EP3215428 - RÉCIPIENT D'EMBALLAGE POUR SOLIDES EN VRAC [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 29.01.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 27.02.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 11.08.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 01.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 29.01.2021 | Rejet de la demande | publié le 03.03.2021 [2021/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Å&R Carton Lund Aktiebolag P.O. Box 177 221 00 Lund / SE | [2017/37] | Inventeur(s) | 01 /
HERLIN, Henrik Floravägen 16 SE-291 43 Kristianstad / SE | 02 /
HOLKA, Simon Stackebjärsvägen 90 SE-245 91 Staffanstorp / SE | 03 /
SUNNING, Eva Gråsparvsvägen 10 SE-227 31 Lund / SE | [2017/37] | Mandataire(s) | Valea AB Box 1098 405 23 Göteborg / SE | [2017/37] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15857700.7 | 02.11.2015 | [2017/37] | WO2015SE51153 | Numéro de priorité, date | SE20140051309 | 03.11.2014 Format original publié: SE 1451309 | [2017/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016072913 | Date: | 12.05.2016 | Langue: | EN | [2016/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3215428 | Date: | 13.09.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.05.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 12.05.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.07.2018 | Classification | IPC: | B65D5/49, B65D5/02, B65D25/04, B65D5/60 | [2017/37] | CPC: |
B65D51/20 (EP,US);
B65D5/48024 (SE);
A24F23/00 (EP,US);
B65D21/0217 (US);
B65D25/08 (EP,US);
B65D3/24 (EP,US);
B65D43/16 (US);
B65D47/0838 (EP,US);
B65D5/0272 (SE);
B65D5/603 (SE);
B65D51/247 (EP,US);
B65D85/70 (US);
B65D2251/0021 (US);
B65D2251/0025 (EP,US);
B65D2251/0028 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/37] | Titre | Allemand: | VERPACKUNGSBEHÄLTER FÜR SCHÜTTGUT | [2017/37] | Anglais: | PACKAGING CONTAINER FOR BULK SOLIDS | [2017/37] | Français: | RÉCIPIENT D'EMBALLAGE POUR SOLIDES EN VRAC | [2017/37] | Entrée dans la phase régionale | 30.05.2017 | Taxe nationale de base payée | 30.05.2017 | Taxe de recherche payée | 30.05.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.05.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 01.09.2016 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 30.05.2017 | Requête en examen déposée [2017/37] | 30.05.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 07.01.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.03.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.09.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.09.2020 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 07.10.2020 | 07.10.2020 | Date des procédures orales (annulées) | 13.10.2020 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2021/09] | 23.10.2020 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2021/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2020 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]JPH0558640U (?) [X] 1-6,13,14 * figure 1 * [I] 7-12; | [A]GB2281895 (KEELEANNE PROMOTIONS INTERNATI [GB]) [A] 11,12 * page 7, paragraph 3 - page 8, paragraph 1 ** figure 6 * | Recherche internationale | [Y]US2317651 (TALBOT RICHARD C) [Y] 1-15 * ; page 1, column 1, line 17; page 1, column 1, line 51 page 1, column 2, line 5; page 1, column 2, line 38 - page 1, column 2, line 48; page 2, column 1, line 25 - page 2, column 1, line 33; page 2, column 2, line 5 - page 2, column 2, line 38; figures 1-8 *; | [A]US2324670 (BERGEN VON M) [A] 1 * ; page 1, column 1, line 33 - line 37; figures 1-4 *; | [A]US2569851 (FARRELL ROBERT A) [A] 1-15 * ; column 2, line 42 - line 52; figures 1-6 *; | [A]DE884862 (SCHOLL WERKE G M B H) [A] 12, 13 * ; page 2, line 22 - line 26; figure 1 *; | [A]GB819960 (METAL BOX CO LTD) [A] 12 * ; page 1, line 92 - line 94; figure 1 *; | [A]US2948454 (GILLMORE SR JOHN E) [A] 1 * ; figure 6 *; | [A]US5514394 (LENAHAN ROBERT F [US]) [A] 1-15* ; column 1, line 39 - line 47; column 3, line 24 - line 35; figures 1-5 *; | [A]US2009177179 (ENGELBRECHT JUERGEN [DE]) [A] 1-15 * ; paragraph [0050]; figures 5-8 *; | [Y]EP2716551 (AA & R CARTON LUND AB [SE]) [Y] 1-15 * ; paragraphs [0026]-[0027], [0038]; figures 1-6 * |