EP3188705 - DÉSINFECTION DE CANAL RADICULAIRE À BASE DE MICROBULLES PHOTOCHIMIQUEMENT ACTIVÉES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.07.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.03.2024 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 26.03.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.06.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 04.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 05.07.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 07.08.2024 [2024/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SyACT International, LLC 11202 N.W. 9th Street Plantation, FL 33325-1523 / US | [2023/36] |
Précédent [2017/28] | Pour tous les Etats désignés Syact Llp 11202 N.W. 9th Street Plantation, Florida 33325 / US | Inventeur(s) | 01 /
KISHEN, Anil 2952 Harvey Crescent Mississuaga, Ontario L5L 4V7 / CA | [2017/28] | Mandataire(s) | Ström & Gulliksson AB P.O. Box 4188 203 13 Malmö / SE | [2024/32] |
Précédent [2017/28] | Ström & Gulliksson AB P.O. Box 4188 203 13 Malmö / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15838860.3 | 27.08.2015 | [2017/28] | WO2015US47245 | Numéro de priorité, date | US201414477682 | 04.09.2014 Format original publié: US201414477682 | [2017/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016036579 | Date: | 10.03.2016 | Langue: | EN | [2016/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3188705 | Date: | 12.07.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.03.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3188705 | Date: | 07.08.2024 | Langue: | EN | [2024/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 10.03.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.10.2018 | Classification | IPC: | A61N5/06, A61N5/067, A61M37/00, A61C5/50, A61K6/20, A61K6/52, A61K6/62, A61P1/02, A61P31/02 | [2024/13] | CPC: |
A61C5/50 (EP,KR,US);
A61N5/062 (EP,KR,US);
A61K6/52 (EP,US);
A61K41/0057 (KR);
A61K6/20 (EP,US);
A61K6/62 (EP,US);
A61M37/0092 (EP,KR,US);
A61N5/0603 (EP,KR,US);
A61N5/0624 (EP,KR,US);
A61N5/067 (EP,US);
A61P1/02 (EP);
A61P31/02 (EP);
A61N2005/0606 (EP,KR,US);
A61N2005/0644 (EP,US);
A61N2005/0651 (EP,US);
A61N2005/0654 (EP,KR,US)
(-)
|
Précédent IPC [2018/21] | A61K6/00, A61N5/06, A61N5/067, A61M37/00, A61C5/50 | ||
Précédent IPC [2017/28] | A61K6/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/28] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PHOTOCHEMISCH AKTIVIERTE AUF MIKROBLASEN BASIERENDE WURZELKANALDESINFEKTION | [2024/13] | Anglais: | PHOTO-CHEMICALLY ACTIVATED MICRO-BUBBLE BASED ROOT CANAL DISINFECTION | [2017/28] | Français: | DÉSINFECTION DE CANAL RADICULAIRE À BASE DE MICROBULLES PHOTOCHIMIQUEMENT ACTIVÉES | [2017/28] |
Précédent [2017/28] | FOTOCHEMISCH AKTIVIERTE AUF MIKROBLASEN BASIERENDE WURZELKANALDESINFEKTION | Entrée dans la phase régionale | 04.04.2017 | Taxe nationale de base payée | 04.04.2017 | Taxe de recherche payée | 04.04.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.04.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.04.2017 | Requête en examen déposée [2017/28] | 04.04.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.05.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.03.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.07.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.03.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.06.2024 | Taxe de délivrance payée | 27.06.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.06.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.08.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 28.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US7306459 (WILLIAMS JILL ANN [GB], et al); | [Y]US2008255498 (HOULE PHILIP R [US]); | [X]US2009285766 (KISHEN ANIL [SG], et al); | [Y]US2010092922 (RUDDLE CLIFFORD J [US]); | [XY]US2011027384 (KISHEN ANIL [SG], et al); | [IY]US2012270177 (NAKASHIMA MISAKO [JP], et al); | [Y]US2013084545 (NETCHITAILO VLADIMIR [US], et al); | Recherche internationale | [A]US2006019220 (LOEBEL NICOLAS G [US], et al); | [XY]US2011027384 (KISHEN ANIL [SG], et al); | [Y]US2014220505 (KHAKPOUR MEHRZAD [US], et al) | par le demandeur | US7261561 | US2008255498 | US2009287566 | US2009285766 | US2011027384 | US8235719 | US2012270177 | US8328552 | US8388345 |