EP3182047 - PLAQUE D'ÉCHANGE DE CHALEUR ET ÉCHANGEUR DE CHALEUR DU TYPE PLAQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 26.03.2021 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.10.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.05.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 08.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 26.03.2021 | Demande réputée retirée | publié le 28.04.2021 [2021/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Danfoss Micro Channel Heat Exchanger (Jiaxing) Co. No. 1383 Xiejia Road Haiyan County Jiaxing City, Zhejiang 314300 / CN | [2017/25] | Inventeur(s) | 01 /
WEI, Wenjian No. 1383 Xiejia Road Haiyan County Jiaxing City Zhejiang 314300 / CN | [2017/25] | Mandataire(s) | Keil & Schaafhausen Patentanwälte PartGmbB Bockenheimer Landstraße 25 60325 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Précédent [2017/25] | Knoblauch, Andreas Patentanwälte Dr. Knoblauch PartGmbB Reuterweg 51-53 60323 Frankfurt am Main / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15832506.8 | 29.05.2015 | [2017/25] | WO2015CN80228 | Numéro de priorité, date | CN201410395802 | 12.08.2014 Format original publié: CN201410395802 | [2017/25] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016023393 | Date: | 18.02.2016 | Langue: | ZH | [2016/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3182047 | Date: | 21.06.2017 | Langue: | EN | [2017/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 18.02.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.02.2018 | Classification | IPC: | F28F3/04, F28D9/00 | [2017/25] | CPC: |
F28F3/044 (EP,US);
F28F3/046 (EP,KR,US);
F28F3/048 (US);
F28D9/00 (KR,US);
F28D9/005 (EP,US);
F28F13/08 (KR);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/25] | Titre | Allemand: | WÄRMEAUSTAUSCHPLATTE UND WÄRMETAUSCHER VOM PLATTENTYP | [2017/25] | Anglais: | HEAT EXCHANGE PLATE AND PLATE-TYPE HEAT EXCHANGER | [2017/25] | Français: | PLAQUE D'ÉCHANGE DE CHALEUR ET ÉCHANGEUR DE CHALEUR DU TYPE PLAQUE | [2017/25] | Entrée dans la phase régionale | 08.02.2017 | Traduction produite | 08.02.2017 | Taxe nationale de base payée | 08.02.2017 | Taxe de recherche payée | 08.02.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.02.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 08.02.2017 | Requête en examen déposée [2017/25] | 08.02.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 07.08.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.10.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.12.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/17] | 22.12.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2020 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO2004106835 (HALLA CLIMATE CONTROL CORP [KR], et al) [X] 1* figure 20 *; | [XI]US2007006998 (BROST VIKTOR [DE]) [X] 1,2,5-8,11,12 * figures 2,9 * [I] 3,4,10; | [X]DE102012217333 (BEHR GMBH & CO KG [DE]) [X] 1 * figure 1a * | Recherche internationale | [A]CN101158561 (BEIJING JINGHAI HEAT TRANSFER [CN]) [A] 1-12* the whole document *; | [X]US2011180247 (PERSSON LARS [SE]) [X] 1-8, 11, 12 * description, paragraphs [0035]-[0050], and figures 1 and 2 *; | [X]CN102478368 (DANFOSS AS) [X] 1-8, 11, 12 * description, paragraphs [0037]-[0052], and figures 1 and 2 *; | [X]CN102564176 (DANFOSS AS) [X] 1-8, 11, 12 * description, paragraphs [0034]-[0053], and figures 1 and 2 *; | [PX]CN104132576 (DANFOSS MICRO CHANNEL HEAT EXCHANGER JIAXING CO LTD) [PX] 1-12 * claims 1-12 *; | [PX]CN204255163U (DANFOSS MICROCHANNEL HEAT EXCHANGER JIAXING CO LTD) [PX] 1-12 * claims 1-12 * |