EP3217677 - SYSTÈME D'ÉMISSION-RÉCEPTION DE SIGNAL AV, DISPOSITIF COLLECTEUR, PROCÉDÉ D'ÉMISSION-RÉCEPTION DE SIGNAL AV, ET PROCÉDÉ DE RÉCEPTION DE SIGNAL AV [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.03.2021 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.03.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 25.11.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 11.08.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 20.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | [2017/37] | Inventeur(s) | 01 /
KOZUKA, Masayuki c/o Panasonic Intellectual Property Management Co..Ltd. 1-61, shiromi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | 02 /
USUKI, Naoshi c/o Panasonic Intellectual Property Management Co..Ltd. 1-61, shiromi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | 03 /
NISHIO, Toshiroh c/o Panasonic Intellectual Property Management Co..Ltd. 1-61, shiromi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | 04 /
TAKAHASHI, Satoshi c/o Panasonic Intellectual Property Management Co..Ltd. 1-61, shiromi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | 05 /
NISHI, Takahiro c/o Panasonic Intellectual Property Management Co..Ltd. 1-61, shiromi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | [2017/37] | Mandataire(s) | Vigand, Philippe, et al Novagraaf International SA Chemin de l'Echo 3 1213 Onex - Genève / CH | [2017/37] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15857811.2 | 18.08.2015 | [2017/37] | WO2015JP04084 | Numéro de priorité, date | US201462075395P | 05.11.2014 Format original publié: US 201462075395 P | JP20150067661 | 27.03.2015 Format original publié: JP 2015067661 | [2017/37] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016072037 | Date: | 12.05.2016 | Langue: | JA | [2016/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3217677 | Date: | 13.09.2017 | Langue: | EN | [2017/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3217677 | Date: | 29.04.2020 | Langue: | EN | [2020/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 12.05.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.10.2017 | Classification | IPC: | H04N21/436, H04N5/775, H04N21/4363 | [2017/46] | CPC: |
H04N5/775 (EP,US);
H04N21/40 (US);
G11B27/031 (US);
H04N21/436 (EP,US);
H04N21/43635 (EP,US);
H04N5/44 (US);
|
Précédent IPC [2017/37] | H04N21/436 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/37] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AV-SIGNAL-SENDEEMPFANGSSYSTEM, SENKENVORRICHTUNG, VERFAHREN ZUM SENDEN/EMPFANGEN EINES AV-SIGNALS UND VERFAHREN ZUM EMPFANGEN EINES AV-SIGNALS | [2017/37] | Anglais: | AV SIGNAL TRANSCEIVING SYSTEM, SINK DEVICE, METHOD FOR TRANSCEIVING AV SIGNAL, AND METHOD FOR RECEIVING AV SIGNAL | [2017/37] | Français: | SYSTÈME D'ÉMISSION-RÉCEPTION DE SIGNAL AV, DISPOSITIF COLLECTEUR, PROCÉDÉ D'ÉMISSION-RÉCEPTION DE SIGNAL AV, ET PROCÉDÉ DE RÉCEPTION DE SIGNAL AV | [2017/37] | Entrée dans la phase régionale | 20.02.2017 | Traduction produite | 20.02.2017 | Taxe nationale de base payée | 20.02.2017 | Taxe de recherche payée | 20.02.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.02.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.02.2017 | Requête en examen déposée [2017/37] | 20.02.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 03.04.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.11.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.03.2020 | Taxe de délivrance payée | 20.03.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.03.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 01.02.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.08.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.08.2015 | AL | 29.04.2020 | AT | 29.04.2020 | CY | 29.04.2020 | CZ | 29.04.2020 | DK | 29.04.2020 | EE | 29.04.2020 | ES | 29.04.2020 | FI | 29.04.2020 | HR | 29.04.2020 | IT | 29.04.2020 | LT | 29.04.2020 | LV | 29.04.2020 | MC | 29.04.2020 | MK | 29.04.2020 | MT | 29.04.2020 | NL | 29.04.2020 | PL | 29.04.2020 | RO | 29.04.2020 | RS | 29.04.2020 | SE | 29.04.2020 | SI | 29.04.2020 | SK | 29.04.2020 | SM | 29.04.2020 | TR | 29.04.2020 | BG | 29.07.2020 | NO | 29.07.2020 | GR | 30.07.2020 | IE | 18.08.2020 | LU | 18.08.2020 | IS | 29.08.2020 | BE | 31.08.2020 | CH | 31.08.2020 | LI | 31.08.2020 | PT | 31.08.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 18.08.2015 | |
AL | 29.04.2020 | ||
AT | 29.04.2020 | ||
CY | 29.04.2020 | ||
CZ | 29.04.2020 | ||
DK | 29.04.2020 | ||
EE | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
IT | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
MC | 29.04.2020 | ||
MT | 29.04.2020 | ||
NL | 29.04.2020 | ||
PL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SI | 29.04.2020 | ||
SK | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
TR | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IE | 18.08.2020 | ||
LU | 18.08.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 29.04.2020 | |
AT | 29.04.2020 | ||
CZ | 29.04.2020 | ||
DK | 29.04.2020 | ||
EE | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
IT | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
MC | 29.04.2020 | ||
NL | 29.04.2020 | ||
PL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SI | 29.04.2020 | ||
SK | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IE | 18.08.2020 | ||
LU | 18.08.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 29.04.2020 | |
AT | 29.04.2020 | ||
CZ | 29.04.2020 | ||
DK | 29.04.2020 | ||
EE | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
IT | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
MC | 29.04.2020 | ||
NL | 29.04.2020 | ||
PL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SI | 29.04.2020 | ||
SK | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
LU | 18.08.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AL | 29.04.2020 | |
AT | 29.04.2020 | ||
CZ | 29.04.2020 | ||
DK | 29.04.2020 | ||
EE | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
IT | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
MC | 29.04.2020 | ||
NL | 29.04.2020 | ||
PL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SI | 29.04.2020 | ||
SK | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
LU | 18.08.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 29.04.2020 | |
AT | 29.04.2020 | ||
CZ | 29.04.2020 | ||
DK | 29.04.2020 | ||
EE | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
IT | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
MC | 29.04.2020 | ||
NL | 29.04.2020 | ||
PL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SK | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
LU | 18.08.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/18] | AL | 29.04.2020 | |
AT | 29.04.2020 | ||
CZ | 29.04.2020 | ||
DK | 29.04.2020 | ||
EE | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
IT | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
MC | 29.04.2020 | ||
NL | 29.04.2020 | ||
PL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SK | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 29.04.2020 | |
AT | 29.04.2020 | ||
CZ | 29.04.2020 | ||
DK | 29.04.2020 | ||
EE | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
IT | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
NL | 29.04.2020 | ||
PL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SK | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 29.04.2020 | |
AT | 29.04.2020 | ||
CZ | 29.04.2020 | ||
DK | 29.04.2020 | ||
EE | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
IT | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
NL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 29.04.2020 | |
DK | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
NL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 29.04.2020 | |
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
NL | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 29.04.2020 | |
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2020/51] | FI | 29.04.2020 | |
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 29.04.2020 | |
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 29.04.2020 | |
LT | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 29.04.2020 | |
NO | 29.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
Précédent [2020/46] | IS | 29.08.2020 | Citations: | Recherche | [XY]US2009027405 (KAGA KATSUMI [JP]) [X] 1,2,4-12 * figures 1, 5 and 9 * * paragraph [0005] * * paragraph [0025] * * paragraph [0048] * * paragraph [0123] * * paragraph [0125] * * paragraph [0134] * [Y] 3; | [Y]JP2010028552 (SONY CORP) [Y] 3 * paragraph [0006] ** paragraph [0092] - paragraph [0101] * | Recherche internationale | [XY]JP2009033446 (TOSHIBA CORP) [X] 1, 2, 4-12 * , paragraphs [0034] to [0037], [0058] to [0072]; fig. 5, 9 & US 2009/0027405 A1 & EP 2031577 A2 & EP 2793218 A2 & CN 101355672 A * [Y] 3; | [Y]JP2010028552 (SONY CORP) [Y] 3 * , paragraphs [0006], [0092] to [0101]; fig. 5 (Family: none) *; | [A]JP2010154241 (CANON KK) [A] 1-12* , entire text; all drawings & US 2010/0165198 A1 & US 2013/0293785 A1 * |