08.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.08.2022 [2022/32] |
24.06.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.07.2022 [2022/30] |
17.06.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.07.2022 [2022/29] |
10.06.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.07.2022 [2022/28] |
03.06.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.07.2022 [2022/27] |
15.10.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.11.2021 [2021/46] |
20.08.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.09.2021 [2021/38] |
13.08.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.09.2021 [2021/37] |
06.08.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.09.2021 [2021/36] |
30.07.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.09.2021 [2021/35] |
02.07.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.08.2021 [2021/31] |
11.06.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.07.2021 [2021/28] |
04.06.2021 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 07.07.2021 [2021/27] |
21.05.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 23.06.2021 [2021/25] |
10.05.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 09.06.2021 [2021/23] |
30.04.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.06.2021 [2021/22] |
23.04.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.05.2021 [2021/21] |
16.04.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.05.2021 [2021/20] |
26.03.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 28.04.2021 [2021/17] |
05.03.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.04.2021 [2021/14] |
26.02.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 31.03.2021 [2021/13] |
19.02.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.03.2021 [2021/12] |
12.02.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.03.2021 [2021/11] |
05.02.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.03.2021 [2021/10] |
29.01.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.03.2021 [2021/09] |
22.01.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.02.2021 [2021/08] |
15.01.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.02.2021 [2021/07] |
26.06.2020 |
Délivrance (prévue) |
publié le 29.07.2020 [2020/31] |
23.06.2020 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
22.06.2020 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
22.06.2020 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
21.04.2020 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
03.04.2020 |
Changement - classification |
publié le 06.05.2020 [2020/19] |
03.04.2020 |
Changement - classification |
publié le 06.05.2020 [2020/19] |
01.11.2019 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
05.11.2018 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
23.06.2018 |
Modification par le demandeur |
|
28.12.2017 |
Changement : État(s) autorisant la validation |
publié le 24.01.2018 [2018/04] |
28.12.2017 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 24.01.2018 [2018/04] |
24.11.2017 |
Rapport complémentaire de recherche |
publié le 27.12.2017 [2017/52] |
24.11.2017 |
Changement - classification |
publié le 27.12.2017 [2017/52] |
24.11.2017 |
Changement - classification |
publié le 27.12.2017 [2017/52] |
31.10.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
28.07.2017 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 30.08.2017 [2017/35] |
28.07.2017 |
La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie |
|
28.07.2017 |
Requête en examen présentée |
publié le 30.08.2017 [2017/35] |
05.07.2017 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
28.04.2017 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
07.04.2017 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
25.03.2017 |
Changement - mandataire |
|
25.03.2017 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
04.05.2016 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
29.04.2016 |
Données PCT avant la publication européenne |
|