EP3324696 - PROCÉDÉ DE TRANSMISSION D'INFORMATIONS, STATION DE BASE ET ÉQUIPEMENT UTILISATEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.11.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 04.12.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.07.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 08.10.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.04.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2021/01] |
Précédent [2018/21] | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | Inventeur(s) | 01 /
YU, Zheng Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzen Guangdong 518129 / CN | 02 /
ZHANG, Xiangdong Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzen Guangdong 518129 / CN | [2018/21] | Mandataire(s) | Kreuz, Georg Maria Huawei Technologies Duesseldorf GmbH Riesstraße 25 80992 München / DE | [2021/01] |
Précédent [2018/21] | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15901256.6 | 14.08.2015 | [2018/21] | WO2015CN87084 | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017028051 | Date: | 23.02.2017 | Langue: | ZH | [2017/08] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3324696 | Date: | 23.05.2018 | Langue: | EN | [2018/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3324696 | Date: | 06.01.2021 | Langue: | EN | [2021/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 23.02.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.06.2018 | Classification | IPC: | H04W74/08, // H04W56/00 | [2020/32] | CPC: |
H04W56/0045 (EP,US);
H04W74/006 (US);
H04W74/002 (US);
H04W74/08 (EP,US);
H04W74/0833 (EP);
H04W74/0858 (US);
|
Précédent IPC [2018/21] | H04W74/08 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/21] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | INFORMATIONSÜBERTRAGUNGSVERFAHREN, BASISSTATION UND BENUTZERGERÄT | [2018/21] | Anglais: | INFORMATION TRANSMISSION METHOD, BASE STATION, AND USER EQUIPMENT | [2018/21] | Français: | PROCÉDÉ DE TRANSMISSION D'INFORMATIONS, STATION DE BASE ET ÉQUIPEMENT UTILISATEUR | [2018/21] | Entrée dans la phase régionale | 14.02.2018 | Traduction produite | 14.02.2018 | Taxe nationale de base payée | 14.02.2018 | Taxe de recherche payée | 14.02.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.02.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.02.2018 | Requête en examen déposée [2018/21] | 14.02.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.01.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.10.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.02.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.07.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.11.2020 | Taxe de délivrance payée | 30.11.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 30.11.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP20213386.4 / EP3860298 | Opposition(s) | 07.10.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.08.2015 | AL | 06.01.2021 | AT | 06.01.2021 | CY | 06.01.2021 | CZ | 06.01.2021 | DK | 06.01.2021 | EE | 06.01.2021 | ES | 06.01.2021 | FI | 06.01.2021 | HR | 06.01.2021 | IT | 06.01.2021 | LT | 06.01.2021 | LV | 06.01.2021 | MC | 06.01.2021 | MK | 06.01.2021 | MT | 06.01.2021 | RO | 06.01.2021 | RS | 06.01.2021 | SE | 06.01.2021 | SI | 06.01.2021 | SK | 06.01.2021 | SM | 06.01.2021 | TR | 06.01.2021 | NL | 06.02.2021 | BG | 06.04.2021 | NO | 06.04.2021 | GR | 07.04.2021 | IS | 06.05.2021 | PT | 06.05.2021 | GB | 14.08.2021 | IE | 14.08.2021 | LU | 14.08.2021 | BE | 31.08.2021 | CH | 31.08.2021 | LI | 31.08.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 14.08.2015 | |
AL | 06.01.2021 | ||
AT | 06.01.2021 | ||
CY | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
ES | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
IT | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
MK | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
TR | 06.01.2021 | ||
NL | 06.02.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
GB | 14.08.2021 | ||
IE | 14.08.2021 | ||
LU | 14.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 14.08.2015 | |
AL | 06.01.2021 | ||
AT | 06.01.2021 | ||
CY | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
ES | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
IT | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
MK | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
NL | 06.02.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
GB | 14.08.2021 | ||
IE | 14.08.2021 | ||
LU | 14.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 14.08.2015 | |
AL | 06.01.2021 | ||
AT | 06.01.2021 | ||
CY | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
ES | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
IT | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
NL | 06.02.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
GB | 14.08.2021 | ||
IE | 14.08.2021 | ||
LU | 14.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 14.08.2015 | |
AL | 06.01.2021 | ||
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
ES | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
IT | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
NL | 06.02.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
GB | 14.08.2021 | ||
IE | 14.08.2021 | ||
LU | 14.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2023/27] | HU | 14.08.2015 | |
AL | 06.01.2021 | ||
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
ES | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
IT | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
GB | 14.08.2021 | ||
IE | 14.08.2021 | ||
LU | 14.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2022/35] | AL | 06.01.2021 | |
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
ES | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
IT | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
GB | 14.08.2021 | ||
IE | 14.08.2021 | ||
LU | 14.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 06.01.2021 | |
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
ES | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
IT | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
LU | 14.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 06.01.2021 | |
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
ES | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
IT | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
LU | 14.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AL | 06.01.2021 | |
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
ES | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2022/18] | AL | 06.01.2021 | |
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
ES | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2022/13] | AL | 06.01.2021 | |
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
ES | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 06.01.2021 | |
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
ES | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AL | 06.01.2021 | |
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
ES | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 06.01.2021 | |
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 06.01.2021 | |
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AT | 06.01.2021 | |
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AT | 06.01.2021 | |
CZ | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 06.01.2021 | |
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/42] | AT | 06.01.2021 | |
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/38] | AT | 06.01.2021 | |
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 06.01.2021 | |
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/36] | FI | 06.01.2021 | |
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/35] | FI | 06.01.2021 | |
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/33] | FI | 06.01.2021 | |
LT | 06.01.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | Citations: | Recherche | [XI]US2010323736 (FISCHER PATRICK [FR], et al); | Recherche internationale | [A]CN101102605 (ZTE CORP [CN]); | [X]CN101873713 (ZTE CORP); | [A]WO2011120352 (ZTE CORP [CN], et al) |