EP3223119 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE RÉGLAGE D'INFORMATIONS D'ATTRIBUT D'OBJET [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.01.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.02.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.10.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 06.04.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.08.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 17.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd. 3/F Baidu Campus No. 10, Shangdi 10th Street Haidian District Beijing 100085 / CN | [2017/39] | Inventeur(s) | 01 /
LIU, Junqi 3/F Baidu Campus No. 10 Shangdi 10th Street Haidian District Beijing 100085 / CN | [2017/39] | Mandataire(s) | Maiwald GmbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [2021/10] | Maiwald Patent- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München / DE | ||
Précédent [2017/39] | Maiwald Patentanwalts GmbH Engineering Elisenhof Elisenstrasse 3 80335 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15861280.4 | 18.06.2015 | [2017/39] | WO2015CN81872 | Numéro de priorité, date | CN201410663111 | 19.11.2014 Format original publié: CN201410663111 | [2017/39] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016078405 | Date: | 26.05.2016 | Langue: | ZH | [2016/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3223119 | Date: | 27.09.2017 | Langue: | EN | [2017/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3223119 | Date: | 10.03.2021 | Langue: | EN | [2021/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 26.05.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.06.2018 | Classification | IPC: | G06F3/0481, G06F3/0482, G06F3/0488, G06F1/16, H04M1/725, H04M19/04 | [2018/30] | CPC: |
G06F1/1686 (EP,US);
G06F3/0487 (CN);
G06F3/041 (US);
G06F1/1694 (EP,US);
G06F3/0346 (US);
G06F3/0481 (EP,US);
G06F3/0482 (EP,US);
G06F3/0484 (US);
G06F3/04886 (EP,US);
G06F3/04897 (US);
G06T7/20 (US);
H04M1/72454 (EP,US);
H04M19/04 (EP,US);
G06F2200/1637 (US);
G06F3/0488 (US);
|
Précédent IPC [2017/39] | G06F3/041 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/39] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ANPASSUNG VON OBJEKTEIGENSCHAFTSINFORMATIONEN | [2017/39] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR ADJUSTING OBJECT ATTRIBUTE INFORMATION | [2017/39] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE RÉGLAGE D'INFORMATIONS D'ATTRIBUT D'OBJET | [2017/39] | Entrée dans la phase régionale | 16.02.2017 | Traduction produite | 16.02.2017 | Taxe nationale de base payée | 16.02.2017 | Taxe de recherche payée | 16.02.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.02.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.02.2017 | Requête en examen déposée [2017/39] | 16.02.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 21.01.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.04.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.08.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.10.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.01.2021 | Taxe de délivrance payée | 28.01.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.01.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 13.12.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.06.2015 | AL | 10.03.2021 | AT | 10.03.2021 | CY | 10.03.2021 | CZ | 10.03.2021 | DK | 10.03.2021 | EE | 10.03.2021 | ES | 10.03.2021 | FI | 10.03.2021 | HR | 10.03.2021 | LT | 10.03.2021 | LV | 10.03.2021 | MC | 10.03.2021 | MK | 10.03.2021 | MT | 10.03.2021 | NL | 10.03.2021 | PL | 10.03.2021 | RO | 10.03.2021 | RS | 10.03.2021 | SE | 10.03.2021 | SI | 10.03.2021 | SK | 10.03.2021 | SM | 10.03.2021 | BG | 10.06.2021 | NO | 10.06.2021 | GR | 11.06.2021 | IE | 18.06.2021 | LU | 18.06.2021 | BE | 30.06.2021 | CH | 30.06.2021 | LI | 30.06.2021 | IS | 10.07.2021 | PT | 12.07.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 18.06.2015 | |
AL | 10.03.2021 | ||
AT | 10.03.2021 | ||
CY | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
MK | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IE | 18.06.2021 | ||
LU | 18.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 18.06.2015 | |
AL | 10.03.2021 | ||
AT | 10.03.2021 | ||
CY | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IE | 18.06.2021 | ||
LU | 18.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 18.06.2015 | |
AL | 10.03.2021 | ||
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IE | 18.06.2021 | ||
LU | 18.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IE | 18.06.2021 | ||
LU | 18.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IE | 18.06.2021 | ||
LU | 18.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IE | 18.06.2021 | ||
LU | 18.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Précédent [2022/18] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
LU | 18.06.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Précédent [2022/13] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 10.03.2021 | |
AT | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Précédent [2021/52] | AT | 10.03.2021 | |
CZ | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Précédent [2021/51] | AT | 10.03.2021 | |
CZ | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 10.03.2021 | |
CZ | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AT | 10.03.2021 | |
CZ | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 10.03.2021 | |
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Précédent [2021/43] | FI | 10.03.2021 | |
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
NL | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Précédent [2021/38] | FI | 10.03.2021 | |
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Précédent [2021/37] | FI | 10.03.2021 | |
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Précédent [2021/36] | FI | 10.03.2021 | |
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Précédent [2021/35] | FI | 10.03.2021 | |
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
Précédent [2021/33] | FI | 10.03.2021 | |
LT | 10.03.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | Citations: | Recherche | [XY]US2011043475 (RIGAZIO LUCA [US], et al) [X] 1-3,7-10,14-16 * abstract * * paragraph [0002] - paragraph [0008] * * paragraph [0035] - paragraph [0036] * * paragraph [0042] - paragraph [0046] * * paragraph [0049] - paragraph [0060] * * paragraph [0071] * [Y] 4-6,11-13; | [A]US2013288647 (TURGEMAN AVI [IL]) [A] 1-16 * abstract * * paragraph [0002] - paragraph [0005] * * paragraph [0044] - paragraph [0074] ** paragraph [0088] *; | [Y]US2013342672 (GRAY TIMOTHY T [US], et al) [Y] 4,11 * abstract * * paragraph [0032] * * paragraph [0039] - paragraph [0045] *; | [A]CN103699882 (BEIJING BAIDU NETCOM SCI & TEC) [A] 1-16 * abstract *; | [Y]US2014143666 (KENNEDY SEAN P [US], et al) [Y] 5,6,12,13 * abstract * * paragraph [0033] - paragraph [0036] * * paragraph [0051] - paragraph [0060] *; | [A]US2014333524 (LIU CHANG [US], et al) [A] 1-16 * abstract * * paragraph [0038] - paragraph [0078] *; | [E]US2016266698 (WANG TIEBIN [CN], et al) [E] 1-16 * abstract * * paragraph [0020] - paragraph [0055] * * paragraph [0066] - paragraph [0085] * | Recherche internationale | [A]CN102221877 (MICROSOFT CORP) [A] 1-18 * , the whole document *; | [A]CN102306053 (TCL CORP) [A] 1-18 * , the whole document *; | [Y]CN102763059 (SONY COMP ENTERTAINMENT US) [Y] 1-18 * , paragraphs 12-14 of the description and figure 20 *; | [Y]CN103309593 (SHENZHEN FUTAIHONG PREC IND CO, et al) [Y] 1-18 * , paragraphs 41-42 of the description and figure 9 *; | [PX]CN104391646 (BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY BEIJING CO LTD) [PX] 1-18* , claims 1-16 * |