EP3289478 - DÉTECTION DE TRANSITIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 16.03.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.02.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 04.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 16.03.2018 | Retrait de la demande | publié le 18.04.2018 [2018/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Entit Software LLC 1140 Enterprise Way, Building G Sunnyvale, CA 94089 / US | [2018/10] | Inventeur(s) | 01 /
SHERSHEVSKY, Olga Shabazi 19 56100 Yehud / IL | 02 /
NITSAN, Amichai Shabazi 26 56100 Yehud / IL | 03 /
ISRAELI, Aviad Shabazi 26 56100 Yehud / IL | [2018/10] | Mandataire(s) | HGF HGF Limited Fountain Precinct Balm Green Sheffield S1 2JA / GB | [N/P] |
Précédent [2018/10] | HGF Limited Fountain Precinct Balm Green Sheffield S1 2JA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 15890955.6 | 30.04.2015 | [2018/10] | WO2015US28448 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016175823 | Date: | 03.11.2016 | Langue: | EN | [2016/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3289478 | Date: | 07.03.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.11.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 03.11.2016 | Classification | IPC: | G06F17/21, G06F17/00 | [2018/10] | CPC: |
G06F11/3438 (EP,US);
G06F40/143 (EP,US);
G06F40/194 (EP,US);
G06F11/3409 (EP,US);
G06F2201/865 (EP,US);
G06F2201/875 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/10] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DETEKTION VON ÜBERGÄNGEN | [2018/10] | Anglais: | DETECTING TRANSITIONS | [2018/10] | Français: | DÉTECTION DE TRANSITIONS | [2018/10] | Entrée dans la phase régionale | 14.09.2017 | Taxe nationale de base payée | 14.09.2017 | Taxe de recherche payée | 14.09.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.09.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.09.2017 | Requête en examen déposée [2018/10] | 14.09.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 12.03.2018 | Demande retirée par le demandeur [2018/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2012054203 (CLARY ROBERT D [US], et al) [A] 1-15* See paragraphs [0090]-[0091]; claim 1; and figures 3a-3b. *; | [Y]US2012143947 (KIKUCHI KATSURO [JP]) [Y] 1-4, 7-11, 14-15 * See paragraphs [0012], [0062]-[0064], [0099], and [0121]-[0123]; claims 7 and 9; and figures 4, 9, and 17. *; | [A]US8381094 (PRASAD MUKUL R [US], et al) [A] 1-15 * See column 6, line 27 - column 7, line 16; column 15, lines 36-59; and figures 1-2 and 9-10. *; | [YA]US2014123000 (DECKER KEVIN W [US], et al) [Y] 1-4, 7-11, 14-15 * See paragraphs [0029]-[0044]; claims 1, 3, 6, 13, and 25; and figures 2-3. * [A] 5-6, 12-13; | [A]US2015113383 (YUHAN JOHN S [US], et al) [A] 1-15 * See paragraphs [0010], [0016], [0019], and [0049]-[0050]; claim 1; and figures 1A and 4. * |