EP3200596 - HUILE STABILISÉE ET PROCÉDÉ DE PRÉPARATION ASSOCIÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2017/32] | HUILE STABILISÉE ET PROCÉDÉS DE PRÉPARATION ASSOCIÉS | ||
[2019/20] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.08.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 20.09.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 16.05.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.12.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.07.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Cargill, Incorporated 15407 Mcginty Road West Mail Stop 24 Wayzata, MN 55391 / US | [2017/32] | Inventeur(s) | 01 /
HANSEN, Steven Lee 2208 Boulder Road Chanhassen, Minnesota 55317-8519 / US | 02 /
IASSONOVA, Diliara 6237 Dallas Ct N Maple Grove, MN 55311 / US | 03 /
PERRI, Gregg Louis 5480 Vinewood Lane Plymouth, Minnesota 554422 / US | 04 /
ZHONG, Ying Joy 20960 W 124th Street Olathe, KS, 66061 / US | [2018/08] |
Précédent [2017/35] | 01 /
HANSEN, Steven Lee 2208 Boulder Road Chanhassen, Minnesota 55317-8519 / US | ||
02 /
IASSONOVA, Diliara 6237 Dallas Ct N Maple Grove, MN 55311 / US | |||
03 /
PERRI, Gregg Louis 5480 Vinewood Lane Plymouth, Minnesota 554422 / US | |||
04 /
ZHONG, Xiaohong 229 Belmont Ave Ambler, PA 19002 / US | |||
Précédent [2017/32] | 01 /
HANSEN, Steven Lee 2208 Boulder Road Chanhassen, Minnesota 55317-8519 / US | ||
02 /
IASSONOVA, Diliara 3331 Sun Disk Court Fort Collins, Colorado 80526 / US | |||
03 /
PERRI, Gregg Louis 5480 Vinewood Lane Plymouth, Minnesota 554422 / US | |||
04 /
ZHONG, Xiaohong 229 Belmont Ave Ambler, PA 19002 / US | Mandataire(s) | AWA Denmark A/S Strandgade 56 1401 Copenhagen K / DK | [2019/43] |
Précédent [2017/32] | Awapatent A/S Strandgade 56 1401 Copenhagen K / DK | Numéro de la demande, date de dépôt | 15848056.6 | 29.09.2015 | [2017/32] | WO2015US52836 | Numéro de priorité, date | US201462058460P | 01.10.2014 Format original publié: US 201462058460 P | US201562168162P | 29.05.2015 Format original publié: US 201562168162 P | [2017/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016053971 | Date: | 07.04.2016 | Langue: | EN | [2016/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3200596 | Date: | 09.08.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.04.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3200596 | Date: | 23.10.2019 | Langue: | EN | [2019/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 07.04.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.05.2018 | Classification | IPC: | A23D7/00, C11B5/00, A23D7/005, A23D7/04 | [2018/21] | CPC: |
C11B5/00 (EP,US);
A23D7/0053 (US);
A23D7/04 (US);
C11B5/0007 (EP,US);
C11B5/0028 (EP,US);
C11B5/0035 (EP,US);
|
Précédent IPC [2017/32] | A23D7/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/32] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | STABILISIERTES ÖL UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON | [2017/32] | Anglais: | STABILIZED OIL AND METHOD OF MAKING THE SAME | [2019/20] | Français: | HUILE STABILISÉE ET PROCÉDÉ DE PRÉPARATION ASSOCIÉ | [2019/20] |
Précédent [2017/32] | STABILIZED OIL AND METHODS OF MAKING THE SAME | ||
Précédent [2017/32] | HUILE STABILISÉE ET PROCÉDÉS DE PRÉPARATION ASSOCIÉS | Entrée dans la phase régionale | 24.04.2017 | Taxe nationale de base payée | 24.04.2017 | Taxe de recherche payée | 24.04.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.04.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.04.2017 | Requête en examen déposée [2017/32] | 24.04.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 21.11.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.12.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.03.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.04.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M01) | 09.04.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.05.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.09.2019 | Taxe de délivrance payée | 12.09.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 12.09.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 24.07.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 29.09.2015 | AL | 23.10.2019 | AT | 23.10.2019 | CY | 23.10.2019 | CZ | 23.10.2019 | EE | 23.10.2019 | FI | 23.10.2019 | HR | 23.10.2019 | IT | 23.10.2019 | LT | 23.10.2019 | LV | 23.10.2019 | MC | 23.10.2019 | MK | 23.10.2019 | MT | 23.10.2019 | PL | 23.10.2019 | RO | 23.10.2019 | RS | 23.10.2019 | SE | 23.10.2019 | SI | 23.10.2019 | SK | 23.10.2019 | SM | 23.10.2019 | TR | 23.10.2019 | BG | 23.01.2020 | NO | 23.01.2020 | GR | 24.01.2020 | IS | 23.02.2020 | PT | 24.02.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 29.09.2015 | |
AL | 23.10.2019 | ||
AT | 23.10.2019 | ||
CY | 23.10.2019 | ||
CZ | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
IT | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
MC | 23.10.2019 | ||
MT | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SI | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
SM | 23.10.2019 | ||
TR | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2021/23] | AL | 23.10.2019 | |
AT | 23.10.2019 | ||
CZ | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
IT | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
MC | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SI | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
SM | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 23.10.2019 | |
AT | 23.10.2019 | ||
CZ | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
IT | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SI | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
SM | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/38] | AL | 23.10.2019 | |
CZ | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
IT | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
SM | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 23.10.2019 | |
CZ | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
SM | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 23.10.2019 | |
CZ | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 23.10.2019 | |
CZ | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 23.10.2019 | |
FI | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/25] | FI | 23.10.2019 | |
HR | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | FI | 23.10.2019 | |
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | FI | 23.10.2019 | |
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 23.10.2019 | |
LT | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NO | 23.01.2020 | Citations: | Recherche | [X]WO2004052116 (LABMAX OY [FI], et al) [X] 1-3,8-10,15 * pages 1,2,4; examples 1,2 * * page 5, paragraph l - page 7 *; | [XI]JP2006333792 (IKEDA SHOKKEN KK) [X] 1-5,8-12,15 * abstract * [I] 6,7,13,14; | [X]EP2025237 (NESTEC SA [CH]) [X] 1-4,8-11,15 * claims 13-16,25,26 *; | [A]WO2010033034 (EPAX AS [NO], et al) [A] 1-15 * claim - *; | [A]US2010178369 (ARLEDGE NICOLE LEE [US], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0007] - [0009] - [0048] - [0050]; claim - *; | [A]WO2013066373 (DSM IP ASSETS BV [NL], et al) [A] 1-15 * claim - *; | [A]WO2014022505 (DSM NUTRITIONAL PRODUCTS AG [US], et al) [A] 1-15* claim - *; | [X] - DRINDA H ET AL, "Antioxidant properties of lipoic and dihydrolipoic acid in vegetable oils and lard", ZEITSCHRIFT FUER LEBENSMITTEL-UNTERSUCHUNG UND -FORSCHUNG. A,EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, SPRINGER, HEIDELBERG, DE, (1999), vol. 208, doi:10.1007/S002170050416, ISSN 1431-4630, pages 270 - 276, XP002975570 [X] 1-5,8-12,15 * page 271, column r * * page 273, column l; table 1 * * page 275 - page 276; tables 4,5 * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s002170050416 | Recherche internationale | [A]US2007141223 (MOORE JOSHUA J [US], et al) [A] 1-17* entire document *; | [A]US2009215885 (BENDHEIM PAUL E [US], et al) [A] 1-17 * entire document *; | [X]US2011280950 (REZNIK GARY [US], et al) [X] 1-17 * para [0002], [0004], [0006], [0011], [0021], [0025], [0037], [0074], [0085] * | Examen | - YANISHLIEVA N V ET AL, "STABILISATION OF EDIBLE OILS WITH NATURAL ANTIOXIDANTS", EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY, WILEY VCH VERLAG, WEINHEIM, DE, (20011101), vol. 103, no. 11, doi:10.1002/1438-9312(200111)103:11<752::AID-EJLT752>3.3.CO;2-S, ISSN 1438-7697, pages 752 - 767, XP001080680 DOI: http://dx.doi.org/10.1002/1438-9312(200111)103:11<752::AID-EJLT752>3.3.CO;2-S |