06.09.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 09.10.2024 [2024/41] |
14.06.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.07.2024 [2024/29] |
31.05.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.07.2024 [2024/27] |
19.04.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.05.2024 [2024/21] |
29.03.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.05.2024 [2024/18] |
02.06.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.07.2023 [2023/27] |
28.04.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 31.05.2023 [2023/22] |
03.02.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.03.2023 [2023/10] |
04.11.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.12.2022 [2022/49] |
04.11.2022 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 07.12.2022 [2022/49] |
14.10.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.11.2022 [2022/46] |
16.09.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.10.2022 [2022/42] |
12.08.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.09.2022 [2022/37] |
05.08.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.09.2022 [2022/36] |
29.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 31.08.2022 [2022/35] |
22.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.08.2022 [2022/34] |
15.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.08.2022 [2022/33] |
24.06.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.07.2022 [2022/30] |
27.05.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.06.2022 [2022/26] |
20.05.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.06.2022 [2022/25] |
13.05.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.06.2022 [2022/24] |
29.04.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.06.2022 [2022/22] |
22.04.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.05.2022 [2022/21] |
15.04.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.05.2022 [2022/20] |
26.11.2021 |
Délivrance (prévue) |
publié le 29.12.2021 [2021/52] |
26.11.2021 |
Changement - demandeur |
publié le 29.12.2021 [2021/52] |
22.11.2021 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
19.11.2021 |
Annulation: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
19.11.2021 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
19.11.2021 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
19.11.2021 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
20.09.2021 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
09.08.2021 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
07.12.2020 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
24.10.2020 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
23.10.2020 |
Premier rapport d'examen |
|
28.09.2020 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
27.09.2019 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
17.10.2018 |
Modification par le demandeur |
|
25.09.2018 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
22.03.2018 |
Rapport complémentaire de recherche |
publié le 18.04.2018 [2018/16] |
16.03.2018 |
Changement - classification |
publié le 18.04.2018 [2018/16] |
16.03.2018 |
Changement - classification |
publié le 18.04.2018 [2018/16] |
01.12.2017 |
Changement : État(s) autorisant la validation |
publié le 03.01.2018 [2018/01] |
01.12.2017 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 03.01.2018 [2018/01] |
27.09.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
18.07.2017 |
Modification par le demandeur |
|
07.07.2017 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 09.08.2017 [2017/32] |
07.07.2017 |
La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie |
|
07.07.2017 |
Requête en examen présentée |
publié le 09.08.2017 [2017/32] |
15.06.2017 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
12.05.2017 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
04.05.2017 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
19.04.2017 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
31.03.2017 |
Changement - mandataire |
|
31.03.2017 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
14.04.2016 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
08.04.2016 |
Données PCT avant la publication européenne |
|