EP3203359 - PROCÉDÉ DE FOURNITURE D'INFORMATIONS DE COMMENTAIRES RELATIVES À UNE IMAGE ET TERMINAL ASSOCIÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 14.10.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 23.10.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.07.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 03.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 14.10.2022 | Rejet de la demande | publié le 16.11.2022 [2022/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677 / KR | [2017/32] | Inventeur(s) | 01 /
LIANG, Jiayan A3 Building No.185 Kexue Avenue Science City Luogang District Guangzhou Guangdong 510000 / CN | 02 /
SHI, Weixiong A3 Building No.185 Kexue Avenue Science City Luogang District Guangzhou Guangdong 510000 / CN | 03 /
PARK, Jae-sun 615-1604 30 Bongyeong-ro 1517beon-gil Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16699 / KR | [2017/32] | Mandataire(s) | HGF HGF Limited 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | [N/P] |
Précédent [2017/32] | HGF Limited Saviour House 9 St. Saviourgate York YO1 8NQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 15847580.6 | 04.09.2015 | [2017/32] | WO2015KR09380 | Numéro de priorité, date | CN201410521223 | 30.09.2014 Format original publié: CN201410521223 | [2017/32] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016052874 | Date: | 07.04.2016 | Langue: | KO | [2016/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3203359 | Date: | 09.08.2017 | Langue: | EN | [2017/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 07.04.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.04.2018 | Classification | IPC: | G06F3/0488, G06F1/16, G06F3/048 | [2018/20] | CPC: |
G06F3/0488 (EP,US);
G06F3/1423 (CN,US);
G06F1/1647 (EP,US);
G06F3/048 (EP,US);
G06F40/169 (US);
G06F2203/04804 (EP,US)
|
Précédent IPC [2017/32] | G06F3/048, G06F3/0488 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/32] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR BEREITSTELLUNG VON ANMERKUNGSINFORMATIONEN BEZÜGLICH EINES BILDES UND ENDGERÄT DAFÜR | [2017/32] | Anglais: | METHOD FOR PROVIDING REMARK INFORMATION RELATED TO IMAGE, AND TERMINAL THEREFOR | [2017/32] | Français: | PROCÉDÉ DE FOURNITURE D'INFORMATIONS DE COMMENTAIRES RELATIVES À UNE IMAGE ET TERMINAL ASSOCIÉ | [2017/32] | Entrée dans la phase régionale | 02.03.2017 | Traduction produite | 02.03.2017 | Taxe nationale de base payée | 02.03.2017 | Taxe de recherche payée | 02.03.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.03.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.03.2017 | Requête en examen déposée [2017/32] | 02.03.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 10.08.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.10.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.02.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.06.2022 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 11.11.2022 | 28.06.2022 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2022/46] | 08.07.2022 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2022/46] | 11.11.2022 | Date des procédures orales (annulées) | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 17.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP2426597 (LG ELECTRONICS INC [KR]) [X] 1-14 * paragraph [0023]; figure 1 * * paragraph [0072] - paragraph [0074] * * paragraph [0078] - paragraph [0079]; figure 2 * * paragraph [0093] * * paragraph [0136] - paragraph [0137]; figure 13 * * paragraph [0170] - paragraph [0172]; figure 17 * * paragraph [0179] - paragraph [0183]; figure 19 *; | [X]US2014164976 (KIM JEONG-HUN [KR], et al) [X] 1-14* the whole document * | Recherche internationale | [Y]US2011081952 (SONG YOO-MEE [KR], et al) [Y] 1-20 * See paragraph [0120]; and figures 6D-6E. *; | [Y]EP2428866 (NEC CORP [JP]) [Y] 1-20 * See paragraphs [0019], [0023]; and figure 3A. *; | [A]KR20120113738 (COOLIRIS INC [US]) [A] 1-20* See paragraph [0062]; and figure 10. *; | [Y]KR20130039226 (FASOO COM CO LTD [KR]) [Y] 6, 18 * See paragraph [0046]; and figure 7. *; | [Y]KR20140046329 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [Y] 8-10, 19 * See paragraphs [0132], [02316-[0217]; and figures 7, 11. * |