EP3201937 - SYSTÈME À FAISCEAU D'ÉLECTRONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 13.09.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.07.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 24.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2019 | Demande réputée retirée | publié le 16.10.2019 [2019/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés COMET Technologies USA Inc. 100 Trap Falls Road EXT Shelton CT 06484 / US | [2017/32] | Inventeur(s) | 01 /
GRUNWALD, Rily Carl 220 S. 27th Avenue Eldridge, IA 52748 / US | 02 /
DRENTER, John Charles 22124 Territorial Road Davenport, IA 52807 / US | [2017/32] | Mandataire(s) | Wood, Graham Bailey Walsh & Co LLP 1 York Place Leeds, LS1 2DR / GB | [2017/32] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15846080.8 | 29.09.2015 | [2017/32] | WO2015US52837 | Numéro de priorité, date | US201414501815 | 30.09.2014 Format original publié: US201414501815 | [2017/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016053972 | Date: | 07.04.2016 | Langue: | EN | [2016/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3201937 | Date: | 09.08.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.04.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 07.04.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.09.2018 | Classification | IPC: | H01J29/86 | [2017/32] | CPC: |
G21F3/00 (EP,US);
G21F1/08 (EP,US);
G21K5/10 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/32] | Titre | Allemand: | ELEKTRONENSTRAHLSYSTEM | [2017/32] | Anglais: | ELECTRON BEAM SYSTEM | [2017/32] | Français: | SYSTÈME À FAISCEAU D'ÉLECTRONS | [2017/32] | Entrée dans la phase régionale | 11.04.2017 | Taxe nationale de base payée | 11.04.2017 | Taxe de recherche payée | 11.04.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.04.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 11.04.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.04.2017 | Requête en examen déposée [2017/32] | 11.04.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 21.11.2017 | Perte de droit, date d'effet juridique: Revendications | 16.01.2018 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Revendications {1} | 19.04.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/42] | 28.05.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2002018542 (FENKART GERHARD [CH], et al) [Y] 9* paragraphs [0198] - [0204] *; | [IA]JP2004191307 (IWASAKI ELECTRIC CO LTD) [I] 1,3-5 * abstract * [A] 10,11; | [XAYI]JP2005043665 (CANON KK) [X] 1,3-5,7,12,13 * abstract * * paragraphs [0010] - [0025] - [0027] , [0028] , [0030] , [0040] * [A] 10,11 [Y] 6,8,9 [I] 2,14,15; | [Y]US2010230618 (DRENTER JOHN [US]) [Y] 6,8 * paragraph [0096] * | Recherche internationale | [XY]US2010230618 (DRENTER JOHN [US]) [X] 1-18, 20-26, 29-38 * See paragraphs [0040]-[0065], [0090]-[0124], claim 55 and figures 2A, 2B, 3B, 5B, 9A, 9G, 11B. * [Y] 19, 27, 28; | [Y]US2005184256 (CHAUHAN SUNDEEP [US], et al) [Y] 19, 27, 28 * See paragraphs [0018]-[0031], claim 1 and figure 1. *; | [A]US2010026161 (IIJIMA EIICHI [JP], et al) [A] 1-38 * See paragraphs [0044]-[0063], claim 1 and figure 1. *; | [A]US2006124866 (HISATSUGU TOKUSHIGE [JP]) [A] 1-38 * See paragraphs [0033]-[0048], claim 1 and figure 1. *; | [A]JP2005214709 (TDK CORP) [A] 1-38 * See paragraphs [0008]-[0047], claim 1 and figure 1. * |