EP3182448 - STRUCTURE DE LIAISON MODULAIRE MULTIFONCTIONNELLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 28.05.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 22.03.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.12.2017 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 19.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 28.05.2021 | Rejet de la demande | publié le 30.06.2021 [2021/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Karlsruher Institut für Technologie Kaiserstrasse 12 76131 Karlsruhe / DE | [2017/25] | Inventeur(s) | 01 /
Blank, Thomas Blenkerstrasse 12 76187 Karlsruhe / DE | 02 /
Meißer, Michael Marienstrasse 23 76137 Karlsruhe / DE | [2017/25] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16002447.7 | 17.11.2016 | [2017/25] | Numéro de priorité, date | DE201510122250 | 18.12.2015 Format original publié: DE102015122250 | [2017/25] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3182448 | Date: | 21.06.2017 | Langue: | DE | [2017/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.05.2017 | Classification | IPC: | H01L23/40, H02K5/20, H02K11/33 | [2017/25] | CPC: |
H01L23/4006 (EP);
H02K5/203 (EP,US);
H01L23/3735 (EP);
H01L23/4093 (EP);
H01L25/072 (EP);
H01L25/18 (EP);
H02K11/33 (EP);
H01L2224/48472 (EP);
H01L23/473 (EP);
H01L23/49811 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/01] |
Précédent [2017/25] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MULTIFUNKTIONALE MODULVERBINDUNGSSTRUKTUR | [2017/25] | Anglais: | MULTIFUNCTIONAL MODULE CONNECTION STRUCTURE | [2017/25] | Français: | STRUCTURE DE LIAISON MODULAIRE MULTIFONCTIONNELLE | [2017/25] | Procédure dexamen | 17.11.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 23.11.2017 | Requête en examen déposée [2018/01] | 13.12.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.03.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.07.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.02.2021 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2021/26] | 21.02.2021 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2021/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.11.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]EP0977341 (STILL GMBH [DE]) [AD] 1-15 * abstract *; | [A]DE10225993 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1-15 * abstract *; | [A]US2011316373 (KOBAYASHI MASAKI [JP], et al) [A] 1-15* abstract *; | [A]US2013208427 (LIN MENG-HSIEN [TW], et al) [A] 1-15 * abstract *; | [A]JP2014175604 (KANSAI ELECTRIC POWER CO) [A] 1-15 * abstract *; | [XI]EP2816594 (PANASONIC CORP [JP]) [X] 1,4,6,7 * abstract * * paragraphs [0122] , [0124] * [I] 2,3; | [XI]WO2015078459 (SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG [DE]) [X] 1,4-9,11,15 * abstract * * page 10, paragraph 2 * * page 2, paragraph 3 * [I] 2,3,10,12-14 | par le demandeur | EP0977341 | KR20080019600 | DE102009022877 | WO2013008180 | US8456049 | JP2014138489 | WO2014135796 |