EP3233455 - APPAREIL POUR LE MOULAGE DE ROUES NON PNEUMATIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2017/43] | PROCÉDÉ ET APPAREIL POUR LE MOULAGE DE ROUES NON PNEUMATIQUES | ||
[2019/44] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.12.2020 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 10.01.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.10.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.09.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 22.06.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Compagnie Générale des Etablissements Michelin 23 place des Carmes-Déchaux 63000 Clermont-Ferrand / FR | [2018/44] |
Précédent [2018/36] | Pour tous les Etats désignés Compagnie Générale des Etablissements Michelin 12 Cours Sablon 63000 Clermont-Ferrand / FR | ||
Précédent [2017/43] | Pour tous les Etats désignés Compagnie Générale des Etablissements Michelin 12 Cours Sablon 63000 Clermont-Ferrand / FR | ||
Pour tous les Etats désignés MICHELIN Recherche et Technique S.A. Route Louis Braille 10 1763 Granges-Paccot / CH | Inventeur(s) | 01 /
GAUT, Robert c/o Michelin North America IP Law Group 515 Michelin Road Building 31 Greenville, South Carolina 29605 / US | 02 /
WILSON, Brian, D. c/o Michelin North America IP Law Group 515 Michelin Road Building 31 Greenville, South Carolina 29605 / US | 03 /
MOHRMANN, Karl c/o Michelin North America IP Law Group 515 Michelin Road Building 31 Greenville, South Carolina 29602 / US | [2017/43] | Mandataire(s) | Casalonga Casalonga & Partners Bayerstraße 71/73 80335 München / DE | [2017/43] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15870704.2 | 08.12.2015 | [2017/43] | WO2015US64433 | Numéro de priorité, date | WO2014US70784 | 17.12.2014 Format original publié: PCT/US2014/070784 | [2017/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016100006 | Date: | 23.06.2016 | Langue: | EN | [2016/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3233455 | Date: | 25.10.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.06.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3233455 | Date: | 12.02.2020 | Langue: | EN | [2020/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 23.06.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.07.2018 | Classification | IPC: | B29D30/02 | [2017/43] | CPC: |
B29D30/02 (EP,US);
B29C33/405 (US);
B29C41/047 (US);
B29C45/1459 (US);
B60C7/105 (EP,US);
B60B2310/204 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/43] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR FORMUNG NICHTPNEUMATISCHER RÄDER | [2019/44] | Anglais: | APPARATUS FOR MOLDING NON-PNEUMATIC WHEELS | [2019/44] | Français: | APPAREIL POUR LE MOULAGE DE ROUES NON PNEUMATIQUES | [2019/44] |
Précédent [2017/43] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR FORMUNG REIFENLOSER RÄDER | ||
Précédent [2017/43] | METHOD AND APPARATUS FOR MOLDING NON-PNEUMATIC WHEELS | ||
Précédent [2017/43] | PROCÉDÉ ET APPAREIL POUR LE MOULAGE DE ROUES NON PNEUMATIQUES | Entrée dans la phase régionale | 21.06.2017 | Taxe nationale de base payée | 21.06.2017 | Taxe de recherche payée | 21.06.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.06.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.06.2017 | Requête en examen déposée [2017/43] | 21.06.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 08.01.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.10.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.12.2019 | Taxe de délivrance payée | 20.12.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.12.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 13.11.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 08.12.2015 | AL | 12.02.2020 | AT | 12.02.2020 | CY | 12.02.2020 | CZ | 12.02.2020 | DK | 12.02.2020 | EE | 12.02.2020 | ES | 12.02.2020 | FI | 12.02.2020 | HR | 12.02.2020 | IT | 12.02.2020 | LT | 12.02.2020 | LV | 12.02.2020 | MC | 12.02.2020 | MK | 12.02.2020 | MT | 12.02.2020 | PL | 12.02.2020 | RO | 12.02.2020 | RS | 12.02.2020 | SE | 12.02.2020 | SI | 12.02.2020 | SK | 12.02.2020 | SM | 12.02.2020 | TR | 12.02.2020 | BG | 12.05.2020 | NO | 12.05.2020 | GR | 13.05.2020 | IS | 12.06.2020 | PT | 05.07.2020 | [2022/31] |
Précédent [2022/30] | HU | 08.12.2015 | |
AL | 12.02.2020 | ||
AT | 12.02.2020 | ||
CY | 12.02.2020 | ||
CZ | 12.02.2020 | ||
DK | 12.02.2020 | ||
EE | 12.02.2020 | ||
ES | 12.02.2020 | ||
FI | 12.02.2020 | ||
HR | 12.02.2020 | ||
IT | 12.02.2020 | ||
LT | 12.02.2020 | ||
LV | 12.02.2020 | ||
MC | 12.02.2020 | ||
MT | 12.02.2020 | ||
PL | 12.02.2020 | ||
RO | 12.02.2020 | ||
RS | 12.02.2020 | ||
SE | 12.02.2020 | ||
SI | 12.02.2020 | ||
SK | 12.02.2020 | ||
SM | 12.02.2020 | ||
TR | 12.02.2020 | ||
BG | 12.05.2020 | ||
NO | 12.05.2020 | ||
GR | 13.05.2020 | ||
IS | 12.06.2020 | ||
PT | 05.07.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 08.12.2015 | |
AT | 12.02.2020 | ||
CY | 12.02.2020 | ||
CZ | 12.02.2020 | ||
DK | 12.02.2020 | ||
EE | 12.02.2020 | ||
ES | 12.02.2020 | ||
FI | 12.02.2020 | ||
HR | 12.02.2020 | ||
IT | 12.02.2020 | ||
LT | 12.02.2020 | ||
LV | 12.02.2020 | ||
MC | 12.02.2020 | ||
MT | 12.02.2020 | ||
PL | 12.02.2020 | ||
RO | 12.02.2020 | ||
RS | 12.02.2020 | ||
SE | 12.02.2020 | ||
SI | 12.02.2020 | ||
SK | 12.02.2020 | ||
SM | 12.02.2020 | ||
TR | 12.02.2020 | ||
BG | 12.05.2020 | ||
NO | 12.05.2020 | ||
GR | 13.05.2020 | ||
IS | 12.06.2020 | ||
PT | 05.07.2020 | ||
Précédent [2021/40] | AT | 12.02.2020 | |
CZ | 12.02.2020 | ||
DK | 12.02.2020 | ||
EE | 12.02.2020 | ||
ES | 12.02.2020 | ||
FI | 12.02.2020 | ||
HR | 12.02.2020 | ||
IT | 12.02.2020 | ||
LT | 12.02.2020 | ||
LV | 12.02.2020 | ||
MC | 12.02.2020 | ||
PL | 12.02.2020 | ||
RO | 12.02.2020 | ||
RS | 12.02.2020 | ||
SE | 12.02.2020 | ||
SI | 12.02.2020 | ||
SK | 12.02.2020 | ||
SM | 12.02.2020 | ||
BG | 12.05.2020 | ||
NO | 12.05.2020 | ||
GR | 13.05.2020 | ||
IS | 12.06.2020 | ||
PT | 05.07.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 12.02.2020 | |
CZ | 12.02.2020 | ||
DK | 12.02.2020 | ||
EE | 12.02.2020 | ||
ES | 12.02.2020 | ||
FI | 12.02.2020 | ||
HR | 12.02.2020 | ||
IT | 12.02.2020 | ||
LT | 12.02.2020 | ||
LV | 12.02.2020 | ||
PL | 12.02.2020 | ||
RO | 12.02.2020 | ||
RS | 12.02.2020 | ||
SE | 12.02.2020 | ||
SI | 12.02.2020 | ||
SK | 12.02.2020 | ||
SM | 12.02.2020 | ||
BG | 12.05.2020 | ||
NO | 12.05.2020 | ||
GR | 13.05.2020 | ||
IS | 12.06.2020 | ||
PT | 05.07.2020 | ||
Précédent [2020/50] | CZ | 12.02.2020 | |
DK | 12.02.2020 | ||
EE | 12.02.2020 | ||
ES | 12.02.2020 | ||
FI | 12.02.2020 | ||
HR | 12.02.2020 | ||
LT | 12.02.2020 | ||
LV | 12.02.2020 | ||
RO | 12.02.2020 | ||
RS | 12.02.2020 | ||
SE | 12.02.2020 | ||
SK | 12.02.2020 | ||
SM | 12.02.2020 | ||
BG | 12.05.2020 | ||
NO | 12.05.2020 | ||
GR | 13.05.2020 | ||
IS | 12.06.2020 | ||
PT | 05.07.2020 | ||
Précédent [2020/49] | CZ | 12.02.2020 | |
DK | 12.02.2020 | ||
ES | 12.02.2020 | ||
FI | 12.02.2020 | ||
HR | 12.02.2020 | ||
LT | 12.02.2020 | ||
LV | 12.02.2020 | ||
RO | 12.02.2020 | ||
RS | 12.02.2020 | ||
SE | 12.02.2020 | ||
SK | 12.02.2020 | ||
SM | 12.02.2020 | ||
BG | 12.05.2020 | ||
NO | 12.05.2020 | ||
GR | 13.05.2020 | ||
IS | 12.06.2020 | ||
PT | 05.07.2020 | ||
Précédent [2020/48] | DK | 12.02.2020 | |
ES | 12.02.2020 | ||
FI | 12.02.2020 | ||
HR | 12.02.2020 | ||
LT | 12.02.2020 | ||
LV | 12.02.2020 | ||
RO | 12.02.2020 | ||
RS | 12.02.2020 | ||
SE | 12.02.2020 | ||
SM | 12.02.2020 | ||
BG | 12.05.2020 | ||
NO | 12.05.2020 | ||
GR | 13.05.2020 | ||
IS | 12.06.2020 | ||
PT | 05.07.2020 | ||
Précédent [2020/47] | DK | 12.02.2020 | |
ES | 12.02.2020 | ||
FI | 12.02.2020 | ||
HR | 12.02.2020 | ||
LT | 12.02.2020 | ||
LV | 12.02.2020 | ||
RS | 12.02.2020 | ||
SE | 12.02.2020 | ||
BG | 12.05.2020 | ||
NO | 12.05.2020 | ||
GR | 13.05.2020 | ||
IS | 12.06.2020 | ||
Précédent [2020/40] | FI | 12.02.2020 | |
HR | 12.02.2020 | ||
LV | 12.02.2020 | ||
RS | 12.02.2020 | ||
SE | 12.02.2020 | ||
BG | 12.05.2020 | ||
NO | 12.05.2020 | ||
GR | 13.05.2020 | ||
IS | 12.06.2020 | ||
Précédent [2020/39] | FI | 12.02.2020 | |
HR | 12.02.2020 | ||
LV | 12.02.2020 | ||
RS | 12.02.2020 | ||
SE | 12.02.2020 | ||
BG | 12.05.2020 | ||
NO | 12.05.2020 | ||
GR | 13.05.2020 | ||
Précédent [2020/38] | FI | 12.02.2020 | |
HR | 12.02.2020 | ||
LV | 12.02.2020 | ||
RS | 12.02.2020 | ||
SE | 12.02.2020 | ||
NO | 12.05.2020 | ||
GR | 13.05.2020 | ||
Précédent [2020/37] | FI | 12.02.2020 | |
HR | 12.02.2020 | ||
LV | 12.02.2020 | ||
RS | 12.02.2020 | ||
SE | 12.02.2020 | ||
NO | 12.05.2020 | ||
Précédent [2020/35] | FI | 12.02.2020 | |
NO | 12.05.2020 | Citations: | Recherche | [A]US4832098 (PALINKAS RICHARD L [US], et al) [A] 1-7* column 10, line 19 - line 66; figures 4,5 *; | [A]US2009107596 (PALINKAS RICHARD [US], et al) [A] 1-7 * paragraph [0077] - paragraph [0087]; figures 6-7D * | Recherche internationale | [A]US2013287882 (WILSON BRAIN D [US]) [A] 1-18 * ; figures 1, 3A, 3B; paragraphs [0005], [0036], [0038] *; | [A]US2014034219 (CHADWICK D ARCY R [US], et al) [A] 1-18 * ; entire document *; | [A]US2014070439 (MARTIN KEVIN L [US], et al) [A] 1-18 * ; figures 1, 3, 7; paragraphs [0011], [0030], [0050]-[0052], [0054] *; | [A]US2014159280 (MARTIN KEVIN L [US], et al) [A] 1-18 * ; entire document *; | [EX]EP2955009 (SUMITOMO RUBBER IND [JP]) [EX] 1-18* ; entire document * |