EP3202800 - COPOLYMÈRE BLOC [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.11.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 26.11.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.08.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 23.10.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.07.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 31.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Chem, Ltd. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | [2021/52] |
Précédent [2017/32] | Pour tous les Etats désignés LG Chem, Ltd. 128 Yeoui-daero Youngdungpo-gu Seoul 07336 / KR | Inventeur(s) | 01 /
LEE, Jeong Kyu LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 34122 / KR | 02 /
OH, Sung Joon LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 34122 / KR | 03 /
KANG, Yeon Joo LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 34122 / KR | 04 /
KIM, Jung Keun LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 34122 / KR | 05 /
SONG, In Young LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 34122 / KR | 06 /
YOON, Sung Soo LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 34122 / KR | [2017/32] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2017/32] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15847157.3 | 30.09.2015 | [2017/32] | WO2015KR10332 | Numéro de priorité, date | KR20140131964 | 30.09.2014 Format original publié: KR 20140131964 | KR20140175411 | 08.12.2014 Format original publié: KR 20140175411 | KR20140175414 | 08.12.2014 Format original publié: KR 20140175414 | KR20140175410 | 08.12.2014 Format original publié: KR 20140175410 | KR20140175415 | 08.12.2014 Format original publié: KR 20140175415 | KR20140175412 | 08.12.2014 Format original publié: KR 20140175412 | KR20140175413 | 08.12.2014 Format original publié: KR 20140175413 | KR20140175407 | 08.12.2014 Format original publié: KR 20140175407 | KR20140175406 | 08.12.2014 Format original publié: KR 20140175406 | KR20140175400 | 08.12.2014 Format original publié: KR 20140175400 | KR20140175401 | 08.12.2014 Format original publié: KR 20140175401 | KR20140175402 | 08.12.2014 Format original publié: KR 20140175402 | KR20150079491 | 04.06.2015 Format original publié: KR 20150079491 | [2017/32] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016053009 | Date: | 07.04.2016 | Langue: | KO | [2016/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3202800 | Date: | 09.08.2017 | Langue: | EN | [2017/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3202800 | Date: | 29.12.2021 | Langue: | EN | [2021/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 07.04.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.03.2018 | Classification | IPC: | C08F293/00, C08F212/14, C08F220/12, C08F220/10, C08F220/30, C08F216/12, C08J5/00, C08J7/04, B82Y40/00, G03F7/00, B81C1/00 | [2018/16] | CPC: |
B81C1/00428 (EP,US);
C08F293/005 (EP,CN,US);
B05D1/005 (US);
B05D3/007 (US);
C08F2/14 (US);
C08F212/08 (EP,US);
C08F216/12 (EP,US);
C08F220/10 (US);
C08F220/26 (US);
C08F293/00 (US);
C08F299/024 (US);
C08F32/06 (US);
C08G61/08 (US);
C08G61/12 (US);
C08J5/18 (US);
C08J7/123 (US);
C08L53/00 (EP,US);
C08L53/005 (US);
C08L53/02 (US);
C09D153/00 (EP,US);
G03F7/00 (CN);
G03F7/0002 (EP,US);
G03F7/0046 (US);
G03F7/039 (US);
G03F7/091 (US);
G03F7/16 (US);
G03F7/162 (US);
G03F7/165 (US);
G03F7/2004 (US);
G03F7/30 (US);
H01L21/0273 (US);
H01L21/31055 (US);
H01L21/31056 (US);
H01L21/31058 (US);
H01L21/31144 (EP,US);
B81C2201/0149 (EP,US);
B82Y40/00 (EP,US);
C01P2002/70 (US);
C07B2200/00 (US);
C08F220/301 (EP,US);
C08F2438/03 (EP,CN,US);
C08G2261/1424 (US);
C08G2261/1426 (US);
C08G2261/332 (US);
C08G2261/3324 (US);
| C-Set: |
C08F220/301, C08F214/182 (EP,US)
|
Précédent IPC [2017/32] | C08F297/00, C08F299/00, C08F212/08, C08F220/10, C08J5/18, G03F7/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/32] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BLOCKCOPOLYMER | [2017/32] | Anglais: | BLOCK COPOLYMER | [2017/32] | Français: | COPOLYMÈRE BLOC | [2017/32] | Entrée dans la phase régionale | 30.03.2017 | Traduction produite | 30.03.2017 | Taxe nationale de base payée | 30.03.2017 | Taxe de recherche payée | 28.04.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.04.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.03.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.04.2017 | Requête en examen déposée [2017/32] | 08.10.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.10.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 04.12.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.08.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.11.2021 | Taxe de délivrance payée | 17.11.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.11.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 30.09.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 17.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 30.09.2015 | AL | 29.12.2021 | AT | 29.12.2021 | CY | 29.12.2021 | CZ | 29.12.2021 | DK | 29.12.2021 | EE | 29.12.2021 | ES | 29.12.2021 | FI | 29.12.2021 | HR | 29.12.2021 | IT | 29.12.2021 | LT | 29.12.2021 | LV | 29.12.2021 | MC | 29.12.2021 | MK | 29.12.2021 | MT | 29.12.2021 | NL | 29.12.2021 | PL | 29.12.2021 | RO | 29.12.2021 | RS | 29.12.2021 | SE | 29.12.2021 | SI | 29.12.2021 | SK | 29.12.2021 | SM | 29.12.2021 | TR | 29.12.2021 | BG | 29.03.2022 | NO | 29.03.2022 | GR | 30.03.2022 | IS | 29.04.2022 | PT | 29.04.2022 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 30.09.2015 | |
AL | 29.12.2021 | ||
AT | 29.12.2021 | ||
CY | 29.12.2021 | ||
CZ | 29.12.2021 | ||
DK | 29.12.2021 | ||
EE | 29.12.2021 | ||
ES | 29.12.2021 | ||
FI | 29.12.2021 | ||
HR | 29.12.2021 | ||
IT | 29.12.2021 | ||
LT | 29.12.2021 | ||
LV | 29.12.2021 | ||
MC | 29.12.2021 | ||
MK | 29.12.2021 | ||
NL | 29.12.2021 | ||
PL | 29.12.2021 | ||
RO | 29.12.2021 | ||
RS | 29.12.2021 | ||
SE | 29.12.2021 | ||
SI | 29.12.2021 | ||
SK | 29.12.2021 | ||
SM | 29.12.2021 | ||
TR | 29.12.2021 | ||
BG | 29.03.2022 | ||
NO | 29.03.2022 | ||
GR | 30.03.2022 | ||
IS | 29.04.2022 | ||
PT | 29.04.2022 | ||
Précédent [2024/27] | HU | 30.09.2015 | |
AL | 29.12.2021 | ||
AT | 29.12.2021 | ||
CY | 29.12.2021 | ||
CZ | 29.12.2021 | ||
DK | 29.12.2021 | ||
EE | 29.12.2021 | ||
ES | 29.12.2021 | ||
FI | 29.12.2021 | ||
HR | 29.12.2021 | ||
IT | 29.12.2021 | ||
LT | 29.12.2021 | ||
LV | 29.12.2021 | ||
MC | 29.12.2021 | ||
MK | 29.12.2021 | ||
NL | 29.12.2021 | ||
PL | 29.12.2021 | ||
RO | 29.12.2021 | ||
RS | 29.12.2021 | ||
SE | 29.12.2021 | ||
SI | 29.12.2021 | ||
SK | 29.12.2021 | ||
SM | 29.12.2021 | ||
BG | 29.03.2022 | ||
NO | 29.03.2022 | ||
GR | 30.03.2022 | ||
IS | 29.04.2022 | ||
PT | 29.04.2022 | ||
Précédent [2024/21] | HU | 30.09.2015 | |
AL | 29.12.2021 | ||
AT | 29.12.2021 | ||
CY | 29.12.2021 | ||
CZ | 29.12.2021 | ||
DK | 29.12.2021 | ||
EE | 29.12.2021 | ||
ES | 29.12.2021 | ||
FI | 29.12.2021 | ||
HR | 29.12.2021 | ||
IT | 29.12.2021 | ||
LT | 29.12.2021 | ||
LV | 29.12.2021 | ||
MC | 29.12.2021 | ||
NL | 29.12.2021 | ||
PL | 29.12.2021 | ||
RO | 29.12.2021 | ||
RS | 29.12.2021 | ||
SE | 29.12.2021 | ||
SI | 29.12.2021 | ||
SK | 29.12.2021 | ||
SM | 29.12.2021 | ||
BG | 29.03.2022 | ||
NO | 29.03.2022 | ||
GR | 30.03.2022 | ||
IS | 29.04.2022 | ||
PT | 29.04.2022 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 30.09.2015 | |
AL | 29.12.2021 | ||
AT | 29.12.2021 | ||
CZ | 29.12.2021 | ||
DK | 29.12.2021 | ||
EE | 29.12.2021 | ||
ES | 29.12.2021 | ||
FI | 29.12.2021 | ||
HR | 29.12.2021 | ||
IT | 29.12.2021 | ||
LT | 29.12.2021 | ||
LV | 29.12.2021 | ||
MC | 29.12.2021 | ||
NL | 29.12.2021 | ||
PL | 29.12.2021 | ||
RO | 29.12.2021 | ||
RS | 29.12.2021 | ||
SE | 29.12.2021 | ||
SI | 29.12.2021 | ||
SK | 29.12.2021 | ||
SM | 29.12.2021 | ||
BG | 29.03.2022 | ||
NO | 29.03.2022 | ||
GR | 30.03.2022 | ||
IS | 29.04.2022 | ||
PT | 29.04.2022 | ||
Précédent [2023/27] | AL | 29.12.2021 | |
AT | 29.12.2021 | ||
CZ | 29.12.2021 | ||
DK | 29.12.2021 | ||
EE | 29.12.2021 | ||
ES | 29.12.2021 | ||
FI | 29.12.2021 | ||
HR | 29.12.2021 | ||
IT | 29.12.2021 | ||
LT | 29.12.2021 | ||
LV | 29.12.2021 | ||
MC | 29.12.2021 | ||
NL | 29.12.2021 | ||
PL | 29.12.2021 | ||
RO | 29.12.2021 | ||
RS | 29.12.2021 | ||
SE | 29.12.2021 | ||
SI | 29.12.2021 | ||
SK | 29.12.2021 | ||
SM | 29.12.2021 | ||
BG | 29.03.2022 | ||
NO | 29.03.2022 | ||
GR | 30.03.2022 | ||
IS | 29.04.2022 | ||
PT | 29.04.2022 | ||
Précédent [2023/22] | AL | 29.12.2021 | |
AT | 29.12.2021 | ||
CZ | 29.12.2021 | ||
DK | 29.12.2021 | ||
EE | 29.12.2021 | ||
ES | 29.12.2021 | ||
FI | 29.12.2021 | ||
HR | 29.12.2021 | ||
LT | 29.12.2021 | ||
LV | 29.12.2021 | ||
MC | 29.12.2021 | ||
NL | 29.12.2021 | ||
PL | 29.12.2021 | ||
RO | 29.12.2021 | ||
RS | 29.12.2021 | ||
SE | 29.12.2021 | ||
SI | 29.12.2021 | ||
SK | 29.12.2021 | ||
SM | 29.12.2021 | ||
BG | 29.03.2022 | ||
NO | 29.03.2022 | ||
GR | 30.03.2022 | ||
IS | 29.04.2022 | ||
PT | 29.04.2022 | ||
Précédent [2023/10] | AL | 29.12.2021 | |
AT | 29.12.2021 | ||
CZ | 29.12.2021 | ||
DK | 29.12.2021 | ||
EE | 29.12.2021 | ||
ES | 29.12.2021 | ||
FI | 29.12.2021 | ||
HR | 29.12.2021 | ||
LT | 29.12.2021 | ||
LV | 29.12.2021 | ||
NL | 29.12.2021 | ||
PL | 29.12.2021 | ||
RO | 29.12.2021 | ||
RS | 29.12.2021 | ||
SE | 29.12.2021 | ||
SI | 29.12.2021 | ||
SK | 29.12.2021 | ||
SM | 29.12.2021 | ||
BG | 29.03.2022 | ||
NO | 29.03.2022 | ||
GR | 30.03.2022 | ||
IS | 29.04.2022 | ||
PT | 29.04.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AL | 29.12.2021 | |
AT | 29.12.2021 | ||
CZ | 29.12.2021 | ||
DK | 29.12.2021 | ||
EE | 29.12.2021 | ||
ES | 29.12.2021 | ||
FI | 29.12.2021 | ||
HR | 29.12.2021 | ||
LT | 29.12.2021 | ||
LV | 29.12.2021 | ||
NL | 29.12.2021 | ||
PL | 29.12.2021 | ||
RO | 29.12.2021 | ||
RS | 29.12.2021 | ||
SE | 29.12.2021 | ||
SK | 29.12.2021 | ||
SM | 29.12.2021 | ||
BG | 29.03.2022 | ||
NO | 29.03.2022 | ||
GR | 30.03.2022 | ||
IS | 29.04.2022 | ||
PT | 29.04.2022 | ||
Précédent [2022/46] | AT | 29.12.2021 | |
CZ | 29.12.2021 | ||
DK | 29.12.2021 | ||
EE | 29.12.2021 | ||
ES | 29.12.2021 | ||
FI | 29.12.2021 | ||
HR | 29.12.2021 | ||
LT | 29.12.2021 | ||
LV | 29.12.2021 | ||
NL | 29.12.2021 | ||
PL | 29.12.2021 | ||
RO | 29.12.2021 | ||
RS | 29.12.2021 | ||
SE | 29.12.2021 | ||
SK | 29.12.2021 | ||
SM | 29.12.2021 | ||
BG | 29.03.2022 | ||
NO | 29.03.2022 | ||
GR | 30.03.2022 | ||
IS | 29.04.2022 | ||
PT | 29.04.2022 | ||
Précédent [2022/42] | AT | 29.12.2021 | |
CZ | 29.12.2021 | ||
EE | 29.12.2021 | ||
ES | 29.12.2021 | ||
FI | 29.12.2021 | ||
HR | 29.12.2021 | ||
LT | 29.12.2021 | ||
LV | 29.12.2021 | ||
NL | 29.12.2021 | ||
PL | 29.12.2021 | ||
RO | 29.12.2021 | ||
RS | 29.12.2021 | ||
SE | 29.12.2021 | ||
SK | 29.12.2021 | ||
SM | 29.12.2021 | ||
BG | 29.03.2022 | ||
NO | 29.03.2022 | ||
GR | 30.03.2022 | ||
IS | 29.04.2022 | ||
PT | 29.04.2022 | ||
Précédent [2022/36] | AT | 29.12.2021 | |
CZ | 29.12.2021 | ||
EE | 29.12.2021 | ||
ES | 29.12.2021 | ||
FI | 29.12.2021 | ||
HR | 29.12.2021 | ||
LT | 29.12.2021 | ||
LV | 29.12.2021 | ||
NL | 29.12.2021 | ||
PL | 29.12.2021 | ||
RO | 29.12.2021 | ||
RS | 29.12.2021 | ||
SE | 29.12.2021 | ||
SK | 29.12.2021 | ||
SM | 29.12.2021 | ||
BG | 29.03.2022 | ||
NO | 29.03.2022 | ||
GR | 30.03.2022 | ||
PT | 29.04.2022 | ||
Précédent [2022/35] | CZ | 29.12.2021 | |
EE | 29.12.2021 | ||
ES | 29.12.2021 | ||
FI | 29.12.2021 | ||
HR | 29.12.2021 | ||
LT | 29.12.2021 | ||
LV | 29.12.2021 | ||
NL | 29.12.2021 | ||
RO | 29.12.2021 | ||
RS | 29.12.2021 | ||
SE | 29.12.2021 | ||
SK | 29.12.2021 | ||
SM | 29.12.2021 | ||
BG | 29.03.2022 | ||
NO | 29.03.2022 | ||
GR | 30.03.2022 | ||
PT | 29.04.2022 | ||
Précédent [2022/34] | EE | 29.12.2021 | |
ES | 29.12.2021 | ||
FI | 29.12.2021 | ||
HR | 29.12.2021 | ||
LT | 29.12.2021 | ||
LV | 29.12.2021 | ||
NL | 29.12.2021 | ||
RO | 29.12.2021 | ||
RS | 29.12.2021 | ||
SE | 29.12.2021 | ||
SM | 29.12.2021 | ||
BG | 29.03.2022 | ||
NO | 29.03.2022 | ||
GR | 30.03.2022 | ||
PT | 29.04.2022 | ||
Précédent [2022/33] | FI | 29.12.2021 | |
HR | 29.12.2021 | ||
LT | 29.12.2021 | ||
LV | 29.12.2021 | ||
NL | 29.12.2021 | ||
RS | 29.12.2021 | ||
SE | 29.12.2021 | ||
SM | 29.12.2021 | ||
BG | 29.03.2022 | ||
NO | 29.03.2022 | ||
GR | 30.03.2022 | ||
Précédent [2022/30] | FI | 29.12.2021 | |
HR | 29.12.2021 | ||
LT | 29.12.2021 | ||
LV | 29.12.2021 | ||
NL | 29.12.2021 | ||
RS | 29.12.2021 | ||
SE | 29.12.2021 | ||
BG | 29.03.2022 | ||
NO | 29.03.2022 | ||
GR | 30.03.2022 | ||
Précédent [2022/25] | FI | 29.12.2021 | |
HR | 29.12.2021 | ||
LT | 29.12.2021 | ||
LV | 29.12.2021 | ||
RS | 29.12.2021 | ||
SE | 29.12.2021 | ||
BG | 29.03.2022 | ||
NO | 29.03.2022 | ||
GR | 30.03.2022 | ||
Précédent [2022/24] | FI | 29.12.2021 | |
HR | 29.12.2021 | ||
LT | 29.12.2021 | ||
LV | 29.12.2021 | ||
RS | 29.12.2021 | ||
SE | 29.12.2021 | ||
BG | 29.03.2022 | ||
GR | 30.03.2022 | ||
Précédent [2022/22] | FI | 29.12.2021 | |
LT | 29.12.2021 | ||
RS | 29.12.2021 | ||
BG | 29.03.2022 | ||
Précédent [2022/21] | RS | 29.12.2021 | |
BG | 29.03.2022 | ||
Précédent [2022/19] | BG | 29.03.2022 | Citations: | Recherche | [X]US5234604 (LIAO WEN P [US], et al) [X] 1-6,8,11,13,14 * column 2, line 40-column 3, line 3; claims *; | [E]EP3078654 (LG CHEMICAL LTD [KR]) [E] 1-15 * examples 7-11; claim - *; | [E]EP3078694 (LG CHEMICAL LTD [KR]) [E] 1-15 * examples 1-5 *; | [E]EP3078692 (LG CHEMICAL LTD [KR]) [E] 1-15* examples 1-5 *; | [X] - MORI H ET AL, "SYNTHESIS AND SURFACE CHARACTERIZATION OF HYDROPHILIC-HYDROPHOBIC BLOCK COPOLYMERS CONTAINING POLY(2,3-DIHYDROXYPROPYL METHACRYLATE)", MACROMOLECULES, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, US, (19940718), vol. 27, no. 15, doi:10.1021/MA00093A010, ISSN 0024-9297, pages 4093 - 4100, XP000456650 [X] 1-6,8,11,13,14 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ma00093a010 | [X] - LUTZ FUNK ET AL, "Novel Amphiphilic Styrene-Based Block Copolymers for Induced Surface Reconstruction", MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS., DE, (20080104), vol. 209, no. 1, doi:10.1002/macp.200700312, ISSN 1022-1352, pages 52 - 63, XP055382259 [X] 1-6,8,11,13,14 * scheme 1, monomers M1, M4 table 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/macp.200700312 | Recherche internationale | [XA]US5391626 (MACHIDA SHUJI [JP], et al) [X] 1-30 * See abstract; column 3, lines 27-29; column 12, lines 25-54; column 13, line 8; column 17, lines 36-47. * [A] 31-43; | [A]KR100935863B (IND ACADEMIC COOP [KR]) [A] 1-33* See abstract; paragraphs [0032] and [0042]; and claims 1-15. *; | [A]KR20100070380 (NIPPON SODA CO [JP]) [A] 1-33 * See abstract; paragraphs [0103]-[0117]; and claims 1-7. *; | [XA]US2011186544 (ENDOU MASAYUKI [JP], et al) [X] 5,14,31-33 * See abstract; paragraphs [0071]-[0077]; claim 21; and figures 5A-5D, 6A and 6B. * [A] 1-4,6-13,15-30; | [A]KR20130094264 (ROHM & HAAS ELECT MAT [US], et al) [A] 1-33 * See abstract; paragraph [0032]; claims 1-17; and table 1. * |