EP3204861 - GESTION DE CLÉ DE PROTECTION ET PRÉFIXAGE DANS UN SYSTÈME D'ÉMULATION EXISTANT D'ESPACE D'ADRESSE VIRTUEL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.07.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 17.05.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.01.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.07.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 23.06.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LZLabs GmbH Richtiarkade 16 8304 Wallisellen / CH | [2017/33] | Inventeur(s) | 01 /
JAEGER, Jan Alpenstrasse 21 8803 Rüschlikon / CH | [2017/33] | Mandataire(s) | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [2017/33] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15820283.8 | 15.12.2015 | [2017/33] | WO2015IB59646 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017103651 | Date: | 22.06.2017 | Langue: | EN | [2017/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3204861 | Date: | 16.08.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.06.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3204861 | Date: | 19.06.2019 | Langue: | EN | [2019/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.06.2017 | Classification | IPC: | G06F21/79, G06F12/14 | [2018/52] | CPC: |
G06F12/1475 (EP,US);
G06F12/145 (EP,US);
G06F12/1466 (EP,US);
G06F21/00 (EP,US);
G06F21/79 (EP,US);
G06F2212/1052 (US)
|
Précédent IPC [2017/33] | G06F12/14 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/33] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SCHUTZSCHLÜSSELVERWALTUNG UND -PRÄFIXIERUNG IN LEGACY-EMULATIONSSYSTEM MIT VIRTUELLEM ADRESSRAUM | [2017/33] | Anglais: | PROTECTION KEY MANAGEMENT AND PREFIXING IN VIRTUAL ADDRESS SPACE LEGACY EMULATION SYSTEM | [2017/33] | Français: | GESTION DE CLÉ DE PROTECTION ET PRÉFIXAGE DANS UN SYSTÈME D'ÉMULATION EXISTANT D'ESPACE D'ADRESSE VIRTUEL | [2017/33] | Entrée dans la phase régionale | 10.06.2016 | Taxe nationale de base payée | 10.06.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.06.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.06.2016 | Requête en examen déposée [2017/33] | 10.06.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 30.01.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.01.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.05.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 09.05.2019 | Taxe de délivrance payée | 09.05.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP19180770.0 / EP3584708 | Opposition(s) | 03.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.12.2015 | AL | 19.06.2019 | CY | 19.06.2019 | DK | 19.06.2019 | EE | 19.06.2019 | ES | 19.06.2019 | HR | 19.06.2019 | LT | 19.06.2019 | LV | 19.06.2019 | MC | 19.06.2019 | MK | 19.06.2019 | MT | 19.06.2019 | RO | 19.06.2019 | RS | 19.06.2019 | SI | 19.06.2019 | SK | 19.06.2019 | SM | 19.06.2019 | BG | 19.09.2019 | IS | 19.10.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 15.12.2015 | |
AL | 19.06.2019 | ||
CY | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
MT | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 15.12.2015 | |
AL | 19.06.2019 | ||
CY | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 19.06.2019 | |
CY | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
Précédent [2020/39] | AL | 19.06.2019 | |
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 19.06.2019 | |
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 19.06.2019 | |
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 19.06.2019 | |
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 19.06.2019 | |
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
Précédent [2020/13] | AL | 19.06.2019 | |
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 19.06.2019 | |
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 19.06.2019 | |
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 19.06.2019 | |
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
Précédent [2019/52] | AL | 19.06.2019 | |
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 19.06.2019 | |
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
Précédent [2019/47] | LT | 19.06.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5577231 (SCALZI CASPER A [US], et al) [A] 1-10 * column 19, line 1 - column 22, line 66; figures 5-9 *; | [A]US2006036830 (DINECHIN CHRISTOPHE DE [FR], et al) [A] 1-10 * paragraph [0031] - paragraph [0033]; figures 11-18 ** paragraph [0039] - paragraph [0045] *; | [XI]US2015106599 (GAINEY JR CHARLES W [US], et al) [X] 1,3,4,6,8,9 * paragraph [0006] - paragraph [0008]; figures 1-12 * * paragraph [0038] - paragraph [0060] * * paragraph [0112] - paragraph [0116] * * paragraph [0123] - paragraph [0172] * * paragraph [0183] - paragraph [0193] * * paragraph [0199] - paragraph [0220] * [I] 2,5,7,10 |