EP3187613 - TÔLE D'ACIER LAMINÉE À FROID DE RÉSISTANCE ÉLEVÉE ET SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.07.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.08.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.05.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 26.04.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.02.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 03.08.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.06.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 01.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés JFE Steel Corporation 2-3, Uchisaiwaicho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 / JP | [2017/27] | Inventeur(s) | 01 /
TAKASHIMA, Katsutoshi c/o Intellectual Property Dept. JFE STEEL CORPORATION 2-3 Uchisaiwai-cho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 / JP | 02 /
HASEGAWA, Kohei c/o Intellectual Property Dept. JFE STEEL CORPORATION 2-3 Uchisaiwai-cho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 / JP | 03 /
FUNAKAWA, Yoshimasa c/o Intellectual Property Dept. JFE STEEL CORPORATION 2-3 Uchisaiwai-cho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 / JP | [2017/27] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2017/27] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15867575.1 | 27.10.2015 | [2017/27] | WO2015JP05376 | Numéro de priorité, date | JP20140251449 | 12.12.2014 Format original publié: JP 2014251449 | [2017/27] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016092733 | Date: | 16.06.2016 | Langue: | JA | [2016/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3187613 | Date: | 05.07.2017 | Langue: | EN | [2017/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3187613 | Date: | 04.09.2019 | Langue: | EN | [2019/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 16.06.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.10.2017 | Classification | IPC: | C21D1/28, C22C38/00, C22C38/14, C21D8/02, C22C38/04, C22C38/06, C21D6/00, C21D8/04, C22C38/12, C22C38/16, C22C38/18, C23G1/08, C22C38/08, C21D9/46, C21D9/48, C22C38/02 | [2019/12] | CPC: |
C21D9/46 (EP,KR,US);
C22C38/04 (EP,KR,US);
C21D1/28 (EP,US);
C21D6/005 (EP,US);
C21D6/008 (EP,US);
C21D8/0205 (EP,US);
C21D8/0226 (EP,KR,US);
C21D8/0236 (EP,KR,US);
C21D8/0247 (EP,KR,US);
C21D8/0263 (EP,US);
C21D8/0273 (EP,US);
C21D8/0405 (EP,US);
C21D8/0426 (EP,US);
C21D8/0436 (EP,US);
C21D8/0447 (EP,US);
C21D8/0463 (EP,US);
C21D8/0473 (EP,US);
C21D9/48 (EP,US);
C22C38/00 (EP,US);
C22C38/001 (EP,US);
C22C38/002 (EP,US);
C22C38/005 (EP,US);
C22C38/02 (EP,KR,US);
C22C38/06 (EP,KR,US);
C22C38/08 (EP,US);
C22C38/12 (EP,US);
C22C38/14 (EP,KR,US);
C22C38/16 (EP,US);
C22C38/18 (EP,US);
C22C38/28 (US);
C22C38/32 (US);
C22C38/38 (US);
C22C38/58 (EP,US);
C21D2211/001 (KR);
C21D2211/002 (EP,US);
C21D2211/005 (KR);
C21D2211/008 (EP,KR,US);
C21D6/001 (EP,US);
C21D6/002 (EP,US);
|
Précédent IPC [2017/41] | C22C38/00, C21D9/46, C22C38/14, C22C38/58, C21D6/00, C21D8/02, C21D8/04, C22C38/02, C22C38/04, C22C38/06, C23C2/00 | ||
Précédent IPC [2017/27] | C22C38/00, C21D9/46, C22C38/14, C22C38/58 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/27] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HOCHFESTES KALTGEWALZTES STAHLBLECH UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON | [2017/27] | Anglais: | HIGH-STRENGTH COLD-ROLLED STEEL SHEET AND METHOD FOR PRODUCING SAME | [2017/27] | Français: | TÔLE D'ACIER LAMINÉE À FROID DE RÉSISTANCE ÉLEVÉE ET SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION | [2017/27] | Entrée dans la phase régionale | 31.03.2017 | Traduction produite | 31.03.2017 | Taxe nationale de base payée | 31.03.2017 | Taxe de recherche payée | 31.03.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.03.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 31.03.2017 | Requête en examen déposée [2017/27] | 31.03.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.04.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.08.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.11.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.02.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.04.2019 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 09.05.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.07.2019 | Taxe de délivrance payée | 22.07.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.07.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 05.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 27.10.2015 | AL | 04.09.2019 | AT | 04.09.2019 | CY | 04.09.2019 | CZ | 04.09.2019 | DK | 04.09.2019 | EE | 04.09.2019 | ES | 04.09.2019 | FI | 04.09.2019 | HR | 04.09.2019 | IT | 04.09.2019 | LT | 04.09.2019 | LV | 04.09.2019 | MC | 04.09.2019 | MK | 04.09.2019 | MT | 04.09.2019 | NL | 04.09.2019 | PL | 04.09.2019 | RO | 04.09.2019 | RS | 04.09.2019 | SE | 04.09.2019 | SI | 04.09.2019 | SK | 04.09.2019 | SM | 04.09.2019 | TR | 04.09.2019 | IE | 27.10.2019 | LU | 27.10.2019 | BE | 31.10.2019 | CH | 31.10.2019 | LI | 31.10.2019 | BG | 04.12.2019 | NO | 04.12.2019 | GR | 05.12.2019 | IS | 05.01.2020 | PT | 06.01.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 27.10.2015 | |
AL | 04.09.2019 | ||
AT | 04.09.2019 | ||
CY | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
MT | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
TR | 04.09.2019 | ||
IE | 27.10.2019 | ||
LU | 27.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2021/34] | HU | 27.10.2015 | |
AL | 04.09.2019 | ||
AT | 04.09.2019 | ||
CY | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
MT | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
IE | 27.10.2019 | ||
LU | 27.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2021/33] | HU | 27.10.2015 | |
AL | 04.09.2019 | ||
AT | 04.09.2019 | ||
CY | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
IE | 27.10.2019 | ||
LU | 27.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CY | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
IE | 27.10.2019 | ||
LU | 27.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/46] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
IE | 27.10.2019 | ||
LU | 27.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
MC | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SI | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
LU | 27.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
DK | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
LU | 27.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
IS | 05.01.2020 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
LU | 27.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/34] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/27] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
SM | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
CZ | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
SK | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | AL | 04.09.2019 | |
AT | 04.09.2019 | ||
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
IT | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
PL | 04.09.2019 | ||
RO | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 04.09.2019 | |
EE | 04.09.2019 | ||
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
PT | 06.01.2020 | ||
Précédent [2020/20] | AL | 04.09.2019 | |
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
NL | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
Précédent [2020/15] | AL | 04.09.2019 | |
ES | 04.09.2019 | ||
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
Précédent [2020/12] | ES | 04.09.2019 | |
FI | 04.09.2019 | ||
HR | 04.09.2019 | ||
LT | 04.09.2019 | ||
LV | 04.09.2019 | ||
RS | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
GR | 05.12.2019 | ||
Précédent [2020/10] | FI | 04.09.2019 | |
LT | 04.09.2019 | ||
SE | 04.09.2019 | ||
BG | 04.12.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
Précédent [2020/09] | FI | 04.09.2019 | |
LT | 04.09.2019 | ||
NO | 04.12.2019 | ||
Précédent [2020/08] | LT | 04.09.2019 | |
NO | 04.12.2019 | Citations: | Recherche | [I]JP2012229466 (JFE STEEL CORP) [I] 1-4* table 1, ex. M; tables 3 and 5, ex. 25 *; | [E]EP3012339 (JFE STEEL CORP [JP]) [E] 1-4 * table 1, ex. L; tables 2-3, ex. 29 *; | [E]EP3128027 (JFE STEEL CORP [JP]) [E] 1-4 * paras. 0057, 0062, 0063; table 1, exs. F and G, tables 2-4, exs. 6 and 7 * | Recherche internationale | [A]JP2009263685 (NIPPON STEEL CORP) [A] 1-4* , (Family: none) *; | [A]JP2012229466 (JFE STEEL CORP) [A] 1-4 * , (Family: none) *; | [A]JP2013014823 (NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP) [A] 1-4 * , & US 2014/0238557 A1 & WO 2013/005714 A1 & EP 2730666 A1 & CN 103797135 A & KR 10-2014-0033226 A *; | [A]JP2014080665 (JFE STEEL CORP) [A] 1-4 * , & WO 2014/061270 A1 & EP 2910662 A1 & KR 10-2015-0048885 A & CN 104736736 A *; | [A]JP2014133944 (KOBE STEEL LTD) [A] 1-4 * , & JP 2015-25208 A & US 2015/0299834 A1 & WO 2014/092025 A1 & KR 10-2015-0068501 A & CN 104838027 A * |