EP3227886 - INTERACTIONS VISUELLES EXTERNES POUR DES DISPOSITIFS BASÉS SUR LA PAROLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 17.05.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 01.02.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.09.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 02.06.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.05.2019 | Retrait de la demande | publié le 19.06.2019 [2019/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | [2017/41] | Inventeur(s) | 01 /
ZHAO, Weidong c/o Microsoft Technology Licensing, LLC Attn: Patent Group Docketing (Bldg. 8/1000) One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | 02 /
CALDWELL, Gary c/o Microsoft Technology Licensing, LLC Attn: Patent Group Docketing (Bldg. 8/1000) One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | 03 /
BHARGAVA, Ruchi c/o Microsoft Technology Licensing, LLC Attn: Patent Group Docketing (Bldg. 8/1000) One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | [2017/41] | Mandataire(s) | CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF / GB | [N/P] |
Précédent [2017/41] | Anderson, Angela Mary CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 15816580.3 | 28.11.2015 | [2017/41] | WO2015US62850 | Numéro de priorité, date | US201414562491 | 05.12.2014 Format original publié: US201414562491 | [2017/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016089713 | Date: | 09.06.2016 | Langue: | EN | [2016/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3227886 | Date: | 11.10.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.06.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.06.2016 | Classification | IPC: | G10L15/22, H04W88/04 | [2017/41] | CPC: |
G06F3/167 (EP,KR,US);
H04N21/4122 (EP,CN,KR,US);
G06F1/163 (KR);
G06F3/0484 (KR,US);
G06F3/0488 (EP,US);
G10L15/22 (EP,CN,KR,US);
H04M1/72412 (EP,CN,KR,US);
H04N21/42203 (EP,CN,KR,US);
H04N21/43637 (EP,CN,KR,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/41] | Titre | Allemand: | EXTERNE VISUELLEN INTERAKTIONEN FÜR SPRACHBASIERTE VORRICHTUNGEN | [2017/41] | Anglais: | EXTERNAL VISUAL INTERACTIONS FOR SPEECH-BASED DEVICES | [2017/41] | Français: | INTERACTIONS VISUELLES EXTERNES POUR DES DISPOSITIFS BASÉS SUR LA PAROLE | [2017/41] | Entrée dans la phase régionale | 01.06.2017 | Taxe nationale de base payée | 01.06.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.06.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.04.2016 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 01.06.2017 | Requête en examen déposée [2017/41] | 01.06.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 29.08.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.02.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.05.2019 | Demande retirée par le demandeur [2019/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [I]US2005202844 (JABRI KADRI N [US], et al) [I] 1-13 * par. 34, 35, 41, 42, 52, 53, 74,82, 83. * * figure 2 *; | [XI]US2006203758 (TEE LAI K [US], et al) [X] 1-6,9-11,13 * abstract * * paragraphs [0003] , [0004] , [0017] , [0 20] - [0028] - [0 34] - [0038] * * figures 1-3 * [I] 7,8,12; | [I]US2010302141 (SHANKAR SUBRAMONIAN [US], et al) [I] 1-13 * paragraphs [0021] - [0023] - [0 28] , [0033] , [0034] , [0043] ** figure 1 * |