EP3225314 - DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE TYPE À GÂCHETTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2017/40] | PULVÉRISATEUR DE LIQUIDE DE TYPE À GÂCHETTE | ||
[2021/18] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.08.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 10.09.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.05.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 08.05.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.09.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Yoshino Kogyosho Co., Ltd. 2-6 Ojima 3-chome Koto-ku Tokyo 136-8531 / JP | [2017/40] | Inventeur(s) | 01 /
FUJIWARA, Kotaro c/o YOSHINO KOGYOSHO CO. LTD. 2-6 Ojima 3-chome Koto-ku Tokyo 136-8531 / JP | 02 /
NAKAMURA, Hiroyuki c/o YOSHINO KOGYOSHO CO. LTD. 2-6 Ojima 3-chome Koto-ku Tokyo 136-8531 / JP | 03 /
IIZUKA, Shigeo c/o YOSHINO KOGYOSHO CO. LTD. 2-6 Ojima 3-chome Koto-ku Tokyo 136-8531 / JP | [2017/40] | Mandataire(s) | Cohausz & Florack Patent- & Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | [2017/40] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15862675.4 | 11.11.2015 | [2017/40] | WO2015JP05627 | Numéro de priorité, date | JP20140242333 | 28.11.2014 Format original publié: JP 2014242333 | JP20140241857 | 28.11.2014 Format original publié: JP 2014241857 | [2017/40] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016084320 | Date: | 02.06.2016 | Langue: | JA | [2016/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3225314 | Date: | 04.10.2017 | Langue: | EN | [2017/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3225314 | Date: | 13.10.2021 | Langue: | EN | [2021/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 02.06.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.05.2018 | Classification | IPC: | B05B11/00, B65D83/00, F04B9/14 | [2017/40] | CPC: |
B05B11/1011 (EP,US);
B05B11/1045 (US);
B05B11/1009 (US);
B05B11/105 (EP,US);
B05B11/1057 (EP,US);
B05B11/1077 (EP,US);
B65D83/00 (EP,US);
F04B9/14 (EP,US);
B05B11/1023 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/40] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HEBELBETÄTIGTER SPENDER FÜR FLÜSSIGKEITEN | [2021/18] | Anglais: | TRIGGER TYPE LIQUID DISPENSER | [2021/18] | Français: | DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE TYPE À GÂCHETTE | [2021/18] |
Précédent [2017/40] | HEBELBETÄTIGTER ZERSTÄUBER FÜR FLÜSSIGKEITEN | ||
Précédent [2017/40] | TRIGGER TYPE LIQUID SPRAYER | ||
Précédent [2017/40] | PULVÉRISATEUR DE LIQUIDE DE TYPE À GÂCHETTE | Entrée dans la phase régionale | 28.04.2017 | Traduction produite | 28.04.2017 | Taxe nationale de base payée | 28.04.2017 | Taxe de recherche payée | 28.04.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.04.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.04.2017 | Requête en examen déposée [2017/40] | 28.04.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 20.11.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.05.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.08.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.05.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.09.2021 | Taxe de délivrance payée | 02.09.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.09.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 14.07.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.11.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 11.11.2015 | AL | 13.10.2021 | AT | 13.10.2021 | CY | 13.10.2021 | CZ | 13.10.2021 | DK | 13.10.2021 | EE | 13.10.2021 | ES | 13.10.2021 | FI | 13.10.2021 | HR | 13.10.2021 | IT | 13.10.2021 | LT | 13.10.2021 | LV | 13.10.2021 | MC | 13.10.2021 | MK | 13.10.2021 | MT | 13.10.2021 | NL | 13.10.2021 | PL | 13.10.2021 | RO | 13.10.2021 | RS | 13.10.2021 | SE | 13.10.2021 | SI | 13.10.2021 | SK | 13.10.2021 | SM | 13.10.2021 | IE | 11.11.2021 | LU | 11.11.2021 | BE | 30.11.2021 | CH | 30.11.2021 | LI | 30.11.2021 | BG | 13.01.2022 | NO | 13.01.2022 | GR | 14.01.2022 | IS | 13.02.2022 | PT | 14.02.2022 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 11.11.2015 | |
AL | 13.10.2021 | ||
AT | 13.10.2021 | ||
CY | 13.10.2021 | ||
CZ | 13.10.2021 | ||
DK | 13.10.2021 | ||
EE | 13.10.2021 | ||
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
IT | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
MC | 13.10.2021 | ||
MK | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RO | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
SI | 13.10.2021 | ||
SK | 13.10.2021 | ||
SM | 13.10.2021 | ||
IE | 11.11.2021 | ||
LU | 11.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
NO | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 11.11.2015 | |
AL | 13.10.2021 | ||
AT | 13.10.2021 | ||
CY | 13.10.2021 | ||
CZ | 13.10.2021 | ||
DK | 13.10.2021 | ||
EE | 13.10.2021 | ||
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
IT | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
MC | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RO | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
SI | 13.10.2021 | ||
SK | 13.10.2021 | ||
SM | 13.10.2021 | ||
IE | 11.11.2021 | ||
LU | 11.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
NO | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Précédent [2023/27] | HU | 11.11.2015 | |
AL | 13.10.2021 | ||
AT | 13.10.2021 | ||
CZ | 13.10.2021 | ||
DK | 13.10.2021 | ||
EE | 13.10.2021 | ||
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
IT | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
MC | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RO | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
SI | 13.10.2021 | ||
SK | 13.10.2021 | ||
SM | 13.10.2021 | ||
IE | 11.11.2021 | ||
LU | 11.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
NO | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 13.10.2021 | |
AT | 13.10.2021 | ||
CZ | 13.10.2021 | ||
DK | 13.10.2021 | ||
EE | 13.10.2021 | ||
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
MC | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RO | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
SI | 13.10.2021 | ||
SK | 13.10.2021 | ||
SM | 13.10.2021 | ||
IE | 11.11.2021 | ||
LU | 11.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
NO | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AL | 13.10.2021 | |
AT | 13.10.2021 | ||
CZ | 13.10.2021 | ||
DK | 13.10.2021 | ||
EE | 13.10.2021 | ||
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
MC | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RO | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
SK | 13.10.2021 | ||
SM | 13.10.2021 | ||
IE | 11.11.2021 | ||
LU | 11.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
NO | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Précédent [2022/48] | AT | 13.10.2021 | |
CZ | 13.10.2021 | ||
DK | 13.10.2021 | ||
EE | 13.10.2021 | ||
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
MC | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RO | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
SK | 13.10.2021 | ||
SM | 13.10.2021 | ||
IE | 11.11.2021 | ||
LU | 11.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
NO | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Précédent [2022/37] | AT | 13.10.2021 | |
CZ | 13.10.2021 | ||
DK | 13.10.2021 | ||
EE | 13.10.2021 | ||
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
MC | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RO | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
SK | 13.10.2021 | ||
SM | 13.10.2021 | ||
LU | 11.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
NO | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Précédent [2022/35] | AT | 13.10.2021 | |
CZ | 13.10.2021 | ||
DK | 13.10.2021 | ||
EE | 13.10.2021 | ||
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
MC | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RO | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
SK | 13.10.2021 | ||
SM | 13.10.2021 | ||
LU | 11.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
NO | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Précédent [2022/34] | AT | 13.10.2021 | |
EE | 13.10.2021 | ||
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
MC | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RO | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
SM | 13.10.2021 | ||
LU | 11.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
NO | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Précédent [2022/33] | AT | 13.10.2021 | |
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
MC | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
SM | 13.10.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
NO | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Précédent [2022/25] | AT | 13.10.2021 | |
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
NO | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 13.10.2021 | |
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
NL | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
SE | 13.10.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
GR | 14.01.2022 | ||
IS | 13.02.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 13.10.2021 | |
ES | 13.10.2021 | ||
FI | 13.10.2021 | ||
HR | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
LV | 13.10.2021 | ||
PL | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
PT | 14.02.2022 | ||
Précédent [2022/22] | AT | 13.10.2021 | |
FI | 13.10.2021 | ||
LT | 13.10.2021 | ||
RS | 13.10.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 13.10.2021 | |
RS | 13.10.2021 | ||
BG | 13.01.2022 | ||
Précédent [2022/19] | BG | 13.01.2022 | Citations: | Recherche | [XY]EP1013345 (CALMAR INC [US]) [X] 1 * the whole document * [Y] 2-4; | [A]DE19948462 (SCHUCKMANN ALFRED VON [DE]) [A] 1 * abstract *; | [A]EP1190776 (SAINT GOBAIN CALMAR SA [ES]) [A] 1 * paragraph [0002]; figure 1 *; | [X]US2012032004 (DEJONG DAVID L [US], et al) [X] 1 * abstract *; | [Y]JP2012096144 (YOSHINO KOGYOSHO CO LTD) [Y] 2-4 * abstract *; | [X]US2013341362 (HOFFMANN CHRISTOPH [DE], et al) [X] 1 * abstract *; | [A]WO2014016709 (GUALA DISPENSING SPA [IT]) [A] 1* abstract * | Recherche internationale | [Y]JP2005211807 (YOSHINO KOGYOSHO CO LTD) [Y] 4 * , paragraph [0014]; fig. 2 (Family: none) *; | [Y]JP2011073719 (YOSHINO KOGYOSHO CO LTD) [Y] 1-4 * , paragraphs [0018] to [0019], [0032], [0034] to [0035]; fig. 1 to 5 (Family: none) *; | [Y]JP2012096144 (YOSHINO KOGYOSHO CO LTD) [Y] 1-4 * , paragraphs [0014] to [0019]; fig. 1 to 3 (Family: none) *; | [PA]JP2015085289 (YOSHINO KOGYOSHO CO LTD) [PA] 1-4* , paragraph [0037]; fig. 2 (Family: none) * | Examen | EP3112036 |