2221 (EP,US);
G06F2203/04808 (EP);
G06F3/044 (EP,US)
|
Précédent IPC [2017/18] | G06F3/041 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/18] | Titre | Allemand: | PRÜFPLATTFORM FÜR BERÜHRUNGSBILDSCHIRM MIT KOMPONENTEN ZUR BEREITSTELLUNG VON LEITFÄHIGKEIT ZU EINE SPITZE | [2017/18] | Anglais: | TOUCH SCREEN TESTING PLATFORM HAVING COMPONENTS FOR PROVIDING CONDUCTIVITY TO A TIP | [2017/18] | Français: | PLATE-FORME DE TEST POUR ÉCRAN TACTILE DISPOSANT DE COMPOSANTS PERMETTANT D'ASSURER UNE CONDUCTIVITÉ À UNE POINTE | [2017/18] | Entrée dans la phase régionale | 19.12.2016 | Taxe nationale de base payée | 19.12.2016 | Taxe de recherche payée | 19.12.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.12.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 19.12.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.12.2016 | Requête en examen déposée [2017/18] | 19.12.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.08.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/07] | 25.09.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [IY]US2012146956 (JENKINSON DAVID ROSS [US]) [I] 1,8,13 * paragraph [0022] * * paragraph [0031] - paragraph [0032] * * paragraph [0035] - paragraph [0041] * * paragraph [0069] - paragraph [0072]; figures 1-3, 8-10 * [Y] 2-7,9-12,14,15; | [Y]WO2013158646 (VORBECK MATERIALS [US], et al) [Y] 2-7,9-12,14,15 * page 1, line 20 - line 28 * * page 3, line 6 - line 23 ** page 5, line 6 - page 6, line 14 * | Recherche internationale | [A]US2011251719 (LIEN TAM [DE], et al) [A] 1-20* See paragraphs [0040], [0043]; and figure 1. *; | [A]KR101146824B (JAPAN NOVEL CORPORATION) [A] 1-20 * See paragraphs [0007], [0123]; and figure 1. *; | [Y]US2012146956 (JENKINSON DAVID ROSS [US]) [Y] 1-20 * See paragraphs [0017], [0030], [0035], [0069]-[0070]; claims 8, 14; and figures 2, 8. *; | [A]WO2013122586 (INTEL CORP [US], et al) [A] 1-20 * See page 2, line 24 - page 3, line 11; and figure 1. *; | [Y]US2014111484 (WELCH STEVEN ANDREW [US], et al) [Y] 1-20 * See paragraph [0058]; and figure 16. * |