EP3288682 - ÉLÉMENTS DE FIXATION ÉTANCHE DE BOULON POUR REVÊTEMENT DE BROYEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.10.2022 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 19.11.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 29.06.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.02.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 04.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Clarke, Ronald C. 1825 S. 27th Avenue Phoenix, AZ 85008 / US | [2018/10] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2018/10] | Mandataire(s) | Prock, Thomas Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | [2021/51] |
Précédent [2018/10] | Prock, Thomas Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 15890996.0 | 01.05.2015 | [2018/10] | WO2015US28763 | Numéro de priorité, date | US201514700247 | 30.04.2015 Format original publié: US201514700247 | [2018/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016175867 | Date: | 03.11.2016 | Langue: | EN | [2016/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3288682 | Date: | 07.03.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.11.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3288682 | Date: | 22.12.2021 | Langue: | EN | [2021/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 03.11.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.01.2019 | Classification | IPC: | B02C17/22, F16J15/06, F16B33/00 | [2019/04] | CPC: |
B02C17/22 (EP,US);
F16B33/004 (EP,US)
|
Précédent IPC [2018/10] | B02C17/22, F16J15/06 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/10] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FRÄSFUTTERBOLZENBEFESTIGUNGEN MIT DICHTUNGSELEMENT | [2018/10] | Anglais: | SEALING MILL LINER BOLT FASTENINGS | [2018/10] | Français: | ÉLÉMENTS DE FIXATION ÉTANCHE DE BOULON POUR REVÊTEMENT DE BROYEUR | [2018/10] | Entrée dans la phase régionale | 25.10.2017 | Taxe nationale de base payée | 25.10.2017 | Taxe de recherche payée | 25.10.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.10.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.10.2017 | Requête en examen déposée [2018/10] | 25.10.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 29.07.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.06.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.11.2021 | Taxe de délivrance payée | 10.11.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 10.11.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 23.09.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2018 | 04   M06   Taxe payée le   27.07.2018 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 01.05.2015 | AL | 22.12.2021 | AT | 22.12.2021 | CY | 22.12.2021 | CZ | 22.12.2021 | DK | 22.12.2021 | EE | 22.12.2021 | ES | 22.12.2021 | FI | 22.12.2021 | HR | 22.12.2021 | IT | 22.12.2021 | LT | 22.12.2021 | LV | 22.12.2021 | MC | 22.12.2021 | MK | 22.12.2021 | MT | 22.12.2021 | NL | 22.12.2021 | PL | 22.12.2021 | RO | 22.12.2021 | RS | 22.12.2021 | SE | 22.12.2021 | SI | 22.12.2021 | SK | 22.12.2021 | SM | 22.12.2021 | TR | 22.12.2021 | BG | 22.03.2022 | NO | 22.03.2022 | GR | 23.03.2022 | IS | 22.04.2022 | PT | 22.04.2022 | GB | 01.05.2022 | IE | 01.05.2022 | LU | 01.05.2022 | BE | 31.05.2022 | CH | 31.05.2022 | FR | 31.05.2022 | LI | 31.05.2022 | [2024/42] |
Précédent [2024/29] | HU | 01.05.2015 | |
AL | 22.12.2021 | ||
AT | 22.12.2021 | ||
CY | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
IT | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
MK | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SI | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
TR | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
GB | 01.05.2022 | ||
IE | 01.05.2022 | ||
LU | 01.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
FR | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 01.05.2015 | |
AL | 22.12.2021 | ||
AT | 22.12.2021 | ||
CY | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
IT | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
MK | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SI | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
GB | 01.05.2022 | ||
IE | 01.05.2022 | ||
LU | 01.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
FR | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Précédent [2024/20] | HU | 01.05.2015 | |
AL | 22.12.2021 | ||
AT | 22.12.2021 | ||
CY | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
IT | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SI | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
GB | 01.05.2022 | ||
IE | 01.05.2022 | ||
LU | 01.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
FR | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 01.05.2015 | |
AL | 22.12.2021 | ||
AT | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
IT | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SI | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
GB | 01.05.2022 | ||
IE | 01.05.2022 | ||
LU | 01.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
FR | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Précédent [2023/27] | AL | 22.12.2021 | |
AT | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
IT | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SI | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
GB | 01.05.2022 | ||
IE | 01.05.2022 | ||
LU | 01.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
FR | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Précédent [2023/25] | AL | 22.12.2021 | |
AT | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
IT | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SI | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
IE | 01.05.2022 | ||
LU | 01.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
FR | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Précédent [2023/22] | AL | 22.12.2021 | |
AT | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SI | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
IE | 01.05.2022 | ||
LU | 01.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
FR | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Précédent [2023/20] | AL | 22.12.2021 | |
AT | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SI | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
IE | 01.05.2022 | ||
LU | 01.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Précédent [2023/10] | AL | 22.12.2021 | |
AT | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SI | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
LU | 01.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AL | 22.12.2021 | |
AT | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
LU | 01.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Précédent [2023/08] | AL | 22.12.2021 | |
AT | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
LU | 01.05.2022 | ||
Précédent [2023/06] | AL | 22.12.2021 | |
AT | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
MC | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AL | 22.12.2021 | |
AT | 22.12.2021 | ||
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
Précédent [2022/46] | AT | 22.12.2021 | |
CZ | 22.12.2021 | ||
DK | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
Précédent [2022/42] | AT | 22.12.2021 | |
CZ | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
IS | 22.04.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
Précédent [2022/36] | AT | 22.12.2021 | |
CZ | 22.12.2021 | ||
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
PL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
Précédent [2022/35] | CZ | 22.12.2021 | |
EE | 22.12.2021 | ||
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SK | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
Précédent [2022/34] | EE | 22.12.2021 | |
ES | 22.12.2021 | ||
FI | 22.12.2021 | ||
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
RO | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
PT | 22.04.2022 | ||
Précédent [2022/33] | FI | 22.12.2021 | |
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
SM | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
Précédent [2022/30] | FI | 22.12.2021 | |
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
NL | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
Précédent [2022/25] | FI | 22.12.2021 | |
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
NO | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
Précédent [2022/24] | FI | 22.12.2021 | |
HR | 22.12.2021 | ||
LT | 22.12.2021 | ||
LV | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
SE | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
GR | 23.03.2022 | ||
Précédent [2022/22] | FI | 22.12.2021 | |
LT | 22.12.2021 | ||
RS | 22.12.2021 | ||
BG | 22.03.2022 | ||
Précédent [2022/21] | RS | 22.12.2021 | |
BG | 22.03.2022 | ||
Précédent [2022/19] | BG | 22.03.2022 | Citations: | Recherche | [XY]US6048150 (CLARKE RONALD C [US]) [X] 1-8,10,12 * column 2, lines 25-29,36 - column 3, line 46; figures 7,9,10,12,14,17,19,20 * * column 5, lines 44-59 * * column 6, lines 9-60 * [Y] 9,11; | [YA]US4230326 (WHITE LEONARD D) [Y] 9,11 * column 1, lines 25-55; figures 1,5-8 * * column 3, line 16 - column 4, line 37 * [A] 1; | [A]US3519279 (WAGNER DAVID P) [A] 1,9,11 * column 1, line 55 - column 2, line 32; figures 6-11,1,3,4 * | Recherche internationale | [Y]US6241444 (CLARKE RONALD C [US]) [Y] 19-23 * ; figures 7, 9; column 3, lines 15-30; column 5, lines 50-60 *; | [Y]CN202427510U (JIANGXI RARE EARTH & RARE MET) [Y] 19-23 * ; figure 4; paragraphs [0001]-[0005], [0016]-[0018] *; | [A]US2003230176 (FUERLE RICHARD D [US]) [A] 1-23 * ; entire document *; | [A]US2010101201 (YANKE BRYAN RAY [US]) [A] 1-23 * ; entire document *; | [A]US1918107 (JOINER SYLVESTER L) [A] 1-23 * ; entire document *; | [A]US3582007 (HEIGHBERGER ROBERT N) [A] 1-23 * ; entire document *; | [A]US2011173920 (YAU PAK SUM [CN]) [A] 1-23 * ; entire document *; | [A]US2011121153 (MAGNO JR JOEY D [US], et al) [A] 1-23 * , entire document *; | [A]US2009191024 (NEUDORF BLAKE [CA]) [A] 1-23 * ; entire document * | par le demandeur | US6048150 |