EP3249568 - PROCÉDÉ ET APPAREIL D'AFFICHAGE D'UNE APPLICATION ET D'UNE IMAGE, ET DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.04.2021 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.05.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.01.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.10.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 22.08.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2017/48] | Inventeur(s) | 01 /
HUANG, Xi Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
WU, Huangwei Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 03 /
HUANG, Jiejing Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2017/48] | Mandataire(s) | Körber, Martin Hans Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | [2017/48] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15881588.6 | 15.02.2015 | [2017/48] | WO2015CN73095 | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016127426 | Date: | 18.08.2016 | Langue: | ZH | [2016/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3249568 | Date: | 29.11.2017 | Langue: | EN | [2017/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3249568 | Date: | 17.06.2020 | Langue: | EN | [2020/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 18.08.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.12.2017 | Classification | IPC: | G06F21/32 | [2017/48] | CPC: |
G06F21/32 (EP,US);
G06F3/041 (US);
G06V40/1365 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/48] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ANZEIGE EINER ANWENDUNG UND EINES BILDES SOWIE ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG | [2017/48] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS FOR DISPLAYING APPLICATION AND PICTURE, AND ELECTRONIC DEVICE | [2017/48] | Français: | PROCÉDÉ ET APPAREIL D'AFFICHAGE D'UNE APPLICATION ET D'UNE IMAGE, ET DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE | [2017/48] | Entrée dans la phase régionale | 22.08.2017 | Traduction produite | 22.08.2017 | Taxe nationale de base payée | 22.08.2017 | Taxe de recherche payée | 22.08.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.08.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.08.2017 | Requête en examen déposée [2017/48] | 22.08.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 14.06.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.01.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.03.2020 | Taxe de délivrance payée | 16.03.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.05.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 18.03.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.02.2015 | AL | 17.06.2020 | AT | 17.06.2020 | CY | 17.06.2020 | CZ | 17.06.2020 | DK | 17.06.2020 | EE | 17.06.2020 | ES | 17.06.2020 | FI | 17.06.2020 | HR | 17.06.2020 | IT | 17.06.2020 | LT | 17.06.2020 | LV | 17.06.2020 | MC | 17.06.2020 | MK | 17.06.2020 | MT | 17.06.2020 | PL | 17.06.2020 | RO | 17.06.2020 | RS | 17.06.2020 | SE | 17.06.2020 | SI | 17.06.2020 | SK | 17.06.2020 | SM | 17.06.2020 | BG | 17.09.2020 | NO | 17.09.2020 | GR | 18.09.2020 | IS | 17.10.2020 | PT | 19.10.2020 | IE | 15.02.2021 | LU | 15.02.2021 | BE | 28.02.2021 | CH | 28.02.2021 | LI | 28.02.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 15.02.2015 | |
AL | 17.06.2020 | ||
AT | 17.06.2020 | ||
CY | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
MK | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
IE | 15.02.2021 | ||
LU | 15.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 15.02.2015 | |
AL | 17.06.2020 | ||
AT | 17.06.2020 | ||
CY | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
IE | 15.02.2021 | ||
LU | 15.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2023/27] | HU | 15.02.2015 | |
AL | 17.06.2020 | ||
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
IE | 15.02.2021 | ||
LU | 15.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2022/33] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
IE | 15.02.2021 | ||
LU | 15.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
IE | 15.02.2021 | ||
LU | 15.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2021/47] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
LU | 15.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2021/41] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/21] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 17.06.2020 | |
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 17.06.2020 | |
HR | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Précédent [2020/51] | FI | 17.06.2020 | |
HR | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 17.06.2020 | |
HR | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 17.06.2020 | |
LT | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 17.06.2020 | |
NO | 17.09.2020 | Citations: | Recherche | [A]CN103488924 (XIAOMI TECHNOLOGY CO LTD) [A] 1-15* abstract *; | [XI]EP2731037 (APPLE INC [US]) [X] 1-3,6-8,11-13 * paragraph [0005] * * paragraph [0042] - paragraph [0048] * * paragraph [0065] * * claim 1 * [I] 4,5,9,10,14,15; | [Y]US2014140587 (BALLARD CLAUDIO R [US], et al) [Y] 1-15 * abstract *; | [I]US2014292666 (SHI WEIDONG [US], et al) [I] 1-15 * abstract * * paragraph [0097]; figure 5 *; | [Y]US2015047019 (DONG QIANG [CN]) [Y] 1-15 * abstract * | Recherche internationale | [A]US2013014249 (HASSAN AHMED E [CA], et al) [A] 1-30* , the whole document *; | [A]CN103164264 (ZTE CORP) [A] 1-30 * , claim 2, and description, paragraphs [0046]-[0050] *; | [A]CN103425914 (YULONG COMP COMM TECH SHENZHEN) [A] 1-30 * , the whole document *; | [A]CN103824011 (LENOVO BEIJING LTD) [A] 1-30 * , the whole document * |