EP3226984 - APPAREILS À PALME POUVANT ÊTRE COUPLÉS ET CORPS DE POINTE DE BOTTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.02.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 06.03.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.10.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.09.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 06.07.2017 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 17.08.2022 [2022/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hiebler Sports GmbH Fabrikstrasse 36 8510 Stainz / AT | [2020/49] |
Précédent [2017/41] | Pour tous les Etats désignés Cetatek Holdings Inc. 900 Clipper Place RR 1 U-56 Bowen Island, British Columbia V0N 1G0 / CA | Inventeur(s) | 01 /
ORTWIG, Jan Peter 900 Clipper Place RR 1 U-56 Bowen Island, British Columbia V0N 1G0 / CA | [2017/41] | Mandataire(s) | Reitstötter Kinzebach Patentanwälte Sternwartstraße 4 81679 München / DE | [N/P] |
Précédent [2017/41] | Zacco Denmark A/S Arne Jacobsens Allé 15 2300 Copenhagen S / DK | Numéro de la demande, date de dépôt | 15864622.4 | 04.12.2015 | [2017/41] | WO2015CA51278 | Numéro de priorité, date | US201462088387P | 05.12.2014 Format original publié: US 201462088387 P | [2017/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016086319 | Date: | 09.06.2016 | Langue: | EN | [2016/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3226984 | Date: | 11.10.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.06.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3226984 | Date: | 08.04.2020 | Langue: | EN | [2020/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CA | 09.06.2016 | Classification | IPC: | A63B31/11, A43B5/00, B63C11/02, A43B3/24, A43B5/08 | [2019/34] | CPC: |
A43B5/08 (EP);
A43B3/24 (EP);
A63B31/11 (EP);
A63B2031/112 (EP)
|
Précédent IPC [2017/41] | A63B31/11, A43B5/00, B63C11/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/41] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KOPPELBARE RIPPENVORRICHTUNGEN UND STIEFELSPITZENKÖRPER | [2017/41] | Anglais: | COUPLEABLE FIN APPARATUSES AND BOOT TOE BODIES | [2017/41] | Français: | APPAREILS À PALME POUVANT ÊTRE COUPLÉS ET CORPS DE POINTE DE BOTTE | [2017/41] | Entrée dans la phase régionale | 05.07.2017 | Taxe nationale de base payée | 05.07.2017 | Taxe de recherche payée | 05.07.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.07.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.07.2017 | Requête en examen déposée [2017/41] | 05.07.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.02.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.10.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.02.2020 | Taxe de délivrance payée | 26.02.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.02.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 12.01.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.12.2015 | AL | 08.04.2020 | CY | 08.04.2020 | CZ | 08.04.2020 | DK | 08.04.2020 | EE | 08.04.2020 | FI | 08.04.2020 | HR | 08.04.2020 | LT | 08.04.2020 | LV | 08.04.2020 | MC | 08.04.2020 | MK | 08.04.2020 | MT | 08.04.2020 | NL | 08.04.2020 | PL | 08.04.2020 | RO | 08.04.2020 | RS | 08.04.2020 | SE | 08.04.2020 | SI | 08.04.2020 | SK | 08.04.2020 | SM | 08.04.2020 | TR | 08.04.2020 | BG | 08.07.2020 | NO | 08.07.2020 | GR | 09.07.2020 | PT | 17.08.2020 | GB | 04.12.2020 | IE | 04.12.2020 | LU | 04.12.2020 | BE | 31.12.2020 | CH | 31.12.2020 | LI | 31.12.2020 | [2022/33] |
Précédent [2022/32] | HU | 04.12.2015 | |
AL | 08.04.2020 | ||
CY | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
MK | 08.04.2020 | ||
MT | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
TR | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
GB | 04.12.2020 | ||
IE | 04.12.2020 | ||
LU | 04.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 04.12.2015 | |
AL | 08.04.2020 | ||
CY | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
MT | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
TR | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
GB | 04.12.2020 | ||
IE | 04.12.2020 | ||
LU | 04.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 08.04.2020 | |
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
GB | 04.12.2020 | ||
IE | 04.12.2020 | ||
LU | 04.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Précédent [2021/52] | AL | 08.04.2020 | |
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
GB | 04.12.2020 | ||
IE | 04.12.2020 | ||
LU | 04.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Précédent [2021/49] | AL | 08.04.2020 | |
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
GB | 04.12.2020 | ||
IE | 04.12.2020 | ||
LU | 04.12.2020 | ||
Précédent [2021/46] | AL | 08.04.2020 | |
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
IE | 04.12.2020 | ||
LU | 04.12.2020 | ||
Précédent [2021/40] | AL | 08.04.2020 | |
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AL | 08.04.2020 | |
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 08.04.2020 | |
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 08.04.2020 | |
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 08.04.2020 | |
DK | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 08.04.2020 | |
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 08.04.2020 | |
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2020/51] | FI | 08.04.2020 | |
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 08.04.2020 | |
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 08.04.2020 | |
LT | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 08.04.2020 | |
NO | 08.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
Précédent [2020/46] | IS | 08.08.2020 | Citations: | Recherche | [A]US3521312 (GANEV VITAN M) [A] 1-15* column 2, line 7 - line 56; figures 1-16 *; | [A]FR2705245 (PROMAR SARL [FR]) [A] 1-15 * page 2, line 1 - line 40; figures 1-5 *; | [I]US2011065343 (HSU CHIEN-CHENG [CN]) [I] 1-8,15 * paragraph [0020] - paragraph [0025]; figures 1-4 *; | [A]DE102011112980 (BULLACHER FLORIAN [DE]) [A] 1-15 * paragraph [0139] - paragraph [0164]; figures 1-10 * | Recherche internationale | [A]EP0310828 (SEMEIA) [A] 1-136 * see whole document *; | [A]US5324219 (BELTRANI GIANNI [IT], et al) [A] 1-136 * see whole document *; | [A]WO9947013 (ORTWIG JAN [DE]) [A] 1-136* see whole document *; | [A]WO2008087589 (MONTALDO MARCO [IT]) [A] 1-136 * see whole document *; | [A]WO2011123950 (CETATEK HOLDINGS INC [CA], et al) [A] 1-136 * see whole document *; | [A]WO2014056066 (CETATEK HOLDINGS INC [CA]) [A] 1-136 * see Figure 19 * |