Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US2023148620 | Dossier mondial
| 18.05.2023 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US202318150443 | | 05.01.2023 | US201562168162 | | 29.05.2015 | WO2015US52836 | | 29.09.2015 | US201462058460 | | 01.10.2014 | US201715516236 | | 31.03.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US2023141850 | Dossier mondial
| 11.05.2023 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US202318150487 | | 05.01.2023 | US201562168162 | | 29.05.2015 | WO2015US52836 | | 29.09.2015 | US201462058460 | | 01.10.2014 | US201715516236 | | 31.03.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US11571003 | Dossier mondial
| 07.02.2023 | B2 | US2017295812 | | 19.10.2017 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201515516236 | | 29.09.2015 | US201562168162 | | 29.05.2015 | WO2015US52836 | | 29.09.2015 | US201462058460 | | 01.10.2014 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP3200596 | Dossier mondial
| 23.10.2019 | B1 | EP3200596 | | 30.05.2018 | A4 | EP3200596 | | 09.08.2017 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201562168162 | | 29.05.2015 | WO2015US52836 | | 29.09.2015 | US201462058460 | | 01.10.2014 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | DK3200596T | | 20.01.2020 | T3 | Numéro de priorité | | Date | US201562168162 | | 29.05.2015 | WO2015US52836 | | 29.09.2015 | US201462058460 | | 01.10.2014 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | ES2760539T | | 14.05.2020 | T3 | Numéro de priorité | | Date | US201562168162 | | 29.05.2015 | WO2015US52836 | | 29.09.2015 | US201462058460 | | 01.10.2014 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | WO2016053971 | Dossier mondial
| 07.04.2016 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201562168162 | | 29.05.2015 | US201462058460 | | 01.10.2014 |