EP3251343 - CAPTURE ET PROJECTION DE SALLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 10.05.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 06.09.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.11.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 15.06.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.05.2021 | Rejet de la demande | publié le 09.06.2021 [2021/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ent. Services Development Corporation LP 11445 Compaq Center Drive West Houston, TX 77070 / US | [2017/49] | Inventeur(s) | 01 /
HAILPERN, Joshua 11445 Compaq Center Drive West Houston, TX 77070 / US | 02 /
ALLEN, William, J 1070 NE Circle Boulevard Corvallis, Oregon 97330 / US | 03 /
COOPER, James, C 3406 S. Rogers Street Bloomington, Indiana 47403 / US | 04 /
MCCORRY, Kieran 41 Osborne Park Malone Road Belfast Armagh BT9 6JP / GB | [2018/44] |
Précédent [2017/49] | 01 /
HAILPERN, Joshua 1160 Enterprise Way Sunnyvale, California 94089 / US | ||
02 /
ALLEN, William, J 1070 NE Circle Boulevard Corvallis, Oregon 97330 / US | |||
03 /
COOPER, James, C 3406 S. Rogers Street Bloomington, Indiana 47403 / US | |||
04 /
MCCORRY, Kieran 41 Osborne Park Malone Road Belfast Armagh BT9 6JP / GB | Mandataire(s) | Round, Edward Mark Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | [N/P] |
Précédent [2017/49] | Round, Edward Mark Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 15880474.0 | 30.01.2015 | [2017/49] | WO2015US13738 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016122580 | Date: | 04.08.2016 | Langue: | EN | [2016/31] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3251343 | Date: | 06.12.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.08.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 04.08.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.08.2018 | Classification | IPC: | H04N7/15, H04N5/74 | [2017/49] | CPC: |
H04M3/567 (EP,US);
H04N9/3194 (US);
H04N5/74 (EP,US);
H04N7/15 (US);
H04N7/157 (EP,US);
H04M2203/1025 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/49] | Titre | Allemand: | RAUMERFASSUNG UND PROJEKTION | [2017/49] | Anglais: | ROOM CAPTURE AND PROJECTION | [2017/49] | Français: | CAPTURE ET PROJECTION DE SALLE | [2017/49] | Entrée dans la phase régionale | 29.08.2017 | Taxe nationale de base payée | 29.08.2017 | Taxe de recherche payée | 29.08.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.08.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 29.08.2017 | Requête en examen déposée [2017/49] | 29.08.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 09.04.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 17.06.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.09.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.01.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.12.2020 | Date des procédures orales | 19.01.2021 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 22.01.2021 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2021/23] | 01.02.2021 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2021/23] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de ladministration chargée de la recherche internationale/rapport dexamen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 17.06.2019 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 17.06.2019 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 24.07.2019 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de déclaration concernant le souhait de maintenir la demande | 17.06.2019 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 17.06.2019 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 02.07.2019 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2018 | 04   M06   Taxe payée le   27.02.2018 | 31.01.2019 | 05   M06   Taxe payée le   26.07.2019 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2012223885 (PEREZ GRITSKO [US]) [A] 1,9,13* paragraphs [0012] - [0032]; figure - *; | [I]JP2013250897 (SHARP KK) [I] 1-15 * paragraphs [0053] - [0067] - [0073] - [0085] - [0105] , [0122] - [0126] - [0150] , [0151] , [0166] - [0168] - [0224]; figure - *; | [A]US2014028789 (BENTLEY JON LOUIS [US], et al) [A] 1,9,13 * abstract *; | [XI] - ROBINSON J A ET AL, "The LivePaper system: augmenting paper on an enhanced tabletop", COMPUTERS AND GRAPH, ELSEVIER, GB, (20011001), vol. 25, no. 5, doi:10.1016/S0097-8493(01)00116-9, ISSN 0097-8493, pages 731 - 743, XP004318019 [X] 1,2,9 * the whole document * [I] 3-8,10-15 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(01)00116-9 | [XI] - ANDREI SHERSTYUK ET AL, "Virtual Roommates in multiple shared spaces", VR INNOVATION (ISVRI), 2011 IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON, IEEE, (20110319), doi:10.1109/ISVRI.2011.5759607, ISBN 978-1-4577-0055-2, pages 81 - 88, XP031861031 [X] 1 * the whole document * [I] 2-15 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ISVRI.2011.5759607 | [T] - Anonymous, "Augmented reality - Wikipedia, the free encyclopedia", (20101013), URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Augmented_reality&oldid=390523141#Notable_researchers, (20160121), XP055243511 [T] * the whole document * | [T] - STEVE BENFORD ET AL, "Understanding and Constructing Shared Spaces with Mixed-Reality Boundaries", ACM TRANSACTIONS ON COMPUTER-HUMAN INTERACTION, (199809), vol. 5, no. 3, pages 185 - 223, XP040098616 [T] * the whole document * | Recherche internationale | [Y]JP2004347871 (FUJI PHOTO FILM CO LTD) [Y] 13-15 * See paragraphs [0017], [0023]-[0024], [0063] and figures 1-3, 11. *; | [A]US2009102835 (MIKHAILOV ANTON [US]) [A] 1-15* See paragraph [0039] and figures 5A-5D. *; | [Y]US2012320158 (JUNUZOVIC SASA [US], et al) [Y] 4-8 * See paragraphs [0059], [0110] and figures 5, 10. *; | [Y]EP2667615 (ST ERICSSON SA [CH]) [Y] 1-9 * See paragraphs [0005], [0044]-[0045], [0061] and figures 2a-2b. *; | [A]US2014253692 (WILSON ANDREW DAVID [US], et al) [A] 1-15 * See paragraphs [0027]-[0071] and figures 1-3. *; | [YA] - SCOTT R. KLEMMER et al., "Where Do Web Sites Come From? Capturing and Interacting with Design History", CHI '02 Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Minneapolis, Minnesota, USA, (20020420), vol. 4, no. Issue 1, pages 1 - 8, XP058357572 [Y] 1-9, 13-15 * See pages 1-3. * [A] 10-12 DOI: http://dx.doi.org/10.1145/503376.503378 | par le demandeur | US2014139426 | - "The LivePaper system: augmenting paper on an enhanced tabletop", ROBINSON J A et al., COMPUTERS AND GRAPHICS, ELSEVIER, (20011001), vol. 25, pages 731 - 743 |