EP3224520 - ENSEMBLE DE TRANSFERT DE FLUIDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.07.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 14.08.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.04.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 12.03.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.09.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 16.06.2017 | Dernier événement Tooltip | 16.06.2023 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): NL | publié le 19.07.2023 [2023/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Saint-Gobain Performance Plastics Corporation 31500 Solon Road Solon, OH 44139 / US | [2017/40] | Inventeur(s) | 01 /
PENNOCK, Brandon J. 32434 Robeson Street Saint Clair Shores, MI 48082 / US | 02 /
ZOELLNER, Clemens E. 1583 Amelith Road Bay City, Michigan 48706 / US | 03 /
PENNINGTON, Gerald M. 29923 Morningmist Drive Wesley Chapel, Florida 33543 / US | [2017/46] |
Précédent [2017/40] | 01 /
PENNOCK, Brandon J. 4820 W Wackerly Street Midland, Michigan 48640 / US | ||
02 /
ZOELLNER, Clemens E. 1583 Amelith Road Bay City, Michigan 48706 / US | |||
03 /
PENNINGTON, Gerald M. 29923 Morningmist Drive Wesley Chapel, Florida 33543 / US | Mandataire(s) | Zimmermann & Partner Patentanwälte mbB Postfach 330 920 80069 München / DE | [2017/40] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15860452.0 | 20.11.2015 | [2017/40] | WO2015US61971 | Numéro de priorité, date | US201462083018P | 21.11.2014 Format original publié: US 201462083018 P | [2017/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016081893 | Date: | 26.05.2016 | Langue: | EN | [2016/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3224520 | Date: | 04.10.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.05.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3224520 | Date: | 16.09.2020 | Langue: | EN | [2020/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 26.05.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.06.2018 | Classification | IPC: | F16L47/20, F16L47/06, F16L31/00, A61M39/10, // B29C65/56, B29C65/00 | [2020/18] | CPC: |
F16L47/20 (EP,CN,US);
A61M39/10 (EP,CN,US);
F16L47/06 (EP,US);
B29C65/562 (EP,US);
B29C66/1222 (EP,US);
B29C66/1224 (EP,US);
B29C66/1282 (EP,US);
B29C66/1284 (EP,US);
B29C66/12841 (EP,US);
B29C66/1286 (EP,US);
B29C66/12861 (EP,US);
B29C66/30321 (EP,US);
B29C66/5221 (EP,US);
B29C66/71 (EP,US);
B29C66/7392 (EP,US);
B29C66/7394 (EP,US);
B29C66/73941 (EP,US);
F16L2201/44 (EP,CN,US);
F16L31/00 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
B29C66/71, B29K2021/003 (US,EP);
B29C66/71, B29K2023/00 (US,EP);
B29C66/71, B29K2023/12 (EP,US);
B29C66/71, B29K2025/08 (US,EP);
B29C66/71, B29K2067/00 (US,EP);
B29C66/71, B29K2075/00 (EP,US); |
Précédent IPC [2018/28] | F16L47/20, F16L47/06, F16L31/00, A61M39/10, B29C65/00 | ||
Précédent IPC [2017/40] | F16L21/00, F16L47/00, F16L37/08 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/40] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FLÜSSIGKEITSLEITUNGSANORDNUNG | [2017/40] | Anglais: | FLUID TRANSFER ASSEMBLY | [2017/40] | Français: | ENSEMBLE DE TRANSFERT DE FLUIDE | [2017/40] | Entrée dans la phase régionale | 16.06.2017 | Taxe nationale de base payée | 16.06.2017 | Taxe de recherche payée | 16.06.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.06.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.06.2017 | Requête en examen déposée [2017/40] | 16.06.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.12.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.03.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.07.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.10.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 19.12.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.04.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.08.2020 | Taxe de délivrance payée | 06.08.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.08.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 17.06.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 20.11.2015 | AL | 16.09.2020 | AT | 16.09.2020 | CY | 16.09.2020 | CZ | 16.09.2020 | DK | 16.09.2020 | EE | 16.09.2020 | ES | 16.09.2020 | FI | 16.09.2020 | HR | 16.09.2020 | IT | 16.09.2020 | LT | 16.09.2020 | LV | 16.09.2020 | MC | 16.09.2020 | MK | 16.09.2020 | MT | 16.09.2020 | PL | 16.09.2020 | RO | 16.09.2020 | RS | 16.09.2020 | SE | 16.09.2020 | SI | 16.09.2020 | SK | 16.09.2020 | SM | 16.09.2020 | TR | 16.09.2020 | NL | 23.09.2020 | IE | 20.11.2020 | LU | 20.11.2020 | BE | 30.11.2020 | CH | 30.11.2020 | FR | 30.11.2020 | LI | 30.11.2020 | BG | 16.12.2020 | GB | 16.12.2020 | NO | 16.12.2020 | GR | 17.12.2020 | IS | 16.01.2021 | PT | 18.01.2021 | DE | 01.06.2021 | [2023/29] |
Précédent [2022/34] | HU | 20.11.2015 | |
AL | 16.09.2020 | ||
AT | 16.09.2020 | ||
CY | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
IT | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
MK | 16.09.2020 | ||
MT | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
TR | 16.09.2020 | ||
IE | 20.11.2020 | ||
LU | 20.11.2020 | ||
BE | 30.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
FR | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
GB | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
DE | 01.06.2021 | ||
Précédent [2022/32] | HU | 20.11.2015 | |
AL | 16.09.2020 | ||
AT | 16.09.2020 | ||
CY | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
IT | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
MK | 16.09.2020 | ||
MT | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
TR | 16.09.2020 | ||
IE | 20.11.2020 | ||
LU | 20.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
FR | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
GB | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
DE | 01.06.2021 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 20.11.2015 | |
AL | 16.09.2020 | ||
AT | 16.09.2020 | ||
CY | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
IT | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
MT | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
TR | 16.09.2020 | ||
IE | 20.11.2020 | ||
LU | 20.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
FR | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
GB | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
DE | 01.06.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
IT | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
IE | 20.11.2020 | ||
LU | 20.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
FR | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
GB | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
DE | 01.06.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
IT | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
IE | 20.11.2020 | ||
LU | 20.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
FR | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
GB | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
DE | 01.06.2021 | ||
Précédent [2021/51] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
IT | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
IE | 20.11.2020 | ||
LU | 20.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
FR | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
GB | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
DE | 01.06.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
IT | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
IE | 20.11.2020 | ||
LU | 20.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
FR | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
GB | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
IT | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
IE | 20.11.2020 | ||
LU | 20.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
FR | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
IE | 20.11.2020 | ||
LU | 20.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
LU | 20.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
LU | 20.11.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/33] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
LU | 20.11.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/31] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 16.09.2020 | |
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/22] | CZ | 16.09.2020 | |
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 16.09.2020 | |
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/20] | FI | 16.09.2020 | |
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
Précédent [2021/10] | FI | 16.09.2020 | |
HR | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
Précédent [2021/09] | FI | 16.09.2020 | |
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
Précédent [2021/08] | FI | 16.09.2020 | |
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 16.09.2020 | |
NO | 16.12.2020 | Citations: | Recherche | [XI]WO0054960 (RAFELD KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH [DE], et al) [X] 1,6,7,9,10,13,14 * page 3, paragraph l - paragraph 4; figure - * * page 10, paragraph 3 * [I] 3,4,8,11,12,15; | [X]US2010063477 (OHIGAWA ATSUSHI [JP]) [X] 1,5,6,10,13-15 * paragraph [0024]; figure - * * paragraph [0021] *; | [XI]WO2011082221 (SAINT GOBAIN PERFORMANCE PLAST) [X] 14 * page 1, line 9 - line 22; figure - *[I] 1-13,15; | [XI]WO2012150991 (EMD MILLIPORE CORP [US], et al) [X] 14 * page 5, line 24 - line 27; figure - * * page 4, line 10 - line 13 * [I] 1-13,15 | Recherche internationale | [Y]US2005082826 (WERTH ALBERT A [US]) [Y] 1-4, 14 * See paragraphs [0002], [0004]-[0006], [0021]-[0023]; and figures 5-6. *; | [Y]US2009243284 (KLINGEL JR ROBERT R [US], et al) [Y] 1-4, 14 * See paragraphs [0002], [0004]-[0009], [0021]-[0034]; and figures 1, 2A-2B. *; | [A]US2010059985 (NIELSON JEFFREY T [US]) [A] 1-4, 14 * See paragraphs [0002], [0008]-[0011], [0017]-[0033]; and figure 1. *; | [A]EP2383503 (DOW CORNING [US]) [A] 1-4, 14 * See paragraphs [0001], [0007]-[0009], [0025]-[0032]; and figures 1-2. *; | [A]EP2314904 (BIO PURE TECHNOLOGY LTD [GB]) [A] 1-4, 14* See paragraphs [0001], [0020]-[0022], [0030]; and figures 5, 7. * | Examen | US2009179422 |