Etats contractants désignés | AL | | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MK | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | RS | | SE | | SI | | SK | | SM | | TR | | Procédure d'examen | 15.02.2022 | Date des procédures orales (annulées) | Entrée dans la phase régionale | 25.04.2017 | Traduction produite | | 25.04.2017 | Taxe nationale de base payée | | 25.04.2017 | Taxe de recherche payée | | 25.04.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | | 25.04.2017 | Taxe d'examen payée | | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Données INPADOC Tooltip | L'OEB n'est pas responsable de l'exactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à l'égard d'un but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de l'événement: | 02.08.2017 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20170425 | | Date de l'événement: | 02.08.2017 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | BA ME | | Date de l'événement: | 02.08.2017 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | | Date de l'événement: | 08.11.2017 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G06K 9/03 20060101ALI20171004BHEP | | Date de l'événement: | 08.11.2017 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G06K 9/00 20060101AFI20171004BHEP | | Date de l'événement: | 08.11.2017 | | Description de l'événement: | SUPPLEMENTARY SEARCH REPORT DRAWN UP AND DESPATCHED | Effective DATE: | 20171010 | | Date de l'événement: | 25.07.2018 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Date de l'événement: | 17.04.2019 | | Description de l'événement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20190315 | | Date de l'événement: | 25.07.2018 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR VALIDATION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Date de l'événement: | 04.07.2017 | | Description de l'événement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de l'événement: | 12.03.2019 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS | | Date de l'événement: | 04.07.2017 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE | | Date de l'événement: | 25.04.2017 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE INTERNATIONAL PUBLICATION HAS BEEN MADE | | Date de l'événement: | 12.07.2019 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS | | Date de l'événement: | 18.03.2022 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN REFUSED | | Date de l'événement: | 09.12.2021 | | Description de l'événement: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE R003 | Code Expl.: | -REFUSAL DECISION NOW FINAL | | Date de l'événement: | 20.04.2022 | | Description de l'événement: | APPLICATION REFUSED | Effective DATE: | 20211209 | |