EP3199407 - DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE COMMANDE POUR APPAREIL ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉ SUR UN VÉHICULE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.10.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 08.11.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 01.10.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 01.05.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 04.07.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 20.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NSK Ltd. 6-3 Ohsaki 1-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-8560 / JP | [2019/50] |
Précédent [2017/31] | Pour tous les Etats désignés NSK Ltd. 6-3 Ohsaki 1-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-8560 / JP | Inventeur(s) | 01 /
KOBAYASHI Toshihiko c/o NSK LTD. 1-6-3 Ohsaki Shinagawa-ku Tokyo 141-8560 / JP | [2017/31] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2017/31] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15843261.7 | 18.09.2015 | [2017/31] | WO2015JP76625 | Numéro de priorité, date | WO2014JP75396 | 25.09.2014 Format original publié: PCT/JP2014/075396 | JP20150143875 | 21.07.2015 Format original publié: JP 2015143875 | [2017/31] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016047575 | Date: | 31.03.2016 | Langue: | JA | [2016/13] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3199407 | Date: | 02.08.2017 | Langue: | EN | [2017/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3199407 | Date: | 11.12.2019 | Langue: | EN | [2019/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 31.03.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.08.2018 | Classification | IPC: | B60R16/02, B62D5/04, B62D6/00, G06F9/48, G06F11/07 | [2018/39] | CPC: |
G06F11/0736 (EP,US);
B62D5/0493 (US);
B62D5/0463 (US);
B62D5/0484 (US);
G06F11/0757 (EP,US);
G06F11/0796 (EP,US);
|
Précédent IPC [2017/31] | B60R16/02, B62D5/04, B62D6/00, G06F9/48 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/31] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | STEUERUNGSVORRICHTUNG UND STEUERUNGSVERFAHREN FÜR EINE ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG IN EINEM FAHRZEUG | [2017/31] | Anglais: | CONTROL DEVICE AND CONTROL METHOD FOR ON-VEHICLE ELECTRONIC APPARATUS | [2017/31] | Français: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE COMMANDE POUR APPAREIL ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉ SUR UN VÉHICULE | [2017/31] | Entrée dans la phase régionale | 19.01.2017 | Traduction produite | 19.01.2017 | Taxe nationale de base payée | 19.01.2017 | Taxe de recherche payée | 19.01.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.01.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.02.2016 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 19.01.2017 | Requête en examen déposée [2017/31] | 19.01.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 30.01.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.05.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.07.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.10.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.10.2019 | Taxe de délivrance payée | 31.10.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 31.10.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 14.09.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.09.2015 | AL | 11.12.2019 | AT | 11.12.2019 | CY | 11.12.2019 | CZ | 11.12.2019 | DK | 11.12.2019 | EE | 11.12.2019 | ES | 11.12.2019 | FI | 11.12.2019 | HR | 11.12.2019 | IT | 11.12.2019 | LT | 11.12.2019 | LV | 11.12.2019 | MC | 11.12.2019 | MK | 11.12.2019 | MT | 11.12.2019 | NL | 11.12.2019 | PL | 11.12.2019 | RO | 11.12.2019 | RS | 11.12.2019 | SE | 11.12.2019 | SI | 11.12.2019 | SK | 11.12.2019 | SM | 11.12.2019 | TR | 11.12.2019 | BG | 11.03.2020 | NO | 11.03.2020 | GR | 12.03.2020 | IS | 11.04.2020 | PT | 06.05.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 18.09.2015 | |
AL | 11.12.2019 | ||
AT | 11.12.2019 | ||
CY | 11.12.2019 | ||
CZ | 11.12.2019 | ||
DK | 11.12.2019 | ||
EE | 11.12.2019 | ||
ES | 11.12.2019 | ||
FI | 11.12.2019 | ||
HR | 11.12.2019 | ||
IT | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
MC | 11.12.2019 | ||
MT | 11.12.2019 | ||
NL | 11.12.2019 | ||
PL | 11.12.2019 | ||
RO | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
SI | 11.12.2019 | ||
SK | 11.12.2019 | ||
SM | 11.12.2019 | ||
TR | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
IS | 11.04.2020 | ||
PT | 06.05.2020 | ||
Précédent [2021/23] | AL | 11.12.2019 | |
AT | 11.12.2019 | ||
CZ | 11.12.2019 | ||
DK | 11.12.2019 | ||
EE | 11.12.2019 | ||
ES | 11.12.2019 | ||
FI | 11.12.2019 | ||
HR | 11.12.2019 | ||
IT | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
MC | 11.12.2019 | ||
NL | 11.12.2019 | ||
PL | 11.12.2019 | ||
RO | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
SI | 11.12.2019 | ||
SK | 11.12.2019 | ||
SM | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
IS | 11.04.2020 | ||
PT | 06.05.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 11.12.2019 | |
AT | 11.12.2019 | ||
CZ | 11.12.2019 | ||
DK | 11.12.2019 | ||
EE | 11.12.2019 | ||
ES | 11.12.2019 | ||
FI | 11.12.2019 | ||
HR | 11.12.2019 | ||
IT | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
NL | 11.12.2019 | ||
PL | 11.12.2019 | ||
RO | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
SI | 11.12.2019 | ||
SK | 11.12.2019 | ||
SM | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
IS | 11.04.2020 | ||
PT | 06.05.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 11.12.2019 | |
AT | 11.12.2019 | ||
CZ | 11.12.2019 | ||
DK | 11.12.2019 | ||
EE | 11.12.2019 | ||
ES | 11.12.2019 | ||
FI | 11.12.2019 | ||
HR | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
NL | 11.12.2019 | ||
RO | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
SI | 11.12.2019 | ||
SK | 11.12.2019 | ||
SM | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
IS | 11.04.2020 | ||
PT | 06.05.2020 | ||
Précédent [2020/47] | AL | 11.12.2019 | |
CZ | 11.12.2019 | ||
DK | 11.12.2019 | ||
EE | 11.12.2019 | ||
ES | 11.12.2019 | ||
FI | 11.12.2019 | ||
HR | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
NL | 11.12.2019 | ||
RO | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
SK | 11.12.2019 | ||
SM | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
IS | 11.04.2020 | ||
PT | 06.05.2020 | ||
Précédent [2020/40] | AL | 11.12.2019 | |
CZ | 11.12.2019 | ||
EE | 11.12.2019 | ||
ES | 11.12.2019 | ||
FI | 11.12.2019 | ||
HR | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
NL | 11.12.2019 | ||
RO | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
SK | 11.12.2019 | ||
SM | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
IS | 11.04.2020 | ||
PT | 06.05.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 11.12.2019 | |
CZ | 11.12.2019 | ||
EE | 11.12.2019 | ||
ES | 11.12.2019 | ||
FI | 11.12.2019 | ||
HR | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
NL | 11.12.2019 | ||
RO | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
SK | 11.12.2019 | ||
SM | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
PT | 06.05.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 11.12.2019 | |
CZ | 11.12.2019 | ||
EE | 11.12.2019 | ||
ES | 11.12.2019 | ||
FI | 11.12.2019 | ||
HR | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
NL | 11.12.2019 | ||
RO | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
PT | 06.05.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 11.12.2019 | |
CZ | 11.12.2019 | ||
ES | 11.12.2019 | ||
FI | 11.12.2019 | ||
HR | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
NL | 11.12.2019 | ||
RO | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
Précédent [2020/34] | AL | 11.12.2019 | |
ES | 11.12.2019 | ||
FI | 11.12.2019 | ||
HR | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
NL | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 11.12.2019 | |
FI | 11.12.2019 | ||
HR | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
NL | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
Précédent [2020/25] | FI | 11.12.2019 | |
HR | 11.12.2019 | ||
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
RS | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
Précédent [2020/23] | FI | 11.12.2019 | |
LT | 11.12.2019 | ||
LV | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
GR | 12.03.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 11.12.2019 | |
LT | 11.12.2019 | ||
SE | 11.12.2019 | ||
BG | 11.03.2020 | ||
NO | 11.03.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NO | 11.03.2020 | Citations: | Recherche | [A]JPS58137062 (FUJITSU LTD) [A] 1-10 * abstract *; | [A]US5341497 (YOUNGER THOMAS C [US]) [A] 1-10* the whole document *; | [I]US2009125889 (IMAEDA KOUJI [JP], et al) [I] 1-10 * abstract * * paragraphs [0032] , [0 40] , [0 41] , [0093] - [0095] - [ 103] , [ 108] - [0120] - [ 124] , [ 127] , [ 128] * * paragraphs [0131] - [0135] - [ 140] - [0159] - [ 164] , [ 188] , [ 190] , [ 196] - [0216] - [ 264] - [0278] * * paragraphs [0290] - [0304] * | Recherche internationale | [XYA]JPH06324914 (FUJI ELECTRIC CO LTD) [X] 1-2 * , paragraphs [0010] to [0023]; fig. 1 to 5 (Family: none) * [Y] 3-4 [A] 5-14; | [Y]JPH10198584 (NIPPON STEEL CORP) [Y] 3-4 * , paragraph [0010] (Family: none) *; | [A]JP2001175497 (HYUNDAI MOTOR CO LTD) [A] 1-14* , entire text; all drawings & DE 10047966 A1 & KR 10-2001-0056021 A & US 6697995 B1 * |