EP3048575 - COMPOSITE DE SEGMENTATION ET DE STRATIFICATION DE PORTEFEUILLES DE TITRES DE PLACEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 27.03.2020 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 19.05.2017 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 27.03.2020 | Rejet de la demande | publié le 29.04.2020 [2020/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Riggs, Rory 179 Franklin Street 3rd Floor New York, New York 10013 / US | [2016/30] | Inventeur(s) | 01 /
Riggs, Rory 179 Franklin Street 3rd Floor New York, New York 10013 / US | 02 /
Remmel, Harmon 179 Franklin Street 3rd Floor New York, New York 10013 / US | 03 /
Goldman, Daniel 179 Franklin Street 3rd Floor New York, New York 10013 / US | 04 /
Silkworth, Christopher 179 Franklin Street 3rd Floor New York, New York 10013 / US | 05 /
Chandler, Jonathan 179 Franklin Street 3rd Floor New York, New York 10013 / US | 06 /
Fifield, James 179 Franklin Street 3rd Floor New York, New York 10013 / US | 07 /
Fuller, Adelaide 179 Franklin Street 3rd Floor New York, New York 10013 / US | 08 /
Sandys, Sean 179 Franklin Street 3rd Floor New York, New York 10013 / US | 09 /
Marius, Gabriel 179 Franklin Street 3rd Floor New York, New York 10013 / US | 10 /
Finn, Mark 179 Franklin Street 3rd Floor New York, New York 10013 / US | [2016/30] | Mandataire(s) | sgb europe Bergstrasse 31 82069 Hohenschäftlarn / DE | [N/P] |
Précédent [2016/30] | Dienwiebel, Thomas Dienwiebel Transatlantic Intellectual Property Lechnerstraße 25a 82067 Ebenhausen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16152497.0 | 23.01.2016 | [2016/30] | Numéro de priorité, date | US201514604197 | 23.01.2015 Format original publié: US201514604197 | WO2015US12762 | 23.01.2015 Format original publié: PCT/US2015/012762 | US201514801775 | 16.07.2015 Format original publié: US201514801775 | [2016/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3048575 | Date: | 27.07.2016 | Langue: | EN | [2016/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.06.2016 | Classification | IPC: | G06Q40/06 | [2016/30] | CPC: |
G06Q40/06 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/10] |
Précédent [2016/30] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SEGMENTIERUNG UND STRATIFIZIERUNG VON ZUSAMMENGESETZTEN PORTFOLIOS VON ANLAGEPAPIEREN | [2016/30] | Anglais: | SEGMENTATION AND STRATIFICATION OF COMPOSITE PORTFOLIOS OF INVESTMENT SECURITIES | [2016/30] | Français: | COMPOSITE DE SEGMENTATION ET DE STRATIFICATION DE PORTEFEUILLES DE TITRES DE PLACEMENT | [2016/30] | Procédure dexamen | 23.01.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 27.01.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.01.2017 | Requête en examen déposée [2017/10] | 22.05.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.01.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 09.03.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.11.2019 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 25.11.2019 | 25.11.2019 | Date des procédures orales (annulées) | 13.12.2019 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2020/18] | 23.12.2019 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2020/18] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 09.03.2018 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 09.03.2018 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 23.03.2018 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.01.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No relevant documents disclosed | par le demandeur | US8306892 | US8131620 | US8005740 | - CARHART, M. M., "On Persistence in Mutual Fund Performance", THE JOURNAL OF FINANCE, (1997), vol. 52, pages 57 - 82 |