EP3035422 - GRILLE POUR BATTERIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.12.2019 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 18.01.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.08.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 03.08.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.04.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.03.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 25.10.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 20.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 09.07.2021 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 11.08.2021 [2021/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Johnson Controls Technology Company 5757 North Green Bay Avenue Milwaukee, WI 53209 / US | [2017/34] |
Précédent [2016/25] | Pour tous les Etats désignés Johnson Controls Technology Company 912 E 32nd Street Holland, MI 49423 / US | Inventeur(s) | 01 /
Kao, Wen-Hong 5356 West Silverleaf Brown Deer, WI 53223 / US | 02 /
Andersen, Glenn W. 864 Harding Drive Hartford, WI 54027 / US | 03 /
Taylor, Eric M. 1313 N. Franklin Place No. 1504 Milwaukee, WI 53202 / US | 04 /
Adams, Kenneth W166 N10280 Calico Lane Germantown, WI 53022 / US | 05 /
Mrotek, Edward N. 2076 Chateau Court Apt. 212 Grafton, WI 53024 / US | 06 /
Zagrodnik, Jeffrey P. 6260 Whitnall Way Hales Corners, WI 53130 / US | [2016/25] | Mandataire(s) | Trinks, Ole, et al Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Postfach 10 26 05 86016 Augsburg / DE | [N/P] |
Précédent [2019/08] | Trinks, Ole Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 47 80538 München / DE | ||
Précédent [2016/25] | Trinks, Ole Meissner, Bolte & Partner GbR Widenmayerstraße 47 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16150021.0 | 22.05.2006 | [2016/25] | Numéro de priorité, date | US20050683608P | 23.05.2005 Format original publié: US 683608 P | [2016/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3035422 | Date: | 22.06.2016 | Langue: | EN | [2016/25] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3035422 | Date: | 20.02.2019 | Langue: | EN | [2019/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.05.2016 | Classification | IPC: | H01M4/74 | [2016/25] | CPC: |
H01M4/73 (EP,CN,US);
H01M4/70 (KR);
H01M4/742 (EP,US);
H01M4/745 (EP,US);
Y02E60/10 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2016/25] | Titre | Allemand: | BATTERIEGITTER | [2016/25] | Anglais: | BATTERY GRID | [2016/25] | Français: | GRILLE POUR BATTERIE | [2016/25] | Procédure d'examen | 04.01.2016 | Requête en examen déposée [2016/25] | 24.01.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.07.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.10.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.03.2018 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 15.08.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.12.2018 | Taxe de délivrance payée | 24.12.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 24.12.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP06770804.0 / EP1900048 | EP10012006.2 / EP2287948 | Opposition(s) | 21.11.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 04.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 04.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 04.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 04.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 04.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 04.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 27.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 30.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 29.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 13 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 22.05.2006 | AT | 20.02.2019 | CY | 20.02.2019 | CZ | 20.02.2019 | DK | 20.02.2019 | EE | 20.02.2019 | ES | 20.02.2019 | FI | 20.02.2019 | IT | 20.02.2019 | LT | 20.02.2019 | LV | 20.02.2019 | MC | 20.02.2019 | NL | 20.02.2019 | PL | 20.02.2019 | RO | 20.02.2019 | SE | 20.02.2019 | SI | 20.02.2019 | SK | 20.02.2019 | TR | 20.02.2019 | BG | 20.05.2019 | GR | 21.05.2019 | IE | 22.05.2019 | LU | 22.05.2019 | BE | 31.05.2019 | CH | 31.05.2019 | LI | 31.05.2019 | IS | 20.06.2019 | PT | 20.06.2019 | [2021/32] |
Précédent [2021/26] | AT | 20.02.2019 | |
CY | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
TR | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IE | 22.05.2019 | ||
LU | 22.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Précédent [2020/26] | AT | 20.02.2019 | |
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
TR | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IE | 22.05.2019 | ||
LU | 22.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Précédent [2020/21] | AT | 20.02.2019 | |
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
TR | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IE | 22.05.2019 | ||
LU | 22.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AT | 20.02.2019 | |
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
TR | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
LU | 22.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AT | 20.02.2019 | |
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
LU | 22.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Précédent [2020/07] | AT | 20.02.2019 | |
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Précédent [2020/03] | AT | 20.02.2019 | |
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Précédent [2020/01] | CZ | 20.02.2019 | |
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Précédent [2019/49] | CZ | 20.02.2019 | |
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Précédent [2019/48] | DK | 20.02.2019 | |
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 20.02.2019 | |
FI | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Précédent [2019/46] | FI | 20.02.2019 | |
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Précédent [2019/39] | FI | 20.02.2019 | |
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Précédent [2019/38] | FI | 20.02.2019 | |
LT | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Précédent [2019/37] | FI | 20.02.2019 | |
LT | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Précédent [2019/34] | FI | 20.02.2019 | |
LT | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Précédent [2019/33] | FI | 20.02.2019 | |
LT | 20.02.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | Citations: | Recherche | [A]US3989539 (GRABB NICHOLAS G) [A] 1-15 * figure 1 *; | [A]US5601953 (SCHENK RAYMOND L [US]) [A] 1-15 * figures 3, 4 *; | [A]WO0104977 (JOHNSON CONTROLS TECH CO [US]) [A] 1-15 * figures 1-3 *; | [A]US2002015891 (SCHAEFFER CHARLES J [US], et al) [A] 1-15* figure 1 * | Examen | US5169659 | JP2000243402 | par le demandeur | US5582936 | US5989749 | US6203948 | US6245462 | US6274274 |