EP3187627 - MATÉRIAU CONDUCTEUR POUR PARTIES DE CONNEXION QUI PRÉSENTE UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'USURE À LA FRETATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2017/27] | MATÉRIAU CONDUCTEUR POUR PARTIES DE CONNEXION QUI PRÉSENTE UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'USURE PAR COULISSEMENT INSTANTANÉ | ||
[2020/11] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.06.2021 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.07.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.02.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 31.01.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.06.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 03.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.) 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-8585 / JP | [2017/27] | Inventeur(s) | 01 /
TSURU Masahiro c/o Chofu Plant in Kobe Steel, Ltd. Chofuminato-machi Shimonoseki-shi Yamaguchi 752-0953 / JP | 02 /
SUMINO Yuya c/o Chofu Plant in Kobe Steel, Ltd. Chofuminato-machi Shimonoseki-shi Yamaguchi 752-0953 / JP | [2017/27] | Mandataire(s) | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [2017/27] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15836786.2 | 20.08.2015 | [2017/27] | WO2015JP73294 | Numéro de priorité, date | JP20140170879 | 25.08.2014 Format original publié: JP 2014170879 | JP20140170956 | 25.08.2014 Format original publié: JP 2014170956 | JP20140172281 | 27.08.2014 Format original publié: JP 2014172281 | [2017/27] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016031654 | Date: | 03.03.2016 | Langue: | JA | [2016/09] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3187627 | Date: | 05.07.2017 | Langue: | EN | [2017/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3187627 | Date: | 05.08.2020 | Langue: | EN | [2020/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 03.03.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.01.2018 | Classification | IPC: | C23C28/02, C25D7/00, C25D5/10, C25D5/12, C25D5/50, H01R13/03, C22C9/02 | [2018/09] | CPC: |
C22C9/02 (EP,KR,US);
C25D5/10 (EP,KR,US);
C22C13/00 (EP,KR,US);
C22C9/00 (EP,KR,US);
C22C9/01 (EP,KR,US);
C22C9/04 (EP,KR,US);
C22C9/05 (EP,KR,US);
C22C9/06 (EP,KR,US);
C22C9/10 (EP,KR,US);
C23C28/021 (EP,KR,US);
C25D5/12 (EP,KR,US);
C25D5/50 (US);
C25D5/505 (EP,KR);
C25D5/605 (EP,KR,US);
C25D5/617 (EP,KR,US);
|
Précédent IPC [2017/27] | C25D7/00, C22C9/00, C22C9/01, C22C9/02, C22C9/04, C22C9/05, C22C9/06, C22C9/10, C22C13/00, C25D5/10, C25D5/12, C25D5/50, H01B5/02, H01R13/03 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/27] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | LEITFÄHIGES MATERIAL FÜR VERBINDUNGSTEILE MIT AUSGEZEICHNETER ABNUTZUNGSBESTÄNDIGKEIT | [2020/11] | Anglais: | CONDUCTIVE MATERIAL FOR CONNECTION PARTS WHICH HAS EXCELLENT FRETTING WEAR RESISTANCE | [2020/11] | Français: | MATÉRIAU CONDUCTEUR POUR PARTIES DE CONNEXION QUI PRÉSENTE UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'USURE À LA FRETATION | [2020/11] |
Précédent [2017/27] | LEITFÄHIGES MATERIAL FÜR ANSCHLUSSTEILE MIT HERVORRAGENDER VERSCHLEISSFESTIGKEIT GEGENÜBER MIKROFEINER VERSCHIEBUNGEN | ||
Précédent [2017/27] | CONDUCTIVE MATERIAL FOR CONNECTION PARTS WHICH HAS EXCELLENT MINUTE SLIDE WEAR RESISTANCE | ||
Précédent [2017/27] | MATÉRIAU CONDUCTEUR POUR PARTIES DE CONNEXION QUI PRÉSENTE UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'USURE PAR COULISSEMENT INSTANTANÉ | Entrée dans la phase régionale | 23.02.2017 | Traduction produite | 02.03.2017 | Taxe nationale de base payée | 02.03.2017 | Taxe de recherche payée | 02.03.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.03.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.02.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 02.03.2017 | Requête en examen déposée [2017/27] | 16.08.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.02.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.08.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.02.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.06.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 25.06.2020 | Taxe de délivrance payée | 25.06.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 07.05.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.08.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 20.08.2015 | AL | 05.08.2020 | AT | 05.08.2020 | CY | 05.08.2020 | CZ | 05.08.2020 | DK | 05.08.2020 | EE | 05.08.2020 | ES | 05.08.2020 | FI | 05.08.2020 | HR | 05.08.2020 | IT | 05.08.2020 | LT | 05.08.2020 | LV | 05.08.2020 | MC | 05.08.2020 | MK | 05.08.2020 | MT | 05.08.2020 | PL | 05.08.2020 | RO | 05.08.2020 | RS | 05.08.2020 | SE | 05.08.2020 | SI | 05.08.2020 | SK | 05.08.2020 | SM | 05.08.2020 | TR | 05.08.2020 | IE | 20.08.2020 | LU | 20.08.2020 | BE | 31.08.2020 | CH | 31.08.2020 | LI | 31.08.2020 | FR | 05.10.2020 | BG | 05.11.2020 | GB | 05.11.2020 | NO | 05.11.2020 | GR | 06.11.2020 | IS | 05.12.2020 | PT | 07.12.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 20.08.2015 | |
AL | 05.08.2020 | ||
AT | 05.08.2020 | ||
CY | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
MT | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
TR | 05.08.2020 | ||
IE | 20.08.2020 | ||
LU | 20.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
FR | 05.10.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
GB | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
IE | 20.08.2020 | ||
LU | 20.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
FR | 05.10.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
GB | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
IE | 20.08.2020 | ||
LU | 20.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
FR | 05.10.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
GB | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/49] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
IE | 20.08.2020 | ||
LU | 20.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
FR | 05.10.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
GB | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
IE | 20.08.2020 | ||
LU | 20.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
FR | 05.10.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
LU | 20.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
FR | 05.10.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/35] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
LU | 20.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
FR | 05.10.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/34] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
LU | 20.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
LU | 20.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/27] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
LU | 20.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
LU | 20.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AT | 05.08.2020 | |
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
LU | 20.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AT | 05.08.2020 | |
DK | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
LU | 20.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 05.08.2020 | |
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AT | 05.08.2020 | |
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/08] | ES | 05.08.2020 | |
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 05.08.2020 | |
LT | 05.08.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | Citations: | Recherche | [A]EP1788585 (KOBE STEEL LTD [JP]) [A] 1-10 * paragraphs [0009] - [0028] - [0033] - [0035]; table 1 *; | [A]JP2009097040 (NIKKO KINZOKU KK) [A] 1-10* paragraphs [0007] - [0020] *; | [I]EP2216426 (NIPPON MINING CO [JP]) [I] 1,6-9 * paragraphs [0017] - [0041] - [0052] *; | [XPA]EP2784184 (KOBE STEEL LTD [JP]) [XP] 1,6,8,9 * paragraphs [0008] - [0050] * [A] 2-5,7,10 | Recherche internationale | [A]JPH07157893 (FURUKAWA ELECTRIC CO LTD, et al) [A] 1-9* , claims 1 to 2; paragraphs [0007] to [0019] (Family: none) *; | [A]JP2002294364 (KOBE STEEL LTD) [A] 1-9 * , claims 1 to 4; paragraphs [0021] to [0080]; fig. 1 to 3 (Family: none) *; | [A]JP2005226097 (KOBE STEEL LTD) [A] 1-9 * , claims 1 to 10; paragraphs [0013] to [0023]; fig. 1 (Family: none) *; | [A]JP4024244B (Kobe Steel, Ltd.) [A] 1-9 * , claims 1 to 11; paragraphs [0019] to [0057]; fig. 1 to 3, 5 & US 2008/0090096 A1 & WO 2006/028189 A1 & EP 1788585 A1 & KR 10-2007-0041621 A *; | [A]JP2010031339 (KOBE STEEL LTD) [A] 1-9 * , claims 1 to 3; paragraphs [0022] to [0063]; fig. 1 (Family: none) *; | [A]JP2010196084 (MITSUBISHI SHINDO KK) [A] 1-9 * , claims 1 to 7; paragraphs [0021] to [0047]; fig. 1 & US 2011/0266035 A1 & WO 2010/084532 A1 & EP 2351875 A1 & TW 201029018 A & CN 102239280 A & KR 10-2011-0110764 A *; | [A]JP2010265542 (MITSUBISHI SHINDO KK) [A] 1-9 * , claims 1 to 9; paragraphs [0023] to [0053]; fig. 1 to 2 & WO 2010/119489 A1 & TW 201037731 A & CN 102395713 A *; | [A]JP2012153961 (MITSUI SUMITOMO METAL MINING BRASS & COPPER CO LTD) [A] 1-9 * , claims 1, 3; paragraphs [0022] to [0069] (Family: none) *; | [A]JP2012167310 (KOBE STEEL LTD) [A] 1-9 * , claims 1 to 8; paragraphs [0015] to [0053]; fig. 1 (Family: none) *; | [A]JP2012214882 (KOBE STEEL LTD) [A] 1-9 * , claims 1 to 13, 15 to 16; paragraphs [0035] to [0125]; fig. 1 (Family: none) *; | [A]JP2013209680 (KOBE STEEL LTD) [A] 1-9 * , claims 1, 3 to 7; paragraphs [0011] to [0029]; fig. 1, 3 & US 2013/0260174 A1 & EP 2644750 A1 & KR 10-2013-0111440 A & CN 103367961 A *; | [A]JP2013231223 (DOWA METALTECH KK) [A] 1-9 * , claims 1 to 8, 10 to 13; paragraphs [0023] to [0079]; fig. 1 (Family: none) * |